EP3705406 - RÉCUPÉRATION DE VÉHICULE AÉRIEN SANS PILOTE (UAV) [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.10.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 12.11.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 11.07.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 19.02.2021 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 07.08.2020 | Dernier événement Tooltip | 17.05.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 19.06.2024 [2024/25] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Insitu, Inc. (a Subsidiary Of The Boeing Company) 118 East Columbia River Way Bingen, Washington 98605 / US | [2020/37] | Inventeur(s) | 01 /
SHAW, Daniel Lewis 118 East Columbia River Way Bingen, Washington 98605 / US | [2020/37] | Mandataire(s) | Howson, Richard Giles Bentham, et al Kilburn & Strode LLP Lacon London 84 Theobalds Road London WC1X 8NL / GB | [2020/37] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20160253.9 | 28.02.2020 | [2020/37] | Numéro de priorité, date | US201962814627P | 06.03.2019 Format original publié: US 201962814627 P | US201916665547 | 28.10.2019 Format original publié: US201916665547 | [2020/37] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3705406 | Date: | 09.09.2020 | Langue: | EN | [2020/37] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3705406 | Date: | 15.12.2021 | Langue: | EN | [2021/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.08.2020 | Classification | IPC: | B64F1/02, B64F3/00, // B64C39/02 | [2020/37] | CPC: |
B64F1/029 (EP);
B64F1/00 (CN);
B60P3/11 (CN);
B60R9/045 (CN);
B64U70/30 (EP,CN,US);
B64U70/93 (EP,CN,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/12] |
Précédent [2020/37] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | BERGUNG EINES UNBEMANNTEN LUFTFAHRZEUGS (UAV) | [2020/37] | Anglais: | UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) RECOVERY | [2020/37] | Français: | RÉCUPÉRATION DE VÉHICULE AÉRIEN SANS PILOTE (UAV) | [2020/37] | Procédure d'examen | 11.02.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 11.02.2021 | Requête en examen déposée [2021/12] | 11.02.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 12.07.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.11.2021 | Taxe de délivrance payée | 03.11.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 03.11.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 16.09.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/47] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 28.02.2020 | AL | 15.12.2021 | AT | 15.12.2021 | CY | 15.12.2021 | CZ | 15.12.2021 | DK | 15.12.2021 | EE | 15.12.2021 | ES | 15.12.2021 | FI | 15.12.2021 | HR | 15.12.2021 | IT | 15.12.2021 | LT | 15.12.2021 | LV | 15.12.2021 | MC | 15.12.2021 | MK | 15.12.2021 | NL | 15.12.2021 | PL | 15.12.2021 | RO | 15.12.2021 | RS | 15.12.2021 | SE | 15.12.2021 | SI | 15.12.2021 | SK | 15.12.2021 | SM | 15.12.2021 | BE | 28.02.2022 | IE | 28.02.2022 | LU | 28.02.2022 | BG | 15.03.2022 | NO | 15.03.2022 | GR | 16.03.2022 | IS | 15.04.2022 | PT | 18.04.2022 | [2024/25] |
