EP3770306 - GERMANIUM DE TYPE N FORTEMENT DOPÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 24.12.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 05.02.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 25.12.2020 | Dernier événement Tooltip | 24.12.2021 | Demande réputée retirée | publié le 26.01.2022 [2022/04] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Umicore Rue du Marais 31 1000 Brussels / BE | [2021/04] | Inventeur(s) | 01 /
VANPAEMEL, Johannes c/o Umicore Patent Department Watertorenstraat 33 2250 Olen / BE | 02 /
DESSEIN, Kristof c/o Umicore Patent Department Watertorenstraat 33 2250 Olen / BE | 03 /
DEPUYDT, Ben c/o Umicore Patent Department Watertorenstraat 33 2250 Olen / BE | [2021/04] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20162639.7 | 12.03.2020 | [2021/04] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3770306 | Date: | 27.01.2021 | Langue: | EN | [2021/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.08.2020 | Classification | IPC: | C30B15/00, C30B29/08 | [2021/04] | CPC: |
C30B29/08 (EP);
C30B15/00 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/04] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | STARK DOTIERTES GERMANIUM DES TYPS N | [2021/04] | Anglais: | HEAVILY DOPED N-TYPE GERMANIUM | [2021/04] | Français: | GERMANIUM DE TYPE N FORTEMENT DOPÉ | [2021/04] | Procédure dexamen | 13.11.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 15.12.2020 | Requête en examen déposée [2021/04] | 15.12.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 09.02.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 20.08.2021 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2022/04] | 10.09.2021 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2022/04] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XDAY]US2005167001 (KRAUTBAUER RUPERT [DE], et al) [XD] 1,3-5 * paragraph [0021] * [A] 2,6,7 [Y] 8; | [Y] - RODOLFO E. CAMACHO-AGUILERA ET AL, "An electrically pumped germanium laser", OPTICS EXPRESS, US, (20120507), vol. 20, no. 10, doi:10.1364/OE.20.011316, ISSN 1094-4087, page 11316, XP055721774 [Y] 8 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1364/OE.20.011316 | par le demandeur | US7341787 | US8574363 | US7132091 |