Extrait du Registre européen des brevets

EP Tous les documents: EP3757857 Alerte pour un dossier: RSS Courriel

S'abonner aux alertes par courriel


Dossier(s):  EP3757857



Un courriel de confirmation sera envoyé à l’adresse indiquée






Date Type de document Procédure Nombre de pages
Nombre total de pages: 413
10.03.2025 Notification relative à l'expiration du délai d'opposition Recherche / Examen 1
15.05.2024 Envoi du certificat de brevet européen à la règle 74 CBE Recherche / Examen 1
05.04.2024 Décision de délivrance d'un brevet européen Recherche / Examen 2
26.03.2024 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
26.03.2024 Soumission des traductions des revendications Recherche / Examen 2
26.03.2024 Traduction des revendications en français Recherche / Examen 3
26.03.2024 Traduction des revendications en allemand Recherche / Examen 3
01.12.2023 Annexe à la notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen Recherche / Examen 1
01.12.2023 Données bibliographiques de la demande de brevet européen Recherche / Examen 2
01.12.2023 Notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen Recherche / Examen 5
01.12.2023 Intention de délivrance (signatures) Recherche / Examen 1
01.12.2023 Texte envisagé pour la délivrance (copie au propre) Recherche / Examen 72
01.12.2023 Texte envisagé pour la délivrance (version pour approbation) Recherche / Examen 72
31.10.2023 Début d'examen Recherche / Examen 1
13.10.2022 Document concernant la représentation Recherche / Examen 15
24.06.2021 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
24.06.2021 Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne) Recherche / Examen 3
24.06.2021 Revendications modifiées avec annotations Recherche / Examen 3
24.06.2021 Description modifiée déposée après réception du rapport de recherche (européenne) Recherche / Examen 5
24.06.2021 Description modifiée avec annotations Recherche / Examen 5
24.06.2021 Modifications reçues avant l'examen quant au fond Recherche / Examen 10
24.06.2021 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 2
15.01.2021 Rappel du délai de paiement de la taxe d'examen/ de désignation/de correction dans l'opinion écrite/modification Recherche / Examen 2
02.12.2020 Notification d'imminente publication Recherche / Examen 2
18.09.2020 Notification relative à l'envoi du rapport de recherche européenne Recherche / Examen 1
18.09.2020 Avis relatif au rapport de recherche européenne Recherche / Examen 5
18.09.2020 Rapport de recherche européen Recherche / Examen 2
18.09.2020 Informations sur la stratégie de recherche Recherche / Examen 1
13.05.2020 Notification à l'inventeur désigné Recherche / Examen 1
13.05.2020 Notification à l'inventeur désigné Recherche / Examen 1
27.03.2020 Confirmation de réception du document de priorité transmis (électroniquement) Recherche / Examen 1
24.03.2020 Document de priorité (transmis électroniquement) Recherche / Examen 104
20.03.2020 Abrégé Recherche / Examen 1
20.03.2020 Accusé de réception de la transmission électronique de la requête en délivrance d'un brevet européen Recherche / Examen 2
20.03.2020 Revendications Recherche / Examen 2
20.03.2020 Description Recherche / Examen 51
20.03.2020 Désignation de l'inventeur Recherche / Examen 1
20.03.2020 Dessins Recherche / Examen 20
20.03.2020 Requête en délivrance d'un brevet européen Recherche / Examen 5