Précédent [2024/23] | AL | 15.12.2021 | |
AT | 15.12.2021 | ||
CY | 15.12.2021 | ||
CZ | 15.12.2021 | ||
DK | 15.12.2021 | ||
EE | 15.12.2021 | ||
ES | 15.12.2021 | ||
FI | 15.12.2021 | ||
HR | 15.12.2021 | ||
IT | 15.12.2021 | ||
LT | 15.12.2021 | ||
LV | 15.12.2021 | ||
MC | 15.12.2021 | ||
MK | 15.12.2021 | ||
NL | 15.12.2021 | ||
PL | 15.12.2021 | ||
RO | 15.12.2021 | ||
RS | 15.12.2021 | ||
SE | 15.12.2021 | ||
SI | 15.12.2021 | ||
SK | 15.12.2021 | ||
SM | 15.12.2021 | ||
BE | 28.02.2022 | ||
IE | 28.02.2022 | ||
LU | 28.02.2022 | ||
BG | 15.03.2022 | ||
NO | 15.03.2022 | ||
GR | 16.03.2022 | ||
IS | 15.04.2022 | ||
PT | 18.04.2022 | ||
Précédent [2024/20] | AL | 15.12.2021 | |
AT | 15.12.2021 | ||
CY | 15.12.2021 | ||
CZ | 15.12.2021 | ||
DK | 15.12.2021 | ||
EE | 15.12.2021 | ||
ES | 15.12.2021 | ||
FI | 15.12.2021 | ||
HR | 15.12.2021 | ||
IT | 15.12.2021 | ||
LT | 15.12.2021 | ||
LV | 15.12.2021 | ||
MC | 15.12.2021 | ||
NL | 15.12.2021 | ||
PL | 15.12.2021 | ||
RO | 15.12.2021 | ||
RS | 15.12.2021 | ||
SE | 15.12.2021 | ||
SI | 15.12.2021 | ||
SK | 15.12.2021 | ||
SM | 15.12.2021 | ||
BE | 28.02.2022 | ||
IE | 28.02.2022 | ||
LU | 28.02.2022 | ||
BG | 15.03.2022 | ||
NO | 15.03.2022 | ||
GR | 16.03.2022 | ||
IS | 15.04.2022 | ||
PT | 18.04.2022 | ||
Précédent [2023/27] | AL | 15.12.2021 | |
AT | 15.12.2021 | ||
CZ | 15.12.2021 | ||
DK | 15.12.2021 | ||
EE | 15.12.2021 | ||
ES | 15.12.2021 | ||
FI | 15.12.2021 | ||
HR | 15.12.2021 | ||
IT | 15.12.2021 | ||
LT | 15.12.2021 | ||
LV | 15.12.2021 | ||
MC | 15.12.2021 | ||
NL | 15.12.2021 | ||
PL | 15.12.2021 | ||
RO | 15.12.2021 | ||
RS | 15.12.2021 | ||
SE | 15.12.2021 | ||
SI | 15.12.2021 | ||
SK | 15.12.2021 | ||
SM | 15.12.2021 | ||
BE | 28.02.2022 | ||
IE | 28.02.2022 | ||
LU | 28.02.2022 | ||
BG | 15.03.2022 | ||
NO | 15.03.2022 | ||
GR | 16.03.2022 | ||
IS | 15.04.2022 | ||
PT | 18.04.2022 | ||
Précédent [2023/10] | AL | 15.12.2021 | |
AT | 15.12.2021 | ||
CZ | 15.12.2021 | ||
DK | 15.12.2021 | ||
EE | 15.12.2021 | ||
ES | 15.12.2021 | ||
FI | 15.12.2021 | ||
HR | 15.12.2021 | ||
LT | 15.12.2021 | ||
LV | 15.12.2021 | ||
MC | 15.12.2021 | ||
NL | 15.12.2021 | ||
PL | 15.12.2021 | ||
RO | 15.12.2021 | ||
RS | 15.12.2021 | ||
SE | 15.12.2021 | ||
SI | 15.12.2021 | ||
SK | 15.12.2021 | ||
SM | 15.12.2021 | ||
BE | 28.02.2022 | ||
IE | 28.02.2022 | ||
LU | 28.02.2022 | ||
BG | 15.03.2022 | ||
NO | 15.03.2022 | ||
GR | 16.03.2022 | ||
IS | 15.04.2022 | ||
PT | 18.04.2022 | ||
Précédent [2023/09] | AL | 15.12.2021 | |
AT | 15.12.2021 | ||
CZ | 15.12.2021 | ||
DK | 15.12.2021 | ||
EE | 15.12.2021 | ||
ES | 15.12.2021 | ||
FI | 15.12.2021 | ||
HR | 15.12.2021 | ||
LT | 15.12.2021 | ||
LV | 15.12.2021 | ||
