blank Aide rapide
blank Actualité maintenance

Dates prévues pour la maintenance

Interruptions régulières:
entre 5 h 00 et 5 h 15 HEC, du lundi au dimanche.

Autres interruptions
Accessibilité

2022.02.11

en savoir plus...
blank Flash info

Flash Info

La Lettonie participe au Registre fédéré
Cliquez ici pour plus d'informations sur le Registre fédéré.

2025-04-16

en savoir plus...
blank Liens utiles

Extrait du Registre européen des brevets

EP Présentation générale: EP3708623

EP3708623 - UTILISATION DE RÉSINES ALKYDES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutLa demande est réputée retirée
Statut actualisé le  02.06.2023
Base de données mise à jour au 26.04.2025
PrécédentL'examen est en cours
Statut actualisé le  22.07.2022
PrécédentLa requête en examen a été présentée
Statut actualisé le  19.03.2021
PrécédentLa demande a été publiée
Statut actualisé le  14.08.2020
Dernier événement   Tooltip02.06.2023Demande réputée retiréepublié le 05.07.2023  [2023/27]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Dr. Klaus Schepers Patentverwaltung
Tiergartenstrasse 8
35619 Braunfels / DE
[2021/01]
Précédent [2020/38]Pour tous les Etats désignés
POM Patentverwaltungs GbR
Tiergartenstrasse 8
35619 Braunfels / DE
Inventeur(s)01 / SCHEPERS, Klaus
Tiergartenstrasse 8
35619 Braunfels / DE
02 / MISCHO, Horst
Trimmelter Weg 9
54295 Trier / DE
03 / BIRKEL, Alexander
Saphirweg 18
64287 Darmstadt / DE
04 / SABANOV, Elena
Rosenhuegel 17
33129 Delbrueck / DE
05 / BREMSER, Wolfgang
Bayernweg 46
33102 Paderborn / DE
 [2020/38]
Mandataire(s)Lederer & Keller Patentanwälte Partnerschaft mbB
Unsöldstraße 2
80538 München / DE
[N/P]
Précédent [2020/38]Teipel, Stephan, et al
Lederer & Keller
Patentanwälte Partnerschaft mbB
Unsöldstrasse 2
80538 München / DE
Numéro de la demande, date de dépôt20157827.513.03.2017
[2020/38]
Numéro de priorité, dateEP2016015999411.03.2016         Format original publié: EP 16159994
[2020/38]
Langue de dépôtEN
Langue de la procédureEN
PublicationType: A1 Demande avec rapport de recherche 
N°:EP3708623
Date:16.09.2020
Langue:EN
[2020/38]
Rapport(s) de rechercheRapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le:EP04.08.2020
ClassificationIPC:C09D167/08, C09D5/16, C09D9/00, // C02F1/50, A61L2/232, D21H21/36
[2020/38]
CPC:
A61L2/232 (EP,US); C09D5/14 (US); A01N37/10 (US);
C02F1/50 (EP,US); C09D167/08 (EP,US); C09D5/1662 (EP,US);
C09D5/1681 (EP,US); D21H21/36 (EP,US); C02F2303/04 (US);
C02F2303/20 (EP,US); C02F2307/14 (EP,US) (-)
C-Set:
C09D167/08, C08L61/28 (EP,US)
Etats contractants désignésAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2021/16]
Précédent [2020/38]AL,  AT,  BE,  BG,  CH,  CY,  CZ,  DE,  DK,  EE,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  HR,  HU,  IE,  IS,  IT,  LI,  LT,  LU,  LV,  MC,  MK,  MT,  NL,  NO,  PL,  PT,  RO,  RS,  SE,  SI,  SK,  SM,  TR 
TitreAllemand:VERWENDUNG VON ALKYDHARZEN[2020/38]
Anglais:USE OF ALKYD RESINS[2020/38]
Français:UTILISATION DE RÉSINES ALKYDES[2020/38]
Procédure dexamen15.03.2021Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription)
15.03.2021Requête en examen déposée  [2021/16]
15.03.2021Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente
25.07.2022Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06)
07.02.2023La demande est réputée retirée, date d'effet juridique  [2023/27]
02.03.2023Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0}  [2023/27]
Demande(s) initiale(s)   TooltipEP17709998.3  / EP3426739
Demande(s) divisionnaire(s)EP22168879.9  / EP4047063
EP22180815.7  / EP4083151
Taxes payéesTaxe annuelle
18.02.2020Taxe annuelle Année du brevet 03
18.02.2020Taxe annuelle Année du brevet 04
24.03.2021Taxe annuelle Année du brevet 05
28.03.2022Taxe annuelle Année du brevet 06
Surtaxe
Surtaxe concernant la taxe annuelle
31.03.202307   M06   Pas encore payé
Dérogation à la compétence  Tooltip
exclusive de la juridiction
unifiée du brevet
Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni.
Citations:Recherche[XAI]US3684752  (GOTO MASAHIRO, et al);
 [XI]GB1595738  (SAPOLIN PAINTS);
 [XAI]EP0344565  (VIANOVA KUNSTHARZ AG [AT]);
 [XAI]WO2010040902  (TIKKURILA OY [FI], et al)
par le demandeurUS4039494
 WO2010004903
 WO2010040903
L'OEB décline toute responsabilité quant à l’exactitude des données émanant d'administrations tierces. Il ne garantit notamment pas l'exhaustivité, l'actualité ou la pertinence à des fins spécifiques de ces données.