EP3747335 - LAVE-VAISSELLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.08.2022 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 27.08.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 26.05.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 12.02.2021 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 06.11.2020 | Dernier événement Tooltip | 24.05.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 26.06.2024 [2024/26] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LG Electronics Inc. 128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07336 / KR | [2020/50] | Inventeur(s) | 01 /
KIM, Jinhong IP Center, LG Electronics Inc. 51, Gasan digital 1-ro Geumcheon-gu Seoul 08592 / KR | 02 /
KIM, Minchul IP Center, LG Electronics Inc. 51, Gasan digital 1-ro Geumcheon-gu Seoul 08592 / KR | 03 /
CHOI, Kyuhyung IP Center, LG Electronics Inc. 51, Gasan digital 1-ro Geumcheon-gu Seoul 08592 / KR | [2020/50] | Mandataire(s) | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [2020/50] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20183896.8 | 08.07.2016 | [2020/50] | Numéro de priorité, date | KR20150103108 | 21.07.2015 Format original publié: KR 20150103108 | KR20160000983 | 05.01.2016 Format original publié: KR 20160000983 | [2020/50] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3747335 | Date: | 09.12.2020 | Langue: | EN | [2020/50] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3747335 | Date: | 29.09.2021 | Langue: | EN | [2021/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.11.2020 | Classification | IPC: | A47L15/22, A47L15/42 | [2020/50] | CPC: |
A47L15/4206 (EP,US);
A47L15/4246 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/11] |
Précédent [2020/50] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | GESCHIRRSPÜLER | [2020/50] | Anglais: | DISHWASHER | [2020/50] | Français: | LAVE-VAISSELLE | [2020/50] | Procédure d'examen | 09.02.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 09.02.2021 | Requête en examen déposée [2021/11] | 09.02.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 27.05.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.08.2021 | Taxe de délivrance payée | 20.08.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 20.08.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP16827966.9 / EP3324812 | Opposition(s) | 30.06.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/36] | Taxes payées | Taxe annuelle | 03.08.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 03.08.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 03.08.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 26.07.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 08.07.2016 | AL | 29.09.2021 | AT | 29.09.2021 | CY | 29.09.2021 | CZ | 29.09.2021 | DK | 29.09.2021 | EE | 29.09.2021 | ES | 29.09.2021 | FI | 29.09.2021 | HR | 29.09.2021 | LT | 29.09.2021 | LV | 29.09.2021 | MC | 29.09.2021 | MK | 29.09.2021 | NL | 29.09.2021 | PL | 29.09.2021 | RO | 29.09.2021 | RS | 29.09.2021 | SE | 29.09.2021 | SI | 29.09.2021 | SK | 29.09.2021 | SM | 29.09.2021 | BG | 29.12.2021 | NO | 29.12.2021 | GR | 30.12.2021 | IS | 29.01.2022 | PT | 31.01.2022 | [2024/26] |
Précédent [2024/23] | AL | 29.09.2021 | |
AT | 29.09.2021 | ||
CY | 29.09.2021 | ||
CZ | 29.09.2021 | ||
DK | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
MC | 29.09.2021 | ||
MK | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SI | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
SM | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
Précédent [2024/21] | AL | 29.09.2021 | |
AT | 29.09.2021 | ||
CY | 29.09.2021 | ||
CZ | 29.09.2021 | ||
DK | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
MC | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SI | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
SM | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
Précédent [2024/20] | AL | 29.09.2021 | |
AT | 29.09.2021 | ||
CY | 29.09.2021 | ||
CZ | 29.09.2021 | ||
DK | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
MC | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SI | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
Précédent [2023/11] | AL | 29.09.2021 | |
AT | 29.09.2021 | ||
CZ | 29.09.2021 | ||
DK | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
MC | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SI | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
Précédent [2023/01] | AL | 29.09.2021 | |
AT | 29.09.2021 | ||
CZ | 29.09.2021 | ||
DK | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SI | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
Précédent [2022/36] | AL | 29.09.2021 | |
AT | 29.09.2021 | ||
CZ | 29.09.2021 | ||
DK | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
Précédent [2022/29] | AL | 29.09.2021 | |
AT | 29.09.2021 | ||
CZ | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
Précédent [2022/24] | AT | 29.09.2021 | |
CZ | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
Précédent [2022/23] | AT | 29.09.2021 | |
CZ | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
Précédent [2022/21] | AT | 29.09.2021 | |
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
Précédent [2022/10] | FI | 29.09.2021 | |
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
Précédent [2022/09] | FI | 29.09.2021 | |
LT | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
Précédent [2022/08] | FI | 29.09.2021 | |
LT | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
Précédent [2022/07] | LT | 29.09.2021 | |
NO | 29.12.2021 | Citations: | Recherche | [A]GB1202546 (CANDY SPA [IT]) [A] 1* page 1, line 79 - page 2, line 21; figure 1 *; | [A]EP0752231 (MERLONI ELETTRODOMESTICI SPA [IT]) [A] 1-15 * abstract * * column 3, lines 31-48; figure - *; | [A]EP0855165 (SMEG SPA [IT]) [A] 1-15 * column 3, line 24 - column 4, line 14; figure - *; | [A]US2010037923 (DINGLER GEOFFREY L [US], et al) [A] 1-15 * abstract * * paragraphs [0022] - [0023]; figure - *; | [A]US2010252080 (YOON SANG HEON [KR], et al) [A] 1-15 * abstract *; | [XA]CN202096176U (MIDEA HOLDING CO LTD) [X] 1-4,14 * abstract * [A] 5-13,15; | [A]WO2012085840 (INDESIT CO SPA [IT], et al) [A] 1-15 * abstract *; | [A]CN202446037U (HAIER GROUP CO LTD, et al) [A] 1-15 * abstract *; | [A]KR20120129266 (-) [A] 1-15 * abstract *; | [A]KR101241871B (LG ELECTRONICS INC.) [A] 1-15 * abstract * | par le demandeur | KR20110004578 |