EP3909784 - ASSEMBLAGE DE ROUE DE VÉHICULE À MOTEUR AVEC UN DISPOSITIF ANTIDESSERRAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2021/46] | DISPOSITIF ANTIDESSERRAGE POUR UNE UNITÉ DE FIXATION D'UNE ROUE DE VÉHICULE À MOTEUR | ||
[2023/35] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 19.01.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 15.10.2023 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 24.06.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 15.10.2021 | Dernier événement Tooltip | 10.08.2024 | Changement - mandataire | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Stellantis Europe S.p.A. Corso Giovanni Agnelli, 200 10135 Torino, (TO) / IT | [2023/44] |
Précédent [2021/46] | Pour tous les Etats désignés FCA Italy S.p.A. Corso Giovanni Agnelli, 200 10135 Torino / IT | Inventeur(s) | 01 /
LUCÀ, Stefano I-10135 Torino / IT | 02 /
BADINO, Renato I-10135 Torino / IT | [2021/46] | Mandataire(s) | Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx S.p.A. Corso Vittorio Emmanuele II, 6 10123 Torino / IT | [N/P] |
Précédent [2024/08] | Notaro, Giancarlo Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx S.p.A. Corso Vittorio Emanuele ll, 6 10123 Torino / IT | ||
Précédent [2021/46] | Notaro, Giancarlo Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx S.p.A. Corso Vittorio Emanuele ll, 6 10123 Torino / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 20174331.7 | 13.05.2020 | [2021/46] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3909784 | Date: | 17.11.2021 | Langue: | EN | [2021/46] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3909784 | Date: | 21.02.2024 | Langue: | EN | [2024/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.10.2020 | Classification | IPC: | B60B3/14, F16B39/06, F16B39/282, F16B39/02, F16B39/10 | [2021/46] | CPC: |
B60B3/142 (EP,US);
B60B3/14 (BR);
B60B30/00 (CN);
B60B19/00 (BR);
B60B27/00 (BR);
B60B3/165 (EP,US);
F16B39/02 (EP);
F16B39/10 (EP);
F16D65/00 (BR);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/46] | Titre | Allemand: | KRAFTFAHRZEUGRAD ZUSAMMENBAU MIT EINER SICHERUNGSVORRICHTUNG | [2023/35] | Anglais: | MOTOR-VEHICLE WHEEL ASSEMBLY WITH AN ANTI-LOOSENING DEVICE | [2023/35] | Français: | ASSEMBLAGE DE ROUE DE VÉHICULE À MOTEUR AVEC UN DISPOSITIF ANTIDESSERRAGE | [2023/35] |
Précédent [2021/46] | SICHERUNGSVORRICHTUNG FÜR EINE BEFESTIGUNGSEINHEIT EINES KRAFTFAHRZEUGRADES | ||
Précédent [2021/46] | AN ANTI-LOOSENING DEVICE FOR A FASTENING UNIT OF A MOTOR-VEHICLE WHEEL | ||
Précédent [2021/46] | DISPOSITIF ANTIDESSERRAGE POUR UNE UNITÉ DE FIXATION D'UNE ROUE DE VÉHICULE À MOTEUR | Procédure d'examen | 24.11.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.11.2020 | Requête en examen déposée [2021/46] | 24.11.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 24.06.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.10.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.10.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.01.2024 | Taxe de délivrance payée | 17.01.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 17.01.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.05.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.05.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 21.02.2024 | BG | 21.02.2024 | ES | 21.02.2024 | FI | 21.02.2024 | HR | 21.02.2024 | LT | 21.02.2024 | LV | 21.02.2024 | NL | 21.02.2024 | PL | 21.02.2024 | SE | 21.02.2024 | NO | 21.05.2024 | RS | 21.05.2024 | GR | 22.05.2024 | IS | 21.06.2024 | PT | 21.06.2024 | [2024/37] |
Précédent [2024/36] | AT | 21.02.2024 | |
BG | 21.02.2024 | ||
ES | 21.02.2024 | ||
FI | 21.02.2024 | ||
HR | 21.02.2024 | ||
LT | 21.02.2024 | ||
LV | 21.02.2024 | ||
NL | 21.02.2024 | ||
PL | 21.02.2024 | ||
NO | 21.05.2024 | ||
RS | 21.05.2024 | ||
GR | 22.05.2024 | ||
IS | 21.06.2024 | ||
PT | 21.06.2024 | ||
Précédent [2024/35] | AT | 21.02.2024 | |
BG | 21.02.2024 | ||
ES | 21.02.2024 | ||
FI | 21.02.2024 | ||
HR | 21.02.2024 | ||
LT | 21.02.2024 | ||
NL | 21.02.2024 | ||
NO | 21.05.2024 | ||
RS | 21.05.2024 | ||
GR | 22.05.2024 | ||
IS | 21.06.2024 | ||
Précédent [2024/34] | BG | 21.02.2024 | |
FI | 21.02.2024 | ||
HR | 21.02.2024 | ||
LT | 21.02.2024 | ||
NL | 21.02.2024 | ||
NO | 21.05.2024 | ||
RS | 21.05.2024 | ||
GR | 22.05.2024 | ||
IS | 21.06.2024 | ||
Précédent [2024/33] | LT | 21.02.2024 | |
NO | 21.05.2024 | ||
IS | 21.06.2024 | ||
Précédent [2024/32] | IS | 21.06.2024 | Citations: | Recherche | [A]US3581609 (GREENWOOD EUGENE C); | [A]US4591211 (BROWNING JAMES R [US], et al); | [A]US5846042 (IANNUZZI PETER [US]); | [A]DE102011011005 (DAIMLER AG [DE]); | [A]DE102017124318 (PORSCHE AG [DE]) | par le demandeur | EP20200165839 |