EP3701947 - IMMUNOMODULATION PAR INHIBITEURS IAP [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 07.10.2022 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 19.02.2021 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 31.07.2020 | Dernier événement Tooltip | 27.04.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Novartis AG Lichtstrasse 35 4056 Basel / CH | Pour tous les Etats désignés Dana-Farber Cancer Institute, Inc. 450 Brookline Avenue Boston, MA 02215 / US | [2020/36] | Inventeur(s) | 01 /
ZAWEL, Leigh 55 Winter street Arlington, MA Massachusetts 02474 / US | 02 /
DRANOFF, Glenn 28 Outlook Drive Lexingtton, MA Massachusetts 02421 / US | 03 /
DOUGAN, Michael 1788 Beacon Street, Apt. 1A Brookline, MA Massachusetts 02445 / US | 04 /
STRAUB, Christopher, S. 16 Heritage Lane Stow, MA Massachusetts 01775 / US | 05 /
FIRESTONE, Brant, G. Novartis Institutes for Biomedical Research Inc. 220 Massachusetts Avenue Cambridge, MA Massachusetts 02139 / US | [2020/36] | Mandataire(s) | D Young & Co LLP 3 Noble Street London EC2V 7BQ / GB | [N/P] |
Précédent [2020/36] | D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 20159523.8 | 14.05.2009 | [2020/36] | Numéro de priorité, date | US20085394708P | 16.05.2008 Format original publié: US 5394708 P | [2020/36] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3701947 | Date: | 02.09.2020 | Langue: | EN | [2020/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.07.2020 | Classification | IPC: | A61K31/437 | [2020/36] | CPC: |
A61K31/4439 (EP,US);
A61K31/421 (EP,US);
A61K31/427 (EP,US);
A61K31/506 (EP,US);
A61K39/0011 (EP,US);
A61K39/39 (EP,US);
A61P31/00 (EP);
A61P31/04 (EP);
A61P31/10 (EP);
A61P31/12 (EP);
A61P33/00 (EP);
A61P33/02 (EP);
A61P35/00 (EP);
A61P35/02 (EP);
A61P37/02 (EP);
A61P37/04 (EP);
A61P37/06 (EP);
A61P43/00 (EP);
| C-Set: |
A61K31/421, A61K2300/00 (US,EP);
A61K31/427, A61K2300/00 (US,EP);
A61K31/437, A61K2300/00 (EP,US);
A61K31/506, A61K2300/00 (US,EP) | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2021/12] |
Précédent [2020/36] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant l'extension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | IMMUNMODULATION DURCH IAP-HEMMER | [2020/36] | Anglais: | IMMUNOMODULATION BY IAP INHIBITORS | [2020/36] | Français: | IMMUNOMODULATION PAR INHIBITEURS IAP | [2020/36] | Procédure dexamen | 17.02.2021 | Requête en examen déposée [2021/12] | 17.02.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 06.10.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 25.01.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP09747530.5 / EP2296650 | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.02.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.02.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.02.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 26.02.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 26.02.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 26.02.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 26.02.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 26.02.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 26.02.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 20.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 11.05.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 13 | 21.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 14 | 27.04.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 15 | 26.04.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 16 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]WO2005077969 (VERTEX PHARMA [US], et al); | [A]US2005197403 (HARRAN PATRICK G [US], et al); | [A]WO2005094818 (GENENTECH INC [US], et al); | [XD]WO2005097791 (NOVARTIS AG [CH], et al); | [A]WO2008014236 (TETRALOGIC PHARMACEUTICALS COR [US], et al); | [XD]WO2008016893 (NOVARTIS AG [CH], et al); | [X]WO2008045905 (NOVARTIS AG [CH], et al); | [X]WO2008057172 (NOVARTIS AG [CH], et al); | [XP]WO2008067280 (NOVARTIS AG [CH], et al); | [XP]WO2008109057 (DANA FARBER CANCER INST INC [US], et al) |