Extrait du Registre européen des brevets

EP Tous les documents: EP3932419 Alerte pour un dossier: RSS Courriel

S'abonner aux alertes par courriel


Dossier(s):  EP3932419



Un courriel de confirmation sera envoyé à l’adresse indiquée






Date Type de document Procédure Nombre de pages
Nombre total de pages: 67
19.01.2022 Demande rejetée (désignation de l'inventeur non déposée) Recherche / Examen 2
11.01.2022 Rappel du délai de paiement de la taxe d'examen/ de désignation/de correction dans l'opinion écrite/modification Recherche / Examen 2
08.12.2021 Notification d'imminente publication Recherche / Examen 2
20.11.2020 Notification relative à l'envoi du rapport de recherche européenne Recherche / Examen 1
20.11.2020 Avis relatif au rapport de recherche européenne Recherche / Examen 3
20.11.2020 Rapport de recherche européen Recherche / Examen 3
20.11.2020 Informations sur la stratégie de recherche Recherche / Examen 1
15.07.2020 Irrégularité dans la désignation d'inventeur Recherche / Examen 1
29.06.2020 Abrégé Recherche / Examen 1
29.06.2020 Accusé de réception de la transmission électronique de la requête en délivrance d'un brevet européen Recherche / Examen 2
29.06.2020 Revendications Recherche / Examen 5
29.06.2020 Description Recherche / Examen 39
29.06.2020 Requête en délivrance d'un brevet européen Recherche / Examen 5