EP3711750 - DISPOSITIFS IMPLANTABLES D'ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS POUR DES SITES GÉNITO-URINAIRES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.07.2024 Base de données mise à jour au 26.04.2025 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 04.08.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 14.05.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 01.04.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 06.02.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 26.03.2021 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 21.08.2020 | Dernier événement Tooltip | 25.04.2025 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MC | publié le 28.05.2025 [2025/22] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TARIS Biomedical LLC 113 Hartwell Avenue Lexington, Massachusetts 02421 / US | [2020/39] | Inventeur(s) | 01 /
Dicesare, Paul 68 Wells Hill Road Easton, CT 06612 / US | 02 /
Radziunas, Jeffrey 1125 Durham Road Wallingford, CT 06492 / US | 03 /
Barnes, Andrew 122 Greenwood Street Naugatuck, CT 06770 / US | 04 /
Britschock, Eric 56 Fermier Road Willington, CT 06279 / US | 05 /
Sutton, David 155 Far Mill Street Shelton, CT 06484 / US | [2020/39] | Mandataire(s) | Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | [2020/39] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20172722.9 | 03.08.2011 | [2020/39] | Numéro de priorité, date | US201037090210P | 05.08.2010 Format original publié: US 37090210 P | [2020/39] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3711750 | Date: | 23.09.2020 | Langue: | EN | [2020/39] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3711750 | Date: | 06.09.2023 | Langue: | EN | [2023/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.08.2020 | Classification | IPC: | A61K9/22, A61M31/00 | [2020/39] | CPC: |
A61M31/002 (EP,US);
A61M2210/1085 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/17] |
Précédent [2020/39] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | IMPLANTIERBARE VORRICHTUNGEN ZUR MEDIZINABGABE IN DAS UROGENITALSYSTEM | [2020/39] | Anglais: | IMPLANTABLE DRUG DELIVERY DEVICES FOR GENITOURINARY SITES | [2020/39] | Français: | DISPOSITIFS IMPLANTABLES D'ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS POUR DES SITES GÉNITO-URINAIRES | [2020/39] | Procédure d'examen | 23.03.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 23.03.2021 | Requête en examen déposée [2021/17] | 23.03.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 07.02.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 31.03.2023 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 15.05.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.07.2023 | Taxe de délivrance payée | 28.07.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 28.07.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP11815265.1 / EP2600848 | EP19161525.1 / EP3517101 | Demande(s) divisionnaire(s) | EP23168676.7 / EP4241764 | Opposition(s) | 07.06.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.05.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 04.05.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 04.05.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 04.05.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 04.05.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 04.05.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 04.05.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 13.08.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 13.08.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 15.07.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 05.07.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 13 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 06.09.2023 | BG | 06.09.2023 | CZ | 06.09.2023 | DK | 06.09.2023 | EE | 06.09.2023 | ES | 06.09.2023 | FI | 06.09.2023 | HR | 06.09.2023 | LT | 06.09.2023 | LV | 06.09.2023 | MC | 06.09.2023 | NL | 06.09.2023 | PL | 06.09.2023 | RO | 06.09.2023 | RS | 06.09.2023 | SE | 06.09.2023 | SI | 06.09.2023 | SK | 06.09.2023 | SM | 06.09.2023 | NO | 06.12.2023 | GR | 07.12.2023 | IS | 06.01.2024 | PT | 08.01.2024 | [2025/22] |
