EP3757857 - ID DE DISPOSITIF DE PROTECTION DE LA MÉMOIRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.03.2025 Base de données mise à jour au 26.04.2025 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 29.03.2024 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 30.11.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 02.07.2021 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 27.11.2020 | Dernier événement Tooltip | 25.04.2025 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): SI | publié le 28.05.2025 [2025/22] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Intel Corporation 2200 Mission College Boulevard Santa Clara, CA 95054 / US | [2021/01] | Inventeur(s) | 01 /
PRASHANT, Dewan 5461 NW 132nd Avenue Portland, OR 97229 / US | 02 /
SIDDHARTHA, Chhabra 5584 NW 131st Ave Portland, OR 97229 / US | [2021/01] | Mandataire(s) | Maiwald GmbH Elisenhof Elisenstraße 3 80335 München / DE | [2024/18] |
Précédent [2021/01] | Maiwald Patent- und Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Elisenhof Elisenstraße 3 80335 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 20164733.6 | 20.03.2020 | [2021/01] | Numéro de priorité, date | US201916454476 | 27.06.2019 Format original publié: US201916454476 | [2021/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3757857 | Date: | 30.12.2020 | Langue: | EN | [2020/53] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3757857 | Date: | 01.05.2024 | Langue: | EN | [2024/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.09.2020 | Classification | IPC: | G06F21/78, G06F21/85, H04L9/00, H04L9/08 | [2021/01] | CPC: |
H04L9/0894 (EP);
G06F3/062 (CN);
H04L9/0866 (US);
G06F21/78 (EP,US);
G06F21/85 (EP,US);
G06F3/0631 (CN);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/31] |
Précédent [2021/01] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | VORRICHTUNGS-ID FÜR SPEICHERSCHUTZ | [2021/01] | Anglais: | DEVICE ID FOR MEMORY PROTECTION | [2021/01] | Français: | ID DE DISPOSITIF DE PROTECTION DE LA MÉMOIRE | [2021/01] | Procédure d'examen | 24.06.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.06.2021 | Requête en examen déposée [2021/31] | 24.06.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 01.12.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.03.2024 | Taxe de délivrance payée | 26.03.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 26.03.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 04.02.2025 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2025/15] | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.02.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.01.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 01.05.2024 | BG | 01.05.2024 | CZ | 01.05.2024 | DK | 01.05.2024 | EE | 01.05.2024 | ES | 01.05.2024 | FI | 01.05.2024 | HR | 01.05.2024 | IT | 01.05.2024 | LV | 01.05.2024 | PL | 01.05.2024 | RO | 01.05.2024 | SI | 01.05.2024 | SK | 01.05.2024 | SM | 01.05.2024 | NO | 01.08.2024 | RS | 01.08.2024 | GR | 02.08.2024 | IS | 01.09.2024 | PT | 02.09.2024 | [2025/22] |
