EP4015944 - CLIMATISEUR ET PROCÉDÉ DE COMMANDE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 20.05.2022 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 26.03.2021 | Dernier événement Tooltip | 26.09.2023 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Toshiba Carrier Corporation 72-34, Horikawa-Cho Saiwai-Ku Kawasaki-Shi Kanagawa 212-8585 / JP | [2022/25] | Inventeur(s) | 01 /
MIURA Ken c/o Toshiba Carrier Corporation, 336, Tadehara Fuji-shi, Shizuoka 416-8521 / JP | 02 /
HAMASHIMA Tetsuma c/o Toshiba Carrier Corporation, 336, Tadehara Fuji-shi, Shizuoka 416-8521 / JP | 03 /
SHIMIZU Katsuhiro c/o Toshiba Carrier Corporation, 336, Tadehara Fuji-shi, Shizuoka 416-8521 / JP | [2022/25] | Mandataire(s) | Gramm, Lins & Partner Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB Frankfurter Straße 3 C 38122 Braunschweig / DE | [N/P] |
Précédent [2022/25] | Gramm, Lins & Partner Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB Frankfurter Straße 3 C 38122 Braunschweig / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 19945504.9 | 17.09.2019 | [2022/25] | WO2019JP36328 | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021053710 | Date: | 25.03.2021 | Langue: | JA | [2021/12] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4015944 | Date: | 22.06.2022 | Langue: | EN | [2022/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 25.03.2021 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.03.2023 | Classification | IPC: | F25B47/02, F25B6/02, F25B13/00, F25B49/02 | [2023/14] | CPC: |
F25B13/00 (EP,KR);
F25B47/02 (KR);
F24F11/89 (US);
F24F11/42 (US);
F24F3/065 (US);
F25B47/025 (EP,US);
F25B49/022 (EP);
F25B49/027 (EP);
F25B5/02 (US);
F25B6/02 (KR);
F24F2140/12 (US);
F25B2313/005 (EP);
F25B2313/023 (KR);
F25B2313/0233 (EP,US);
F25B2313/025 (KR);
F25B2313/0251 (EP);
F25B2313/0253 (US);
F25B2400/075 (EP);
F25B2600/0253 (EP);
F25B2700/1931 (US);
F25B2700/1933 (US);
Y02B30/70 (EP)
(-)
|
Précédent IPC [2022/25] | F25B47/02, F25B6/02, F25B13/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/25] | Titre | Allemand: | KLIMAANLAGE UND STEUERUNGSVERFAHREN | [2022/25] | Anglais: | AIR CONDITIONER AND CONTROL METHOD | [2022/25] | Français: | CLIMATISEUR ET PROCÉDÉ DE COMMANDE | [2022/25] | Entrée dans la phase régionale | 14.03.2022 | Traduction produite | 14.03.2022 | Taxe nationale de base payée | 14.03.2022 | Taxe de recherche payée | 14.03.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.03.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 14.03.2022 | Requête en examen déposée [2022/25] | 22.09.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 22.09.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.09.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.09.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]JPH07332815 (DAIKIN IND LTD) [Y] 1-9 * paragraph [0011]; figure 1 *; | [A]JP2001355933 (SANYO ELECTRIC CO, et al) [A] 1-9* the whole document *; | [Y]JP4948016B (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) [Y] 1-9 * paragraphs [0020] - [0028]; figures 1-3 *; | [XI]US2019154321 (TAKENAKA NAOFUMI [JP], et al) [X] 1,9 * paragraphs [0043] , [0093] - [0097]; figure 1 * [I] 2-8 | Recherche internationale | [YA]JPH07332815 (DAIKIN IND LTD) [Y] 1, 4, 6-9 * , 0011, 1 * [A] 2-3, 5; | [Y]JP2001355933 (SANYO ELECTRIC CO, et al) [Y] 8 * , 003 0, 1 *; | [YA]JP2007271094 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) [Y] 1, 4, 6-9 * , 001 9 -0020,0024-0028, 1-3 * [A] 2-3, 5; | [A]JP2014211251 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP)[A] 1-9; | [A]WO2017006596 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP]) [A] 1-9 | par le demandeur | JP2008025901 |