EP3767739 - DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES, AGENCEMENT DE BATTERIE ET DISPOSITIF DE TRAVAIL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 23.07.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 18.12.2020 | Dernier événement Tooltip | 06.08.2024 | Nouvelle entrée: surtaxe concernant la taxe annuelle: envoi de la notification + délai | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Robert Bosch GmbH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [2021/03] | Inventeur(s) | 01 /
Mehlo, Dennis Gaertnerstr. 11 72766 Reutlingen / DE | 02 /
Gyure-Garami, Balazs Hernad utca 18 Hungary 1078 Budapest / HU | [2021/03] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20182162.6 | 25.06.2020 | [2021/03] | Numéro de priorité, date | DE201910210769 | 19.07.2019 Format original publié: DE102019210769 | [2021/03] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3767739 | Date: | 20.01.2021 | Langue: | DE | [2021/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.12.2020 | Classification | IPC: | H01M50/172 | [2021/03] | CPC: |
H01M50/572 (EP,US);
H01M50/213 (EP,US);
H01M50/595 (EP,US);
Y02E60/10 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/34] |
Précédent [2021/03] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ESD-SCHUTZEINRICHTUNG, BATTERIEANORDNUNG UND ARBEITSVORRICHTUNG | [2021/03] | Anglais: | ESD PROTECTION DEVICE, BATTERY ARRANGEMENT AND WORKING DEVICE | [2021/03] | Français: | DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES, AGENCEMENT DE BATTERIE ET DISPOSITIF DE TRAVAIL | [2021/03] | Procédure d'examen | 12.02.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.07.2021 | Requête en examen déposée [2021/34] | 20.07.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.06.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.06.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.06.2024 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]US8284537 (CHEN CHIEN-WEN [TW]) [X] 1,5-9 * paragraph [0025] - paragraph [0037]; figure 2 * [I] 2-4; | [X]DE102018211464 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [X] 1,7,9 * the whole document *; | [T] - PHILIP T KREIN, "Electrostatic Discharge Issues in Electric Vehicles", IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS, IEEE SERVICE CENTER, PISCATAWAY, NJ, US, (19961201), vol. 32, no. 6, ISSN 0093-9994, XP011022109 [T] * the whole document * |