Extrait du Registre européen des brevets

EP Tous les documents: EP3711750 Alerte pour un dossier: RSS Courriel

S'abonner aux alertes par courriel


Dossier(s):  EP3711750



Un courriel de confirmation sera envoyé à l’adresse indiquée






Date Type de document Procédure Nombre de pages
Nombre total de pages: 299
10.07.2024 Notification relative à l'expiration du délai d'opposition Recherche / Examen 1
19.09.2023 Envoi du certificat de brevet européen à la règle 74 CBE Recherche / Examen 1
10.08.2023 Décision de délivrance d'un brevet européen Recherche / Examen 2
28.07.2023 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
28.07.2023 Soumission des traductions des revendications Recherche / Examen 1
28.07.2023 Traduction des revendications en français Recherche / Examen 2
28.07.2023 Traduction des revendications en allemand Recherche / Examen 2
28.07.2023 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 2
15.05.2023 Annexe à la notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen Recherche / Examen 1
15.05.2023 Données bibliographiques de la demande de brevet européen Recherche / Examen 2
15.05.2023 Notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen Recherche / Examen 5
15.05.2023 Intention de délivrance (signatures) Recherche / Examen 1
15.05.2023 Texte envisagé pour la délivrance (copie au propre) Recherche / Examen 33
15.05.2023 Texte envisagé pour la délivrance (version pour approbation) Recherche / Examen 35
31.03.2023 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
31.03.2023 Description modifiée avec annotations Recherche / Examen 2
31.03.2023 Description Recherche / Examen 2
31.03.2023 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 1
31.03.2023 Requête en correction/rectification du texte proposé pour la délivrance envoyé à partir du 01.04.2012 Recherche / Examen 2
07.02.2023 Annexe à la notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen Recherche / Examen 1
07.02.2023 Données bibliographiques de la demande de brevet européen Recherche / Examen 2
07.02.2023 Notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen Recherche / Examen 5
07.02.2023 Intention de délivrance (signatures) Recherche / Examen 1
07.02.2023 Texte envisagé pour la délivrance (copie au propre) Recherche / Examen 33
07.02.2023 Texte envisagé pour la délivrance (version pour approbation) Recherche / Examen 35
07.12.2022 Début d'examen Recherche / Examen 1
23.03.2021 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
23.03.2021 Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne) Recherche / Examen 1
23.03.2021 Revendications modifiées avec annotations Recherche / Examen 3
23.03.2021 Modifications reçues avant l'examen quant au fond Recherche / Examen 2
23.03.2021 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 2
28.09.2020 Rappel du délai de paiement de la taxe d'examen/ de désignation/de correction dans l'opinion écrite/modification Recherche / Examen 2
26.08.2020 Notification d'imminente publication Recherche / Examen 2
17.08.2020 Notification relative à l'envoi du rapport de recherche européenne Recherche / Examen 1
17.08.2020 Avis relatif au rapport de recherche européenne Recherche / Examen 2
17.08.2020 Rapport de recherche européen Recherche / Examen 3
17.08.2020 Informations sur la stratégie de recherche Recherche / Examen 1
05.08.2020 Début de recherche Recherche / Examen 1
20.07.2020 Requêtes diverses concernant le déposant/mandataire Recherche / Examen 1
15.07.2020 Notification confirmant la renonciation du représentant Recherche / Examen 1
15.07.2020 Notification de l'inscription de mentions modifiées relatives au mandataire Recherche / Examen 3
26.06.2020 Notification à l'inventeur désigné Recherche / Examen 1
26.06.2020 Notification à l'inventeur désigné Recherche / Examen 1
26.06.2020 Notification à l'inventeur désigné Recherche / Examen 1
26.06.2020 Notification à l'inventeur désigné Recherche / Examen 1
26.06.2020 Notification à l'inventeur désigné Recherche / Examen 1
28.05.2020 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
28.05.2020 Dépôt concernant un changement de représentant du demandeur Recherche / Examen 2
04.05.2020 Abrégé Recherche / Examen 1
04.05.2020 Accusé de réception de la transmission électronique de la requête en délivrance d'un brevet européen Recherche / Examen 2
04.05.2020 Revendications Recherche / Examen 3
04.05.2020 Description Recherche / Examen 19
04.05.2020 Désignation de l'inventeur Recherche / Examen 2
04.05.2020 Dessins Recherche / Examen 15
04.05.2020 Requête en délivrance d'un brevet européen Recherche / Examen 5
29.02.2012 Document de priorité (transmis électroniquement) Recherche / Examen 43