EP3915531 - PANSEMENT POUR LE TRAITEMENT DE PLAIES PAR PRESSION NÉGATIVE (NPWT) [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 29.03.2024 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 03.12.2023 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 23.02.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 27.05.2022 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 29.10.2021 | Dernier événement Tooltip | 07.05.2024 | Annulation: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Mölnlycke Health Care AB Gamlestadsvägen 3 C 402 52 Göteborg / SE | [2021/48] | Inventeur(s) | 01 /
SVENSSON, Malin 414 53 GÖTEBORG / SE | 02 /
SKEPPSTEDT, Viktoria 426 58 VÄSTRA FRÖLUNDA / SE | 03 /
HOLMÉN, Malin 412 66 GÖTEBORG / SE | 04 /
BOLYOS, Elinor 438 91 LANDVETTER / SE | [2021/48] | Mandataire(s) | Kransell & Wennborg KB P.O. Box 2096 403 12 Göteborg / SE | [2021/48] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20176277.0 | 25.05.2020 | [2021/48] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3915531 | Date: | 01.12.2021 | Langue: | EN | [2021/48] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3915531 | Date: | 01.05.2024 | Langue: | EN | [2024/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.11.2020 | Classification | IPC: | A61F13/02, A61M1/00 | [2021/48] | CPC: |
A61F13/0206 (EP);
A61F13/05 (EP,KR,US);
A61M1/915 (EP,KR,US);
A61F13/0209 (EP,KR,US);
A61F13/022 (KR);
A61F13/0223 (KR,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/26] |
Précédent [2021/48] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | VERBAND FÜR UNTERDRUCKWUNDTHERAPIE (NPWT) | [2021/48] | Anglais: | A NEGATIVE PRESSURE WOUND THERAPY (NPWT) DRESSING | [2021/48] | Français: | PANSEMENT POUR LE TRAITEMENT DE PLAIES PAR PRESSION NÉGATIVE (NPWT) | [2021/48] | Procédure d'examen | 24.05.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.05.2022 | Requête en examen déposée [2022/26] | 24.05.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 22.02.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.04.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.12.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.03.2024 | Taxe de délivrance payée | 26.03.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 26.03.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.04.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.04.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]WO2019084087 (KCI LICENSING INC [US]); | [A]WO2019171351 (SYSTAGENIX WOUND MAN LIMITED [GB]) | par le demandeur | EP20140194054 |