EP3738572 - SAC POUR LE TRANSFERT DE CADAVRES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 01.10.2021 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 16.10.2020 | Dernier événement Tooltip | 01.10.2021 | Demande réputée retirée | publié le 03.11.2021 [2021/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Limbo Disseny, S.L. Avda. Jean Claude Combaldieu, 5 03008 Alicante / ES | [2020/47] | Inventeur(s) | 01 /
Payá Cayuelas, Guillermo Avda. Jean Claude Combaldieu, 5 03008 Alicante / ES | [2020/47] | Mandataire(s) | Ibarra Garcia, Isabel PADIMA Explanada de España 11,1° 03002 Alicante / ES | [2020/47] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20174574.2 | 14.05.2020 | [2020/47] | Numéro de priorité, date | ES20190030819U | 16.05.2019 Format original publié: ES 201930819 U | [2020/47] | Langue de dépôt | ES | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3738572 | Date: | 18.11.2020 | Langue: | EN | [2020/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.10.2020 | Classification | IPC: | A61G17/007, A61G17/06, B32B1/00 | [2020/47] | CPC: |
A61G17/06 (EP);
A61G17/0136 (EP);
B32B1/00 (EP);
B32B27/12 (EP);
B32B27/32 (EP);
B32B27/40 (EP);
B32B3/02 (EP);
B32B3/08 (EP);
B32B5/26 (EP);
A61G17/036 (EP);
B32B2262/062 (EP);
B32B2307/7163 (EP);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/47] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SACK FÜR DIE ÜBERFÜHRUNG VON LEICHEN | [2020/47] | Anglais: | BAG FOR THE TRANSFER OF CORPSES | [2020/47] | Français: | SAC POUR LE TRANSFERT DE CADAVRES | [2020/47] | Procédure dexamen | 19.05.2021 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2021/44] | 10.06.2021 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2021/44] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]AT352269B (ANGERMANN SIEGFRIED [AT]) [Y] 1-3 * page 2, line 1 - page 3, line 40 * * figures 1-6 *; | [A]US4780940 (JAY WILLIAM G [US]) [A] 1-3 * column 2, line 61 - column 4, line 28 * * figures 1-6 *; | [A]WO2009044204 (RESOMATION LTD [GB], et al) [A] 1-3 * page 17, line 16 - page 27, line 21 * * page 35, line 12 - page 38, line 19 ** figures 5-8, 14, 15 *; | [A]WO2010015853 (A W HAINSWORTH & SONS LTD [GB], et al) [A] 1-3 * page 5, line 13 - page 6, line 13 * * figures 1-5 *; | [Y]WO2012164134 (LIMBO DISSENY S L [ES], et al) [Y] 1-3 * page 8, line 26 - page 13, line 2 * * figures 1-3 * | par le demandeur | ES201130596U |