Précédent [2025/11] | AT | 01.05.2024 | |
BG | 01.05.2024 | ||
CZ | 01.05.2024 | ||
DK | 01.05.2024 | ||
EE | 01.05.2024 | ||
ES | 01.05.2024 | ||
FI | 01.05.2024 | ||
HR | 01.05.2024 | ||
IT | 01.05.2024 | ||
LV | 01.05.2024 | ||
PL | 01.05.2024 | ||
RO | 01.05.2024 | ||
SK | 01.05.2024 | ||
SM | 01.05.2024 | ||
NO | 01.08.2024 | ||
RS | 01.08.2024 | ||
GR | 02.08.2024 | ||
IS | 01.09.2024 | ||
PT | 02.09.2024 | ||
Précédent [2025/10] | AT | 01.05.2024 | |
BG | 01.05.2024 | ||
CZ | 01.05.2024 | ||
DK | 01.05.2024 | ||
EE | 01.05.2024 | ||
ES | 01.05.2024 | ||
FI | 01.05.2024 | ||
HR | 01.05.2024 | ||
LV | 01.05.2024 | ||
PL | 01.05.2024 | ||
RO | 01.05.2024 | ||
SK | 01.05.2024 | ||
SM | 01.05.2024 | ||
NO | 01.08.2024 | ||
RS | 01.08.2024 | ||
GR | 02.08.2024 | ||
IS | 01.09.2024 | ||
PT | 02.09.2024 | ||
Précédent [2025/09] | AT | 01.05.2024 | |
BG | 01.05.2024 | ||
DK | 01.05.2024 | ||
EE | 01.05.2024 | ||
ES | 01.05.2024 | ||
FI | 01.05.2024 | ||
HR | 01.05.2024 | ||
LV | 01.05.2024 | ||
PL | 01.05.2024 | ||
NO | 01.08.2024 | ||
RS | 01.08.2024 | ||
GR | 02.08.2024 | ||
IS | 01.09.2024 | ||
PT | 02.09.2024 | ||
Précédent [2025/08] | AT | 01.05.2024 | |
BG | 01.05.2024 | ||
DK | 01.05.2024 | ||
ES | 01.05.2024 | ||
FI | 01.05.2024 | ||
HR | 01.05.2024 | ||
LV | 01.05.2024 | ||
PL | 01.05.2024 | ||
NO | 01.08.2024 | ||
RS | 01.08.2024 | ||
GR | 02.08.2024 | ||
IS | 01.09.2024 | ||
PT | 02.09.2024 | ||
Précédent [2024/49] | AT | 01.05.2024 | |
BG | 01.05.2024 | ||
ES | 01.05.2024 | ||
FI | 01.05.2024 | ||
HR | 01.05.2024 | ||
LV | 01.05.2024 | ||
PL | 01.05.2024 | ||
NO | 01.08.2024 | ||
RS | 01.08.2024 | ||
GR | 02.08.2024 | ||
IS | 01.09.2024 | ||
PT | 02.09.2024 | ||
Précédent [2024/48] | AT | 01.05.2024 | |
BG | 01.05.2024 | ||
ES | 01.05.2024 | ||
FI | 01.05.2024 | ||
HR | 01.05.2024 | ||
NO | 01.08.2024 | ||
GR | 02.08.2024 | ||
IS | 01.09.2024 | ||
PT | 02.09.2024 | ||
Précédent [2024/47] | BG | 01.05.2024 | |
FI | 01.05.2024 | ||
HR | 01.05.2024 | ||
NO | 01.08.2024 | ||
GR | 02.08.2024 | ||
IS | 01.09.2024 | ||
PT | 02.09.2024 | ||
Précédent [2024/46] | BG | 01.05.2024 | |
FI | 01.05.2024 | ||
HR | 01.05.2024 | ||
NO | 01.08.2024 | ||
IS | 01.09.2024 | Citations: | Recherche | [I]US2014282819 (SASTRY MANOJ R [US], et al) [I] 1-15 * paragraphs [0033] , [0 37] - [0040] - [0 48] - [0049] - [0 66] - [0070] *; | [X]US2017083724 (CHHABRA SIDDHARTHA [US], et al) [X] 1-15 * paragraphs [0030] , [0 39] - [0042] - [ 124] - [0125] - [ 128] , [ 153] , [ 199] - [0201] - [ 205] *; | [X]US2019044729 (CHHABRA SIDDHARTHA [US], et al) [X] 1-15 * paragraphs [0019] , [0 25] , [0 28] , [000 ] , [0 31] - [0040] - [0 56] - [0057] - [0 66] - [0068] - [0 70] - [0073] - [ 106]; figures 2,8 *; | [X]US2019095351 (CHHABRA SIDDHARTHA [US], et al) [X] 1-15 * paragraphs [0014] , [0 17] , [0 23] - [0027] - [0 37] , [0 42] - [0044]; figure 4 *; | [A]WO2019066918 (INTEL CORP [US]) [A] 1-15* paragraphs [0020] - [0021] - [0 28] - [0030] - [0 42] - [0043] - [0 60] - [0061] * |