Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
28.10.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
22.11.2023 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
09.08.2023 | Changement - mandataire | |
16.12.2022 | Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen | |
03.12.2022 | Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai | |
02.12.2022 | Premier rapport d'examen | |
26.10.2022 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
29.10.2021 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
06.10.2020 | Modification par le demandeur | |
01.09.2020 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
07.08.2020 | Changement - inventeur | publié le 09.09.2020 [2020/37] |
19.06.2020 | Changement - inventeur | publié le 22.07.2020 [2020/30] |
22.05.2020 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 24.06.2020 [2020/26] |
22.05.2020 | Requête en examen présentée | publié le 24.06.2020 [2020/26] |
15.01.2020 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
14.01.2020 | Changement - mandataire |