EP3876374 - PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS POUR ROBINET DE TEST DE TRAVERSÉE HAUTE TENSION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 11.03.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 06.08.2021 | Dernier événement Tooltip | 28.03.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hitachi Energy Ltd Brown-Boveri-Strasse 5 8050 Zürich / CH | [2023/50] |
Précédent [2022/03] | Pour tous les Etats désignés Hitachi Energy Switzerland AG Bruggerstrasse 72 5400 Baden / CH | ||
Précédent [2021/36] | Pour tous les Etats désignés ABB Power Grids Switzerland AG Bruggerstrasse 72 5400 Baden / CH | Inventeur(s) | 01 /
JOHANSSON, Kenneth Marknadsvägen 163, Lgh 1302 183 78 Täby / SE | [2021/36] | Mandataire(s) | Valea AB Box 7086 103 87 Stockholm / SE | [2021/36] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20160556.5 | 03.03.2020 | [2021/36] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3876374 | Date: | 08.09.2021 | Langue: | EN | [2021/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.09.2020 | Classification | IPC: | H02H9/04, H02H9/06, G01R31/12 | [2021/36] | CPC: |
H02H9/041 (EP,KR);
H02H9/06 (EP,KR,US);
G01R31/1254 (EP,KR,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/15] |
Précédent [2021/36] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ FÜR EINEN HOCHSPANNUNGSDURCHFÜHRUNGSMESSANSCHLUSS | [2021/36] | Anglais: | OVERVOLTAGE PROTECTION FOR HV BUSHING TEST TAP | [2021/36] | Français: | PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS POUR ROBINET DE TEST DE TRAVERSÉE HAUTE TENSION | [2021/36] | Procédure d'examen | 08.03.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 08.03.2022 | Requête en examen déposée [2022/15] | 08.03.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US6226166 (GUMLEY JOHN RICHARD [AU], et al); | [Y]US2004070913 (MACANDA CHRISTIAN [FR]); | [Y]WO2013178168 (ZTE CORP [CN]) | par le demandeur | US9557349 |