Extrait du Registre européen des brevets

EP Tous les documents: EP3670539 Alerte pour un dossier: RSS Courriel

S'abonner aux alertes par courriel


Dossier(s):  EP3670539



Un courriel de confirmation sera envoyé à l’adresse indiquée






Date Type de document Procédure Nombre de pages
Nombre total de pages: 471
16.12.2022 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
16.12.2022 Revendications modifiées avec annotations Recherche / Examen 3
16.12.2022 Revendications Recherche / Examen 2
16.12.2022 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 1
16.12.2022 Réponse à la notification de la division d'examen Recherche / Examen 3
02.12.2022 Annexe à la notification Recherche / Examen 3
02.12.2022 Notification de la division d'examen Recherche / Examen 2
25.11.2022 Début d'examen Recherche / Examen 1
16.11.2022 Réponse à la demande de renseignement quant à la notification de la division d'examen Recherche / Examen 1
02.11.2022 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
02.11.2022 Demande de renseignement quant au traitement du dossier Recherche / Examen 1
02.11.2022 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 1
05.10.2020 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
05.10.2020 Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne) Recherche / Examen 3
05.10.2020 Revendications modifiées avec annotations Recherche / Examen 3
05.10.2020 Modifications reçues avant l'examen quant au fond Recherche / Examen 3
05.10.2020 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 1
11.08.2020 Modification des informations relatives à l'inventeur Recherche / Examen 1
06.08.2020 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
06.08.2020 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 1
06.08.2020 Lettre relative à l'inventeur Recherche / Examen 1
29.06.2020 Invitation à confirmer le maintien de la demande et à corriger les irrégularités dans l'opinion écrite/modifier la demande Recherche / Examen 2
16.06.2020 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
16.06.2020 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 1
16.06.2020 Lettre relative à l'inventeur Recherche / Examen 1
29.05.2020 Invitation à indiquer l'adresse correcte de l'inventeur Recherche / Examen 1
27.05.2020 Notification d'imminente publication Recherche / Examen 2
22.05.2020 Lettre non signifiée Recherche / Examen 2
16.04.2020 Remboursement de taxes Recherche / Examen 1
14.04.2020 Notification relative à l'envoi du rapport de recherche européenne Recherche / Examen 1
14.04.2020 Avis relatif au rapport de recherche européenne Recherche / Examen 4
14.04.2020 Rapport de recherche européen Recherche / Examen 6
14.04.2020 Informations sur la stratégie de recherche Recherche / Examen 1
01.04.2020 Début de recherche Recherche / Examen 1
06.03.2020 Notification à l'inventeur désigné Recherche / Examen 1
06.03.2020 Notification à l'inventeur désigné Recherche / Examen 1
06.03.2020 Notification à l'inventeur désigné Recherche / Examen 1
14.01.2020 Abrégé Recherche / Examen 1
14.01.2020 Accusé de réception de la transmission électronique de la requête en délivrance d'un brevet européen Recherche / Examen 2
14.01.2020 Revendications Recherche / Examen 3
14.01.2020 Listage de séquences Recherche / Examen 0
14.01.2020 Description Recherche / Examen 104
14.01.2020 Désignation de l'inventeur Recherche / Examen 1
14.01.2020 Dessins Recherche / Examen 21
14.01.2020 Requête en délivrance d'un brevet européen Recherche / Examen 6
23.10.2017 Listage de séquences Recherche / Examen 0
09.06.2011 Document de priorité (transmis électroniquement) Recherche / Examen 271