EP3722774 - PROCÉDÉ ET DISPOSITIFS DE DÉTERMINATION DE LA POSITION ET/OU DE L'ORIENTATION D'UN VERRE DE LUNETTES SUR UN SUPPORT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été révoqué Statut actualisé le 10.05.2024 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 27.08.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 14.04.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 23.10.2020 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 11.09.2020 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Carl Zeiss Vision International GmbH Turnstrasse 27 73430 Aalen / DE | [2020/42] | Inventeur(s) | 01 /
HANßEN, Adalbert Elsterweg 4 73434 Aalen / DE | 02 /
ROTHE, Elmar c/o Carl Zeiss AG Carl-Zeiss-Straße 22 73447 Oberkochen / DE | [2020/42] | Mandataire(s) | Kraus & Lederer PartGmbB Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | [N/P] |
Précédent [2020/42] | Sticht, Andreas Kraus & Weisert Patentanwälte PartGmbB Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 20167155.9 | 17.08.2018 | [2020/42] | Numéro de priorité, date | DE201710118908 | 18.08.2017 Format original publié: DE102017118908 | [2020/42] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3722774 | Date: | 14.10.2020 | Langue: | DE | [2020/42] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3722774 | Date: | 29.09.2021 | Langue: | DE | [2021/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.09.2020 | Classification | IPC: | G01M11/02, G02C13/00 | [2020/42] | CPC: |
G02C13/003 (EP,US);
G02C7/024 (CN);
G01M11/0207 (EP);
G01M11/0214 (US);
G01M11/0221 (EP,US);
G01M11/0242 (US);
G02C7/061 (CN)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/48] |
Précédent [2020/42] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNGEN ZUR BESTIMMUNG VON POSITION UND/ODER ORIENTIERUNG EINES BRILLENGLASES AUF EINEM HALTER | [2020/42] | Anglais: | METHOD AND DEVICES FOR DETERMINING THE POSITION AND / OR ORIENTATION OF A SPECTACLE LENS ON A HOLDER | [2020/42] | Français: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIFS DE DÉTERMINATION DE LA POSITION ET/OU DE L'ORIENTATION D'UN VERRE DE LUNETTES SUR UN SUPPORT | [2020/42] | Procédure d'examen | 15.10.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 15.10.2020 | Requête en examen déposée [2020/48] | 15.10.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 15.04.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.08.2021 | Taxe de délivrance payée | 13.08.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 13.08.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP18765362.1 / EP3669157 | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
29.06.2022
01.07.2022
ADMISSIBLE Rodenstock GmbH Elsenheimerstr. 33 80687 München / DE Mandataire de l'opposant Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB Friedenheimer Brücke 21 80639 München / DE | [2022/32] |
Précédent [2022/31] | |||
Opposant(s) | 01
29.06.2022
Rodenstock GmbH Elsenheimerstr. 33 80687 München / DE Mandataire de l'opposant Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB Friedenheimer Brücke 21 80639 München / DE | 12.07.2022 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 21.11.2022 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 14.12.2023 | Date des procédures orales | 14.12.2023 | Effet juridique de la révocation du brevet [2024/24] | 08.02.2024 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 08.02.2024 | Envoi de la notification signalant la révocation du brevet | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.08.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.08.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 29.09.2021 | CY | 29.09.2021 | CZ | 29.09.2021 | DK | 29.09.2021 | EE | 29.09.2021 | ES | 29.09.2021 | FI | 29.09.2021 | HR | 29.09.2021 | LT | 29.09.2021 | LV | 29.09.2021 | MC | 29.09.2021 | MK | 29.09.2021 | MT | 29.09.2021 | NL | 29.09.2021 | PL | 29.09.2021 | RO | 29.09.2021 | RS | 29.09.2021 | SE | 29.09.2021 | SI | 29.09.2021 | SK | 29.09.2021 | SM | 29.09.2021 | TR | 29.09.2021 | BG | 29.12.2021 | NO | 29.12.2021 | GR | 30.12.2021 | IS | 29.01.2022 | PT | 31.01.2022 | IE | 17.08.2022 | LU | 17.08.2022 | CH | 31.08.2022 | LI | 31.08.2022 | [2024/41] |
