EP3825469 - APPLICATEUR DE COULIS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 02.08.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 11.04.2024 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 10.11.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 05.11.2021 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 23.04.2021 | Dernier événement Tooltip | 02.08.2024 | Délivrance (prévue) | publié le 04.09.2024 [2024/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Illinois Tool Works Inc. 155 Harlem Avenue Glenview, IL 60025 / US | [2021/21] | Inventeur(s) | 01 /
HANSEN, Flemming Frost Illinois Tool Works Inc. 155 Harlem Avenue Glenview, IL 60025 / US | [2021/21] | Mandataire(s) | HGF HGF Limited 1 City Walk Leeds LS11 9DX / GB | [2024/36] |
Précédent [2021/21] | HGF 1 City Walk Leeds LS11 9DX / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 20183547.7 | 01.07.2020 | [2021/21] | Numéro de priorité, date | EP20190210793 | 21.11.2019 Format original publié: EP 19210793 | [2021/21] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3825469 | Date: | 26.05.2021 | Langue: | EN | [2021/21] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3825469 | Date: | 04.09.2024 | Langue: | EN | [2024/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.12.2020 | Classification | IPC: | E02B17/00 | [2021/21] | CPC: |
E02B17/0008 (EP,KR,US);
E02D27/52 (KR,US);
E02B2017/0039 (KR,US);
E02D2250/003 (KR,US);
E02D2250/0061 (KR,US);
Y02E10/72 (EP,KR);
Y02E10/727 (EP,KR)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/49] |
Précédent [2021/21] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | FUGENMÖRTELAPPLIKATOR | [2021/21] | Anglais: | GROUT APPLICATOR | [2021/21] | Français: | APPLICATEUR DE COULIS | [2021/21] | Procédure d'examen | 01.11.2021 | Requête en examen déposée [2021/49] | 01.11.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 23.11.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 10.11.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.12.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.04.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.07.2024 | Taxe de délivrance payée | 05.07.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 05.07.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.07.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.07.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.07.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]US4789271 (SULLAWAY BOB L [US], et al); | [X]US2011135401 (HALL RUDOLPH A [US]); | [X]US2013149039 (HAUGSOEEN PER BULL [NO], et al); | [A]CN203238652U (GUANGDONG MINGYANG WIND POWER IND GROUP CO LTD); | [X]CN205046588U (GUANGDONG MINGYANG WIND POWER IND GROUP CO LTD) |