EP3719203 - MODULE ET ENSEMBLE POUR LA GESTION DE L'ÉCOULEMENT D'EAU [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 14.10.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 20.08.2021 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 04.09.2020 | Dernier événement Tooltip | 08.08.2024 | Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Stormtrap LLC 2945 West Bungalow Road Morris, IL 60450 / US | [2020/41] | Inventeur(s) | 01 /
MAY, Justin Ivan 975 Scottsdale Court Morris, IL 60450 / US | 02 /
HERATY, Tom 2511 W. Pawnee Lane Channahon, IL 60410 / US | 03 /
BURKHART, Philip J. 2575 Old Mazon Road Mazon, IL 60444 / US | [2020/41] | Mandataire(s) | Gerbino, Angelo, et al Jacobacci & Partners S.p.A. Corso Emilia 8 10152 Torino / IT | [2020/41] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20171884.8 | 06.08.2010 | [2020/41] | Numéro de priorité, date | US20090553732 | 03.09.2009 Format original publié: US 553732 | [2020/41] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP3719203 | Date: | 07.10.2020 | Langue: | EN | [2020/41] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP3719203 | Date: | 24.02.2021 | Langue: | EN | [2021/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.01.2021 | Classification | IPC: | E01F5/00, E03F5/10, E03F1/00, E02D29/00 | [2020/41] | CPC: |
E03F1/002 (EP,KR,US);
E02B13/00 (KR,US);
E01F5/00 (US);
E01F5/005 (KR,US);
E02B11/005 (KR,US);
E02D29/10 (EP,KR,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2021/38] |
Précédent [2020/41] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | MODUL UND ANORDNUNG ZUR VERWALTUNG EINES WASSERFLUSSES | [2020/41] | Anglais: | MODULE AND ASSEMBLY FOR MANAGING THE FLOW OF WATER | [2020/41] | Français: | MODULE ET ENSEMBLE POUR LA GESTION DE L'ÉCOULEMENT D'EAU | [2020/41] | Procédure dexamen | 18.08.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.08.2021 | Requête en examen déposée [2021/38] | 18.08.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 17.10.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.02.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.08.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP10814140.9 / EP2473678 | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.05.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.05.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.05.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 21.05.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 21.05.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 21.05.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 21.05.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 21.05.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 25.08.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 13.08.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 18.07.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 13 | 05.07.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 14 | 26.06.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 15 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US3878656 (DUWE EDWARD C, et al); | [A]CA969382 (ZACHRY CO H B); | [XI]GB2219813 (BLACKBOURNE AND MCCOMBE LTD [GB]); | [A]JPH07247593 (ASAHI CONCRETE WORKS); | [A]JP2000213014 (CHIBA YOHGYOH CO LTD); | [A]US2004076473 (BURKHART PHILIP J [US]); | [X]FR2927913 (PREFAC BETON ENVIRONNEMENT SA [FR]) | par le demandeur | US6991402 | US7160058 | US7344335 |