EP4061023 - PROCÉDÉ, DISPOSITIF ET SYSTÈME DESTINÉS À L'ENVOI D'INFORMATIONS DE CONFIGURATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 25.08.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 19.08.2022 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 25.06.2021 | Dernier événement Tooltip | 03.04.2024 | Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2022/38] | Inventeur(s) | 01 /
LIAO, Shuri Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | 02 /
DING, Mengying Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | 03 /
ZHANG, Peng Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2022/38] | Mandataire(s) | Pfenning, Meinig & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Theresienhöhe 11a 80339 München / DE | [2022/38] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19956884.1 | 18.12.2019 | [2022/38] | WO2019CN126266 | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021120050 | Date: | 24.06.2021 | Langue: | ZH | [2021/25] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4061023 | Date: | 21.09.2022 | Langue: | EN | [2022/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 24.06.2021 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.08.2022 | Classification | IPC: | H04W4/08, H04L5/00, H04W72/04, H04W72/12 | [2022/38] | CPC: |
H04W4/08 (EP);
H04W72/044 (US);
H04L5/001 (EP);
H04L5/0033 (EP);
H04L5/0053 (EP);
H04L5/0094 (EP);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/38] | Titre | Allemand: | VERFAHREN, VORRICHTUNG UND SYSTEM ZUM SENDEN VON KONFIGURATIONSINFORMATIONEN | [2022/38] | Anglais: | METHOD, DEVICE, AND SYSTEM FOR SENDING CONFIGURATION INFORMATION | [2022/38] | Français: | PROCÉDÉ, DISPOSITIF ET SYSTÈME DESTINÉS À L'ENVOI D'INFORMATIONS DE CONFIGURATION | [2022/38] | Entrée dans la phase régionale | 15.06.2022 | Traduction produite | 15.06.2022 | Taxe nationale de base payée | 15.06.2022 | Taxe de recherche payée | 15.06.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.06.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 15.06.2022 | Requête en examen déposée [2022/38] | 03.01.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.01.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 28.08.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.11.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.02.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.04.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.06.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.12.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.12.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US2019342910 (CAO YU [CA], et al) [X] 1-15* paragraph [0206] - paragraph [0235] * |