EP3683793 - REMPLISSAGE DE BRUIT SANS INFORMATION SECONDAIRE POUR CODEURS DE TYPE CELP [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 07.07.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 07.10.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 29.01.2021 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 19.06.2020 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2024 | Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Hansastr. 27c 80686 München / DE | [2022/16] |
Précédent [2020/30] | Pour tous les Etats désignés Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Hansastraße 27c 80686 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
Fuchs, Guillaume c/o Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS Am Wolfsmantel 33 91058 Erlangen / DE | 02 /
Helmrich, Christian c/o Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik Heinrich-Hertz-Institut, HHI Einsteinufer 37 10587 Berlin / DE | 03 /
Jander, Manuel c/o Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS Am Wolfsmantel 33 91058 Erlangen / DE | 04 /
Schubert, Benjamin c/o Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS Am Wolfsmantel 33 91058 Erlangen / DE | 05 /
Yokotani, Yoshikazu c/o Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS Am Wolfsmantel 33 91058 Erlangen / DE | [2020/30] | Mandataire(s) | Burger, Markus, et al Schoppe, Zimmermann, Stöckeler Zinkler, Schenk & Partner mbB Patentanwälte Radlkoferstraße 2 81373 München / DE | [2020/30] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20155722.0 | 28.01.2014 | [2020/30] | Numéro de priorité, date | US201361758189P | 29.01.2013 Format original publié: US 201361758189 P | [2020/30] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3683793 | Date: | 22.07.2020 | Langue: | EN | [2020/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.06.2020 | Classification | IPC: | G10L19/028, G10L19/12 | [2024/29] | CPC: |
G10L19/028 (EP,RU,US);
G10L19/087 (RU,US);
G10L19/002 (US);
G10L19/12 (EP,RU,US)
|
Précédent IPC [2020/30] | G10L19/028 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/09] |
Précédent [2020/30] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG OHNE NEBENINFORMATIONEN FÜR CELP-CODIERER | [2020/30] | Anglais: | NOISE FILLING WITHOUT SIDE INFORMATION FOR CELP-LIKE CODERS | [2020/30] | Français: | REMPLISSAGE DE BRUIT SANS INFORMATION SECONDAIRE POUR CODEURS DE TYPE CELP | [2020/30] | Procédure d'examen | 22.01.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 22.01.2021 | Requête en examen déposée [2021/09] | 22.01.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 11.10.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 21.04.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.06.2024 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 04.07.2024 | 04.07.2024 | Date des procédures orales (annulées) | 08.07.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP14701567.1 / EP2951816 | EP16176505.2 / EP3121813 | Taxes payées | Taxe annuelle | 05.02.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 05.02.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 05.02.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 05.02.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 05.02.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 29.12.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 17.11.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 17.12.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 17.11.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]US6691085 (ROTOLA-PUKKILA JANI [FI], et al); | [A]US2011202352 (NEUENDORF MAX [DE], et al); | [A]US2012046955 (RAJENDRAN VIVEK [US], et al) | par le demandeur | WO2012110476 |