EP3706112 - DISPOSITIF D'AFFICHAGE ET SON PROCÉDÉ DE COMMANDE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 17.12.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 05.02.2021 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 07.08.2020 | Dernier événement Tooltip | 13.03.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Samsung Display Co., Ltd. 1, Samsung-ro Giheung-gu Yongin-si Gyeonggi-do 17113 / KR | [2020/37] | Inventeur(s) | 01 /
YOO, Gi Na 1, Samsung-ro Giheung-gu Yongin-si 17113 Gyeonggi-do / KR | [2020/37] | Mandataire(s) | Marks & Clerk LLP 15 Fetter Lane London EC4A 1BW / GB | [N/P] |
Précédent [2020/37] | Shearman, James Ward Marks & Clerk LLP 15 Fetter Lane London EC4A 1BW / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 20161307.2 | 05.03.2020 | [2020/37] | Numéro de priorité, date | KR20190025780 | 06.03.2019 Format original publié: KR 20190025780 | [2020/37] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3706112 | Date: | 09.09.2020 | Langue: | EN | [2020/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.05.2020 | Classification | IPC: | G09G5/02, G09G3/3233 | [2020/37] | CPC: |
G09G3/3233 (EP);
G09G3/2003 (CN,KR);
G01J3/506 (US);
G09G3/3208 (KR);
G09G5/02 (EP,US);
G09G5/10 (US);
G09G2320/0242 (KR);
G09G2320/0271 (EP);
G09G2320/028 (EP);
G09G2320/0666 (CN,US);
G09G2320/068 (EP);
G09G2320/0693 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/10] |
Précédent [2020/37] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ANZEIGEVORRICHTUNG UND ANSTEUERUNGSVERFAHREN DAFÜR | [2020/37] | Anglais: | DISPLAY DEVICE AND DRIVING METHOD OF THE SAME | [2020/37] | Français: | DISPOSITIF D'AFFICHAGE ET SON PROCÉDÉ DE COMMANDE | [2020/37] | Procédure dexamen | 03.02.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.02.2021 | Requête en examen déposée [2021/10] | 03.02.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 17.12.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.04.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.08.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.12.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [I]US2011080520 (TOMIZAWA KAZUNARI [JP], et al) [I] 1-15 * paragraphs [0012] , [0026] - [0027] - [0057] , [0059] , [0063] - [0066] - [0071] - [0072] - [0077] - [0081] - [0084] - [0091] - [0092] - [0093] * * paragraphs [0108] - [0118]; figures 1-15 *; | [I]US2016171918 (KIM JINPIL [KR], et al) [I] 1-15* paragraphs [0036] - [0037] - [0063] - [0064] - [0059] , [0073] - [0075] - [0082] - [0094] - [0097] - [0099] - [0102] - [0109]; figures 1-9 * |