EP4037440 - DISPOSITIF DE GÉNÉRATION DE PLASMA ET PROCÉDÉ DE TRAITEMENT PAR PLASMA [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 17.05.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 01.07.2022 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 03.04.2021 | Dernier événement Tooltip | 04.09.2024 | Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Fuji Corporation 19, Chausuyama Yamamachi Chiryu-shi, Aichi 472-8686 / JP | [2022/31] | Inventeur(s) | 01 /
IKEDO, Toshiyuki c/o FUJI CORPORATION, 19 Chausuyama, Yamamachi Chiryu-shi, Aichi 472-8686 / JP | 02 /
IWATA, Takuya c/o FUJI CORPORATION, 19 Chausuyama, Yamamachi Chiryu-shi, Aichi 472-8686 / JP | 03 /
SHIRAKI, Soichi c/o FUJI CORPORATION, 19 Chausuyama, Yamamachi Chiryu-shi, Aichi 472-8686 / JP | [2022/31] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2022/31] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19947409.9 | 27.09.2019 | [2022/31] | WO2019JP38099 | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021059469 | Date: | 01.04.2021 | Langue: | JA | [2021/13] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4037440 | Date: | 03.08.2022 | Langue: | EN | [2022/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 01.04.2021 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.10.2022 | Classification | IPC: | H05H1/26, H05H1/46 | [2022/37] | CPC: |
H05H1/466 (EP);
H05H1/341 (EP)
|
Précédent IPC [2022/31] | H05H1/26 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/31] | Titre | Allemand: | PLASMAERZEUGUNGSVORRICHTUNG UND PLASMABESTRAHLUNGSVERFAHREN | [2022/31] | Anglais: | PLASMA GENERATION DEVICE AND PLASMA TREATMENT METHOD | [2022/31] | Français: | DISPOSITIF DE GÉNÉRATION DE PLASMA ET PROCÉDÉ DE TRAITEMENT PAR PLASMA | [2022/31] | Entrée dans la phase régionale | 23.03.2022 | Traduction produite | 23.03.2022 | Taxe nationale de base payée | 23.03.2022 | Taxe de recherche payée | 23.03.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.03.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 23.03.2022 | Requête en examen déposée [2022/31] | 08.05.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 08.05.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 17.05.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.09.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.08.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.08.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 13.08.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US3830428 (DYOS G) [A] 2-5 * figures 1-3 ** column 2, line 62 - column 4, line 48 *; | [A]JPS56126981U (HITACHI SEIKO, LTD.) [A] 1,6 * figures 1,2 * * page 1, line 1 - page 9, line 10 *; | [A]JPS57165370U (HITACHI SEIKO, LTD.) [A] 1,6 * figures 2, 3 * * page 1, line 1 - page 12, line 1 *; | [A]US5220150 (PFENDER EMIL [US], et al) [A] 2-5 * figures 1,2 * * column 2, line 38 - column 4, line 57 *; | [X]JPH05174994 (ORIGIN ELECTRIC) [X] 1,6 * figures 1-4 * * page 2 - page 4 *; | [XI]JPH08294779 (KOIKE SANSO KOGYO KK) [X] 2-4 * figures 1-2 * * paragraph [0001] - paragraph [0050] * [I] 5; | [X]EP1893004 (THERMAL DYNAMICS CORP [US]) [X] 1,6 * figures 1-13 * * paragraph [0014] - paragraph [0032] *; | [X]JP2010212182 (JAPAN RADIO CO LTD) [X] 1,6 * paragraph [0001] - paragraph [0072] * * figures 1-6 *; | [A]WO2019180839 (FUJI CORP [JP]) [A] 1,6 * figures 1,3,5 * | Recherche internationale | [Y]JPS56126981U (HITACHI SEIKO, LTD.) [Y] 1, 6 * , page 8, lines 1-4 (Family: none) *; | [Y]JPS57165370U (HITACHI SEIKO, LTD.) [Y] 2-5* , page 7, lines 13-15, page 7, line 18 to page 8, line 4, fig. 2 (Family: none) *; | [XA]JPH05174994 (ORIGIN ELECTRIC) [X] 1-4 * , examples, fig. 1-2 (Family: none) * [A] 5-6; | [Y]WO2019180839 (FUJI CORP [JP]) [Y] 1-6 * , paragraphs [0021], [0024], fig. 2-3 (Family: none) * | par le demandeur | WO2015141768 |