Précédent [2024/51] | AT | 06.09.2023 | |
BG | 06.09.2023 | ||
CZ | 06.09.2023 | ||
DK | 06.09.2023 | ||
EE | 06.09.2023 | ||
ES | 06.09.2023 | ||
FI | 06.09.2023 | ||
HR | 06.09.2023 | ||
LT | 06.09.2023 | ||
LV | 06.09.2023 | ||
NL | 06.09.2023 | ||
PL | 06.09.2023 | ||
RO | 06.09.2023 | ||
RS | 06.09.2023 | ||
SE | 06.09.2023 | ||
SI | 06.09.2023 | ||
SK | 06.09.2023 | ||
SM | 06.09.2023 | ||
NO | 06.12.2023 | ||
GR | 07.12.2023 | ||
IS | 06.01.2024 | ||
PT | 08.01.2024 | ||
Précédent [2024/36] | AT | 06.09.2023 | |
CZ | 06.09.2023 | ||
DK | 06.09.2023 | ||
EE | 06.09.2023 | ||
ES | 06.09.2023 | ||
FI | 06.09.2023 | ||
HR | 06.09.2023 | ||
LT | 06.09.2023 | ||
LV | 06.09.2023 | ||
NL | 06.09.2023 | ||
PL | 06.09.2023 | ||
RO | 06.09.2023 | ||
RS | 06.09.2023 | ||
SE | 06.09.2023 | ||
SI | 06.09.2023 | ||
SK | 06.09.2023 | ||
SM | 06.09.2023 | ||
NO | 06.12.2023 | ||
GR | 07.12.2023 | ||
IS | 06.01.2024 | ||
PT | 08.01.2024 | ||
Précédent [2024/33] | AT | 06.09.2023 | |
CZ | 06.09.2023 | ||
DK | 06.09.2023 | ||
EE | 06.09.2023 | ||
ES | 06.09.2023 | ||
FI | 06.09.2023 | ||
HR | 06.09.2023 | ||
LT | 06.09.2023 | ||
LV | 06.09.2023 | ||
NL | 06.09.2023 | ||
PL | 06.09.2023 | ||
RO | 06.09.2023 | ||
RS | 06.09.2023 | ||
SE | 06.09.2023 | ||
SK | 06.09.2023 | ||
SM | 06.09.2023 | ||
NO | 06.12.2023 | ||
GR | 07.12.2023 | ||
IS | 06.01.2024 | ||
PT | 08.01.2024 | ||
Précédent [2024/25] | AT | 06.09.2023 | |
CZ | 06.09.2023 | ||
EE | 06.09.2023 | ||
ES | 06.09.2023 | ||
FI | 06.09.2023 | ||
HR | 06.09.2023 | ||
LT | 06.09.2023 | ||
LV | 06.09.2023 | ||
NL | 06.09.2023 | ||
PL | 06.09.2023 | ||
RO | 06.09.2023 | ||
RS | 06.09.2023 | ||
SE | 06.09.2023 | ||
SK | 06.09.2023 | ||
SM | 06.09.2023 | ||
NO | 06.12.2023 | ||
GR | 07.12.2023 | ||
IS | 06.01.2024 | ||
PT | 08.01.2024 | ||
Précédent [2024/23] | AT | 06.09.2023 | |
CZ | 06.09.2023 | ||
EE | 06.09.2023 | ||
ES | 06.09.2023 | ||
FI | 06.09.2023 | ||
HR | 06.09.2023 | ||
LT | 06.09.2023 | ||
LV | 06.09.2023 | ||
NL | 06.09.2023 | ||
RO | 06.09.2023 | ||
RS | 06.09.2023 | ||
SE | 06.09.2023 | ||
SK | 06.09.2023 | ||
SM | 06.09.2023 | ||
NO | 06.12.2023 | ||
GR | 07.12.2023 | ||
IS | 06.01.2024 | ||
PT | 08.01.2024 | ||
Précédent [2024/20] | FI | 06.09.2023 | |
HR | 06.09.2023 | ||
LT | 06.09.2023 | ||
LV | 06.09.2023 | ||
NL | 06.09.2023 | ||
RS | 06.09.2023 | ||
SE | 06.09.2023 | ||
SM | 06.09.2023 | ||
NO | 06.12.2023 | ||
GR | 07.12.2023 | ||
IS | 06.01.2024 | ||
Précédent [2024/14] | FI | 06.09.2023 | |
HR | 06.09.2023 | ||
LT | 06.09.2023 | ||
LV | 06.09.2023 | ||
NL | 06.09.2023 | ||
RS | 06.09.2023 | ||
SE | 06.09.2023 | ||
NO | 06.12.2023 | ||
GR | 07.12.2023 | ||
Précédent [2024/10] | FI | 06.09.2023 | |
HR | 06.09.2023 | ||
LT | 06.09.2023 | ||
LV | 06.09.2023 | ||
RS | 06.09.2023 | ||
SE | 06.09.2023 | ||
NO | 06.12.2023 | ||
GR | 07.12.2023 | ||
Précédent [2024/09] | FI | 06.09.2023 | |
LT | 06.09.2023 | ||
SE | 06.09.2023 | ||
NO | 06.12.2023 | ||
GR | 07.12.2023 | ||
Précédent [2024/08] | LT | 06.09.2023 | |
NO | 06.12.2023 | ||
GR | 07.12.2023 | Citations: | Recherche | [A]US4871542 (VILHARDT HANS [DK]); | [XA]EP0388234 (CARTER HOLT HARVEY PLASTIC PRO [NZ]); | [A]WO9924106 (UROS CORP [US]); | [A]US2003073979 (NAIMARK WENDY [US], et al); | [A]US2006151460 (WARDLE JOHN L [US]); | [A]US2009149833 (CIMA MICHAEL J [US], et al); | [A]US2010131043 (CASAS JESUS W [US], et al) | par le demandeur | US19770612412 | US20030613111 | US20060463956 | US20080333182 | US20090538580 | US20100825215 | US20100825238 |