Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
26.09.2023 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
22.09.2023 | La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie | |
22.09.2023 | Modification par le demandeur | |
04.03.2023 | Rapport complémentaire de recherche | publié le 05.04.2023 [2023/14] |
03.03.2023 | Changement - classification | publié le 05.04.2023 [2023/14] |
03.03.2023 | Changement - classification | publié le 05.04.2023 [2023/14] |
13.01.2023 | Changement - mandataire | |
18.11.2022 | Changement : État(s) autorisant la validation | publié le 21.12.2022 [2022/51] |
18.11.2022 | Changement - Etats autorisant l'extension | publié le 21.12.2022 [2022/51] |
28.09.2022 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
20.05.2022 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 22.06.2022 [2022/25] |
20.05.2022 | Requête en examen présentée | publié le 22.06.2022 [2022/25] |
06.04.2022 | Données PCT avant la publication européenne | |
18.03.2022 | Données PCT avant la publication européenne | |
15.03.2022 | Données PCT avant la publication européenne | |
15.03.2022 | Modification par le demandeur | |
15.03.2022 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
14.03.2022 | Changement - mandataire | |
14.03.2022 | Données PCT avant la publication européenne | |
26.03.2021 | Données PCT avant la publication européenne | |
26.03.2021 | Nouvelle entrée: demandeur ou inventeur |