Précédent [2024/29] | AL | 29.09.2021 | |
CY | 29.09.2021 | ||
CZ | 29.09.2021 | ||
DK | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
MC | 29.09.2021 | ||
MK | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SI | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
SM | 29.09.2021 | ||
TR | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
IE | 17.08.2022 | ||
LU | 17.08.2022 | ||
CH | 31.08.2022 | ||
LI | 31.08.2022 | ||
Précédent [2024/27] | AL | 29.09.2021 | |
CY | 29.09.2021 | ||
CZ | 29.09.2021 | ||
DK | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
MC | 29.09.2021 | ||
MK | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SI | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
SM | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
IE | 17.08.2022 | ||
LU | 17.08.2022 | ||
CH | 31.08.2022 | ||
LI | 31.08.2022 | ||
Précédent [2024/21] | AL | 29.09.2021 | |
CY | 29.09.2021 | ||
CZ | 29.09.2021 | ||
DK | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
MC | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SI | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
SM | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
IE | 17.08.2022 | ||
LU | 17.08.2022 | ||
CH | 31.08.2022 | ||
LI | 31.08.2022 | ||
Précédent [2023/33] | AL | 29.09.2021 | |
CZ | 29.09.2021 | ||
DK | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
MC | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SI | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
IE | 17.08.2022 | ||
LU | 17.08.2022 | ||
CH | 31.08.2022 | ||
LI | 31.08.2022 | ||
Précédent [2023/21] | AL | 29.09.2021 | |
CZ | 29.09.2021 | ||
DK | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
MC | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SI | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
LU | 17.08.2022 | ||
CH | 31.08.2022 | ||
LI | 31.08.2022 | ||
Précédent [2023/16] | AL | 29.09.2021 | |
CZ | 29.09.2021 | ||
DK | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
MC | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SI | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
Précédent [2023/01] | AL | 29.09.2021 | |
CZ | 29.09.2021 | ||
DK | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SI | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
Précédent [2022/36] | AL | 29.09.2021 | |
CZ | 29.09.2021 | ||
DK | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
Précédent [2022/29] | AL | 29.09.2021 | |
CZ | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
Précédent [2022/24] | CZ | 29.09.2021 | |
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
Précédent [2022/23] | CZ | 29.09.2021 | |
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
Précédent [2022/10] | FI | 29.09.2021 | |
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
Précédent [2022/09] | FI | 29.09.2021 | |
LT | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
Précédent [2022/08] | FI | 29.09.2021 | |
LT | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
Précédent [2022/07] | LT | 29.09.2021 | |
NO | 29.12.2021 | Citations: | Recherche | [AD]EP1646855 (CARL ZEISS VISION GMBH [DE]); | [A]DE102005021654 (LASER 2000 GMBH [DE]); | [A]US2007091262 (WATANABE TAKAHIRO [JP], et al); | [AD]EP2597451 (ZEISS CARL VISION INT GMBH [DE]); | [A]US2014352885 (REIGNAULT MARC [FR], et al); | [A]DE102013219838 (ZEISS CARL AG [DE], et al); | [A]DE102014005281 (RODENSTOCK GMBH [DE]) | par le demandeur | DE10300777 | US2007091262 | DE102007037730 | EP2597451 | US2014352885 | DE102013219838 | DE102014005281 | EP1646855 | Opposition | US4714232 | US4856234 | EP1245335 | DE10333426 | CN1711163 | EP2597451 | WO2014102385 | CN103959142 | WO2014131879 | WO2014131878 | US2014352885 | CN104768708 | CN104903049 | DE102014005281 | CN105026133 | CN105026988 | CN105690187 | CN105916669 | CN106062617 | CN106425750 | CN106716232 | DE102016009810 |