EP3828804 - PROCÉDÉ ET SYSTÈME POUR LA SÉLECTION D'UN MODÈLE DE DISPOSITIF DE RECOMMANDATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 22.09.2023 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 13.08.2021 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 30.04.2021 | Dernier événement Tooltip | 26.02.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Tata Consultancy Services Limited Nirmal Building 9th Floor Nariman Point Mumbai 400 021 Maharashtra / IN | [2021/22] | Inventeur(s) | 01 /
Panda, Prasanta Tata Consultancy Services Limited Kalinga Park, SEZ Cargo. Plot No 35, Chandaka Industrial Estate, Near Infocity Patia Chandrasekharpur 751024 Bhubaneswar, Odisha / IN | [2021/22] | Mandataire(s) | Goddar, Heinz J. Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [2021/22] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20163991.1 | 18.03.2020 | [2021/22] | Numéro de priorité, date | IN201921048644 | 27.11.2019 Format original publié: IN201921048644 | [2021/22] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3828804 | Date: | 02.06.2021 | Langue: | EN | [2021/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.05.2020 | Classification | IPC: | G06Q30/06, G06Q30/02 | [2021/22] | CPC: |
G06Q30/0631 (EP);
G06F11/0706 (US);
G06F11/0766 (US);
G06N20/00 (US);
G06N3/08 (US);
G06Q30/0282 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/37] |
Précédent [2021/22] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND SYSTEM ZUR AUSWAHL VON EMPFEHLERMODELLEN | [2021/22] | Anglais: | METHOD AND SYSTEM FOR RECOMMENDER MODEL SELECTION | [2021/22] | Français: | PROCÉDÉ ET SYSTÈME POUR LA SÉLECTION D'UN MODÈLE DE DISPOSITIF DE RECOMMANDATION | [2021/22] | Procédure dexamen | 09.08.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 09.08.2021 | Requête en examen déposée [2021/37] | 09.08.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 22.09.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.11.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.02.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 06.02.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [I]EP3179434 (DEUTSCHE TELEKOM AG [DE]) [I] 1-9 * abstract * * paragraph [0001] - paragraph [0014] * * paragraph [0016] - paragraph [0042] * * figure 1; claims 1-10 *; | [I]CN109190791 (GUANGZHOU UC NETWORK TECH CO LTD) [I] 1-9* the whole document * |