MC | 15.12.2021 | ||
NL | 15.12.2021 | ||
PL | 15.12.2021 | ||
RO | 15.12.2021 | ||
RS | 15.12.2021 | ||
SE | 15.12.2021 | ||
SI | 15.12.2021 | ||
SK | 15.12.2021 | ||
SM | 15.12.2021 | ||
IE | 28.02.2022 | ||
LU | 28.02.2022 | ||
BG | 15.03.2022 | ||
NO | 15.03.2022 | ||
GR | 16.03.2022 | ||
IS | 15.04.2022 | ||
PT | 18.04.2022 | ||
Précédent [2023/01] | AL | 15.12.2021 | |
AT | 15.12.2021 | ||
CZ | 15.12.2021 | ||
DK | 15.12.2021 | ||
EE | 15.12.2021 | ||
ES | 15.12.2021 | ||
FI | 15.12.2021 | ||
HR | 15.12.2021 | ||
LT | 15.12.2021 | ||
LV | 15.12.2021 | ||
MC | 15.12.2021 | ||
NL | 15.12.2021 | ||
PL | 15.12.2021 | ||
RO | 15.12.2021 | ||
RS | 15.12.2021 | ||
SE | 15.12.2021 | ||
SI | 15.12.2021 | ||
SK | 15.12.2021 | ||
SM | 15.12.2021 | ||
LU | 28.02.2022 | ||
BG | 15.03.2022 | ||
NO | 15.03.2022 | ||
GR | 16.03.2022 | ||
IS | 15.04.2022 | ||
PT | 18.04.2022 | ||
Précédent [2022/49] | AL | 15.12.2021 | |
AT | 15.12.2021 | ||
CZ | 15.12.2021 | ||
DK | 15.12.2021 | ||
EE | 15.12.2021 | ||
ES | 15.12.2021 | ||
FI | 15.12.2021 | ||
HR | 15.12.2021 | ||
LT | 15.12.2021 | ||
LV | 15.12.2021 | ||
MC | 15.12.2021 | ||
NL | 15.12.2021 | ||
PL | 15.12.2021 | ||
RO | 15.12.2021 | ||
RS | 15.12.2021 | ||
SE | 15.12.2021 | ||
SK | 15.12.2021 | ||
SM | 15.12.2021 | ||
LU | 28.02.2022 | ||
BG | 15.03.2022 | ||
NO | 15.03.2022 | ||
GR | 16.03.2022 | ||
IS | 15.04.2022 | ||
PT | 18.04.2022 | ||
Précédent [2022/47] | AT | 15.12.2021 | |
CZ | 15.12.2021 | ||
DK | 15.12.2021 | ||
EE | 15.12.2021 | ||
ES | 15.12.2021 | ||
FI | 15.12.2021 | ||
HR | 15.12.2021 | ||
LT | 15.12.2021 | ||
LV | 15.12.2021 | ||
MC | 15.12.2021 | ||
NL | 15.12.2021 | ||
PL | 15.12.2021 | ||
RO | 15.12.2021 | ||
RS | 15.12.2021 | ||
SE | 15.12.2021 | ||
SK | 15.12.2021 | ||
SM | 15.12.2021 | ||
LU | 28.02.2022 | ||
BG | 15.03.2022 | ||
NO | 15.03.2022 | ||
GR | 16.03.2022 | ||
IS | 15.04.2022 | ||
PT | 18.04.2022 | ||
Précédent [2022/46] | AT | 15.12.2021 | |
CZ | 15.12.2021 | ||
DK | 15.12.2021 | ||
EE | 15.12.2021 | ||
ES | 15.12.2021 | ||
FI | 15.12.2021 | ||
HR | 15.12.2021 | ||
LT | 15.12.2021 | ||
LV | 15.12.2021 | ||
MC | 15.12.2021 | ||
NL | 15.12.2021 | ||
PL | 15.12.2021 | ||
RO | 15.12.2021 | ||
RS | 15.12.2021 | ||
SE | 15.12.2021 | ||
SK | 15.12.2021 | ||
SM | 15.12.2021 | ||
BG | 15.03.2022 | ||
NO | 15.03.2022 | ||
GR | 16.03.2022 | ||
IS | 15.04.2022 | ||
PT | 18.04.2022 | ||
Précédent [2022/44] | AT | 15.12.2021 | |
CZ | 15.12.2021 | ||
EE | 15.12.2021 | ||
ES | 15.12.2021 | ||
FI | 15.12.2021 | ||
HR | 15.12.2021 | ||
LT | 15.12.2021 | ||
LV | 15.12.2021 | ||
MC | 15.12.2021 | ||
NL | 15.12.2021 | ||
PL | 15.12.2021 | ||
RO | 15.12.2021 | ||
RS | 15.12.2021 | ||
SE | 15.12.2021 | ||
SK | 15.12.2021 | ||
SM | 15.12.2021 | ||
BG | 15.03.2022 | ||
NO | 15.03.2022 | ||
GR | 16.03.2022 | ||
IS | 15.04.2022 | ||
PT | 18.04.2022 | ||
Précédent [2022/42] | AT | 15.12.2021 | |
