EP3667166 - PASSAGE D'INTERFACE DE REFROIDISSEMENT COUDÉ DE RAIL D'EXTRÉMITÉ DE PANNEAU DE CHEMISE DE CHAMBRE DE COMBUSTION POUR UNE CHAMBRE DE COMBUSTION DE TURBINE À GAZ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 07.05.2021 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 15.05.2020 | Dernier événement Tooltip | 07.05.2021 | Demande réputée retirée | publié le 09.06.2021 [2021/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Raytheon Technologies Corporation 10 Farm Springs Road Farmington, CT 06032 / US | [2021/12] |
Précédent [2020/25] | Pour tous les Etats désignés United Technologies Corporation 10 Farm Springs Road Farmington, CT 06032 / US | Inventeur(s) | 01 /
QUACH, San 183 Jude Lane Southington, CT Connecticut 06489 / US | 02 /
MORTON, Jeffrey T. 49 Olcott Drive Manchester, CT Connecticut 06040 / US | 03 /
PAREKH, Matthew D. 7 Saint Andrews Drive Farmington, CT Connecticut 06032 / US | [2020/25] | Mandataire(s) | Dehns St. Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [2020/25] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20152930.2 | 22.02.2018 | [2020/25] | Numéro de priorité, date | US201715440739 | 23.02.2017 Format original publié: US201715440739 | [2020/25] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3667166 | Date: | 17.06.2020 | Langue: | EN | [2020/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.05.2020 | Classification | IPC: | F23R3/00, F23R3/50 | [2020/25] | CPC: |
F23R3/002 (EP,US);
F23R3/50 (EP,US);
F23R3/60 (US);
F02C3/04 (US);
F05D2220/323 (US);
F05D2240/35 (US);
F05D2260/20 (US);
F23R2900/00017 (EP,US);
F23R2900/03041 (EP,US);
F23R2900/03042 (EP,US);
F23R2900/03043 (EP,US);
F23R2900/03044 (EP,US);
Y02T50/60 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/25] | Titre | Allemand: | ABGEWINKELTER KÜHLSCHNITTSTELLENDURCHGANG DER ENDSCHIENENKÜHLUNG VON BRENNKAMMERAUSKLEIDUNGSPLATTEN FÜR EINE GASTURBINENMOTORBRENNKAMMER | [2020/25] | Anglais: | COMBUSTOR LINER PANEL END RAIL ANGLED COOLING INTERFACE PASSAGE FOR A GAS TURBINE ENGINE COMBUSTOR | [2020/25] | Français: | PASSAGE D'INTERFACE DE REFROIDISSEMENT COUDÉ DE RAIL D'EXTRÉMITÉ DE PANNEAU DE CHEMISE DE CHAMBRE DE COMBUSTION POUR UNE CHAMBRE DE COMBUSTION DE TURBINE À GAZ | [2020/25] | Procédure dexamen | 18.12.2020 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2021/23] | 26.01.2021 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2021/23] | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP18158210.7 / EP3366996 | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.02.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.2021 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]GB2298266 (ROLLS ROYCE PLC [GB]) [X] 1,11* figures 2, 4 *; | [X]GB2317005 (SNECMA [FR]) [X] 1,11,12 * figures 1, 3; claim 1 *; | [XP]US2017184306 (TU JOHN S [US], et al) [XP] 1-8,11,12,14 * figures 1, 1C, 2, 3, 5 *; | [XPI]EP3211319 (ROLLS ROYCE PLC [GB]) [XP] 1-14 * figures 1-3 * [I] 15 |