EP3708559 - PROCÉDÉS DE FABRICATION DE MONOMÈRES VINYLIQUES, AMINO OU OLIGOMÉRIQUES DE PHÉNOXY BENZOCYCLOBUTÈNE STABLES ET THERMIQUEMENT POLYMÉRISABLES AYANT UNE CINÉTIQUE DE DURCISSEMENT AMÉLIORÉE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 25.02.2022 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 08.10.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 14.08.2020 | Dernier événement Tooltip | 25.02.2022 | Retrait de la demande | publié le 30.03.2022 [2022/13] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Rohm and Haas Electronic Materials LLC 455 Forest Street Marlborough, MA 01752 / US | [2020/38] | Inventeur(s) | 01 /
HAYES, Colin 455 Forest Street Marlborough, Massachusetts 01752 / US | 02 /
GALLAGHER, Michael K. 455 Forest Street Marlborough, Massachusetts 01752 / US | 03 /
RIENER, Michelle 455 Forest Street Marlborough, Massachusetts 01752 / US | [2020/38] | Mandataire(s) | Kent, Venetia Katherine Patent Outsourcing Limited 1 King Street Bakewell Derbyshire DE45 1DZ / GB | [2020/38] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20165530.5 | 30.11.2018 | [2020/38] | Numéro de priorité, date | US201715828972 | 01.12.2017 Format original publié: US201715828972 | [2020/38] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3708559 | Date: | 16.09.2020 | Langue: | EN | [2020/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.07.2020 | Classification | IPC: | C07C13/44, C08F12/32, C08F12/22, // C08F212/08 | [2020/38] | CPC: |
C07C41/01 (EP,US);
C07C41/30 (KR);
C07C23/18 (US);
C07C35/31 (US);
C07C43/243 (KR);
C07C69/017 (US);
C08F12/02 (US);
C08F12/22 (EP,US);
C08F212/08 (EP,US);
C08F32/02 (US);
C08G81/025 (US);
C08K5/09 (US);
G01N25/4866 (US)
(-)
| C-Set: |
C07C41/01, C07C43/243 (US,EP);
C08F212/08, C08F212/22 (US,EP);
C08F212/08, C08F212/32 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/38] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON STABILEN UND THERMISCH POLYMERISIERBAREN VINYL-, AMINO- ODER OLIGOMEREN PHENOXY-BENZOCYCLOBUTEN-MONOMEREN MIT VERBESSERTER HÄRTUNGSKINETIK | [2020/38] | Anglais: | METHODS OF MAKING STABLE AND THERMALLY POLYMERIZABLE VINYL, AMINO OR OLIGOMERIC PHENOXY BENZOCYCLOBUTENE MONOMERS WITH IMPROVED CURING KINETICS | [2020/38] | Français: | PROCÉDÉS DE FABRICATION DE MONOMÈRES VINYLIQUES, AMINO OU OLIGOMÉRIQUES DE PHÉNOXY BENZOCYCLOBUTÈNE STABLES ET THERMIQUEMENT POLYMÉRISABLES AYANT UNE CINÉTIQUE DE DURCISSEMENT AMÉLIORÉE | [2020/38] | Procédure d'examen | 25.03.2020 | Requête en examen déposée [2020/38] | 05.03.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 22.10.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.02.2022 | Demande retirée par le demandeur [2022/13] | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP18209684.2 / EP3492444 | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.11.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.11.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4783514 (KIRCHHOFF ROBERT A [US], et al) [A] 1-10 * Preparation 7; column 17 *; | [A]CN101226786 (UNIV SOUTH CHINA TECH [CN]) [A] 1-10 * example - *; | [A]US2015184017 (HUSTAD PHILLIP D [US], et al) [A] 1-10 * claim 6; compounds I-10, M-25, M-26, M-27 *; | [A]US2015210793 (PARK JONG KEUN [US], et al) [A] 1-10 * paragraph [0055] - paragraph [0057] *; | [A]WO2017031622 (DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC [US], et al) [A] 1-10 * page 19; example 1 * * claim 2 *; | [A] - ANONYMOUS, "Maleimidocyclobutarene monomers", RESEARCH DISCLOSURE, KENNETH MASON PUBLICATIONS, HAMPSHIRE, UK, GB, (19920801), vol. 340, no. 118, ISSN 0374-4353, XP007118071 [A] 1-10 * the whole document * | par le demandeur | - HARTH et al., "Synthesis of low-temperature cross-linker and utilization", Polymer Chemistry, (20120000), vol. 3, no. 4, doi:10.1039/c2py00606e, pages 857 - 860, XP055224108 DOI: http://dx.doi.org/10.1039/c2py00606e | - CHEMICAL ABSTRACTS, Database accession no. 905459-27-0 |