EP3989657 - PROCÉDÉ ET DISPOSITIF D'INDICATION D'INTERFÉRENCE DE COEXISTENCE INTRA-DISPOSITIF [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 25.03.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 25.12.2020 | Dernier événement Tooltip | 27.08.2024 | Changement - mandataire | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. No. 018, Floor 8, Building 6, Yard 33 Middle Xierqi Road Haidian District Beijing 100085 / CN | [2022/17] | Inventeur(s) | 01 /
JIANG, Xiaowei No.018, Floor 8, Building 6, Yard 33 Middle Xierqi Road Haidian District Beijing 100085 / CN | [2022/17] | Mandataire(s) | Dehns Germany Partnerschaft mbB Theresienstraße 6-8 80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [2022/17] | Kudlek, Franz Thomas Dehns Germany Theresienstraße 6-8 80333 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 19934286.6 | 18.06.2019 | [2022/17] | WO2019CN91759 | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2020252664 | Date: | 24.12.2020 | Langue: | ZH | [2020/52] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3989657 | Date: | 27.04.2022 | Langue: | EN | [2022/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 24.12.2020 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.12.2022 | Classification | IPC: | H04W72/04, H04J11/00, H04L5/00, H04W88/06 | [2023/04] | CPC: |
H04J11/0023 (EP,CN,US);
H04L5/0073 (EP,CN,US);
H04L5/001 (EP,CN,US);
H04L5/0094 (US);
H04W72/0453 (US);
H04W72/541 (US);
H04W88/06 (EP,CN)
(-)
|
Précédent IPC [2022/17] | H04W72/04 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/17] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR ANZEIGE VON KOEXISTENZINTERFERENZ IN EINER VORRICHTUNG | [2022/17] | Anglais: | METHOD AND DEVICE FOR INDICATION OF IN-DEVICE COEXISTENCE INTERFERENCE | [2022/17] | Français: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF D'INDICATION D'INTERFÉRENCE DE COEXISTENCE INTRA-DISPOSITIF | [2022/17] | Entrée dans la phase régionale | 13.01.2022 | Traduction produite | 13.01.2022 | Taxe nationale de base payée | 13.01.2022 | Taxe de recherche payée | 13.01.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.01.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 13.01.2022 | Requête en examen déposée [2022/17] | 13.06.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.01.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.06.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.06.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.06.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XYI]GB2512877 (NEC CORP [JP]); | [Y]WO2019095254 (APPLE INC [US], et al); | Recherche internationale | [A]CN102457885 (ZTE CORP); | [A]CN102595543 (ZTE CORP); | [Y]CN103391180 (CHINA MOBILE COMM CORP); | [Y]WO2015013924 (HUAWEI TECH CO LTD [CN]); | [A]CN108401537 (BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO LTD); |