CZ | 15.12.2021 | ||
EE | 15.12.2021 | ||
ES | 15.12.2021 | ||
FI | 15.12.2021 | ||
HR | 15.12.2021 | ||
LT | 15.12.2021 | ||
LV | 15.12.2021 | ||
NL | 15.12.2021 | ||
PL | 15.12.2021 | ||
RO | 15.12.2021 | ||
RS | 15.12.2021 | ||
SE | 15.12.2021 | ||
SK | 15.12.2021 | ||
SM | 15.12.2021 | ||
BG | 15.03.2022 | ||
NO | 15.03.2022 | ||
GR | 16.03.2022 | ||
IS | 15.04.2022 | ||
PT | 18.04.2022 | ||
Précédent [2022/36] | AT | 15.12.2021 | |
CZ | 15.12.2021 | ||
EE | 15.12.2021 | ||
ES | 15.12.2021 | ||
FI | 15.12.2021 | ||
HR | 15.12.2021 | ||
LT | 15.12.2021 | ||
LV | 15.12.2021 | ||
NL | 15.12.2021 | ||
PL | 15.12.2021 | ||
RO | 15.12.2021 | ||
RS | 15.12.2021 | ||
SE | 15.12.2021 | ||
SK | 15.12.2021 | ||
SM | 15.12.2021 | ||
BG | 15.03.2022 | ||
NO | 15.03.2022 | ||
GR | 16.03.2022 | ||
PT | 18.04.2022 | ||
Précédent [2022/35] | CZ | 15.12.2021 | |
EE | 15.12.2021 | ||
ES | 15.12.2021 | ||
FI | 15.12.2021 | ||
HR | 15.12.2021 | ||
LT | 15.12.2021 | ||
LV | 15.12.2021 | ||
NL | 15.12.2021 | ||
RO | 15.12.2021 | ||
RS | 15.12.2021 | ||
SE | 15.12.2021 | ||
SK | 15.12.2021 | ||
SM | 15.12.2021 | ||
BG | 15.03.2022 | ||
NO | 15.03.2022 | ||
GR | 16.03.2022 | ||
PT | 18.04.2022 | ||
Précédent [2022/34] | EE | 15.12.2021 | |
ES | 15.12.2021 | ||
FI | 15.12.2021 | ||
HR | 15.12.2021 | ||
LT | 15.12.2021 | ||
LV | 15.12.2021 | ||
NL | 15.12.2021 | ||
RO | 15.12.2021 | ||
RS | 15.12.2021 | ||
SE | 15.12.2021 | ||
SM | 15.12.2021 | ||
BG | 15.03.2022 | ||
NO | 15.03.2022 | ||
GR | 16.03.2022 | ||
PT | 18.04.2022 | ||
Précédent [2022/33] | FI | 15.12.2021 | |
HR | 15.12.2021 | ||
LT | 15.12.2021 | ||
LV | 15.12.2021 | ||
NL | 15.12.2021 | ||
RS | 15.12.2021 | ||
SE | 15.12.2021 | ||
SM | 15.12.2021 | ||
BG | 15.03.2022 | ||
NO | 15.03.2022 | ||
GR | 16.03.2022 | ||
Précédent [2022/30] | FI | 15.12.2021 | |
HR | 15.12.2021 | ||
LT | 15.12.2021 | ||
LV | 15.12.2021 | ||
NL | 15.12.2021 | ||
RS | 15.12.2021 | ||
SE | 15.12.2021 | ||
BG | 15.03.2022 | ||
NO | 15.03.2022 | ||
GR | 16.03.2022 | ||
Précédent [2022/25] | FI | 15.12.2021 | |
HR | 15.12.2021 | ||
LT | 15.12.2021 | ||
LV | 15.12.2021 | ||
RS | 15.12.2021 | ||
SE | 15.12.2021 | ||
BG | 15.03.2022 | ||
NO | 15.03.2022 | ||
GR | 16.03.2022 | ||
Précédent [2022/24] | FI | 15.12.2021 | |
HR | 15.12.2021 | ||
LT | 15.12.2021 | ||
LV | 15.12.2021 | ||
RS | 15.12.2021 | ||
SE | 15.12.2021 | ||
BG | 15.03.2022 | ||
GR | 16.03.2022 | ||
Précédent [2022/22] | FI | 15.12.2021 | |
LT | 15.12.2021 | ||
RS | 15.12.2021 | ||
BG | 15.03.2022 | ||
Précédent [2022/21] | RS | 15.12.2021 | |
BG | 15.03.2022 | ||
Précédent [2022/19] | BG | 15.03.2022 | Citations: | Recherche | [IA]GB2080216 (ELLIOTT BROTHERS LONDON LTD); | [XI]AU2009200804 (ELBIT SYS ELECTRO OPTICS ELOP); | [XAI]EP3263455 (INSITU INC [US]); | [A]CN207985192U (BEIJING ZHENGXING HONGYE METAL MAT CO LTD); | [IA]WO2018222551 (INSITU INC [US]); |