EP3745497 - MATÉRIAU DE CATHODE ÉLECTROCHIMIQUEMENT ACTIF À OXYDE DE NICKEL STRATIFIÉ BÊTA-DÉLITHIÉ ET BATTERIE COMPRENANT CE MATÉRIAU [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 04.06.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 30.10.2020 | Dernier événement Tooltip | 03.01.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Duracell U.S. Operations, Inc. 1209 Orange Street Wilmington, DE 19801 / US | [2020/49] | Inventeur(s) | 01 /
NELSON, Jennifer Anne Duracell U.S. Operations, Inc. 14 Research Drive Berkshire Corporate Park Bethel, CT Connecticut 06801 / US | 02 /
ANGLIN, David Lloyd Duracell U.S. Operations, Inc. 14 Research Drive Berkshire Corporate Park Bethel, CT Connecticut 06801 / US | 03 /
BRUNDU, Mariarosa MANPOWER S.r.l. Via G. Rossini 6/8 20100 Milano / IT | 04 /
CHRISTIAN, Paul Albert Duracell U.S. Operations, Inc. 14 Research Drive Berkshire Corporate Park Bethel, CT Connecticut 06801 / US | [2020/49] | Mandataire(s) | Hoyng Rokh Monegier B.V. Rembrandt Tower, 30th Floor Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam / NL | [N/P] |
Précédent [2020/49] | Hoyng Rokh Monegier LLP Rembrandt Tower, 31st Floor Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 20186502.9 | 19.03.2015 | [2020/49] | Numéro de priorité, date | US201461971667P | 28.03.2014 Format original publié: US 201461971667 P | [2020/49] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3745497 | Date: | 02.12.2020 | Langue: | EN | [2020/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.10.2020 | Classification | IPC: | H01M4/06, H01M4/32, H01M4/24, H01M4/525, H01M10/30, H01M6/04 | [2020/49] | CPC: |
H01M4/525 (EP,CN,US);
H01M4/06 (EP,CN,US);
C01G53/42 (EP);
H01M10/30 (EP,CN,US);
H01M10/488 (EP,CN,US);
H01M4/131 (US);
H01M4/24 (CN);
H01M4/244 (EP,CN,US);
H01M4/32 (EP,CN,US);
H01M4/366 (US);
H01M4/38 (US);
H01M4/52 (CN,US);
H01M6/04 (EP,CN,US);
H01M6/505 (EP,CN,US);
H01M6/5083 (US);
F02M51/02 (US);
H01M2004/021 (EP,CN,US);
H01M2300/0085 (EP,CN,US);
Y02E60/10 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/27] |
Précédent [2020/49] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | BETA-DELITHIIERTES GESCHICHTETES ELEKTROCHEMISCH AKTIVES NICKELOXIDKATHODENMATERIAL UND BATTERIE MIT DIESEM MATERIAL | [2020/49] | Anglais: | BETA-DELITHIATED LAYERED NICKEL OXIDE ELECTROCHEMICALLY ACTIVE CATHODE MATERIAL AND A BATTERY INCLUDING SAID MATERIAL | [2020/49] | Français: | MATÉRIAU DE CATHODE ÉLECTROCHIMIQUEMENT ACTIF À OXYDE DE NICKEL STRATIFIÉ BÊTA-DÉLITHIÉ ET BATTERIE COMPRENANT CE MATÉRIAU | [2020/49] | Procédure d'examen | 02.06.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 02.06.2021 | Requête en examen déposée [2021/27] | 02.06.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP15717992.0 / EP3123541 | EP18211331.6 / EP3503261 | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.07.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.07.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 17.07.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 17.07.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 12.03.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 16.02.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 15.02.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 03.01.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JP2001332259 (NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE); | [A]JP2003151549 (NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE); | [A]JP2004323331 (TOSOH CORP); | [A]US2013247363 (NELSON JENNIFER A [US], et al); | par le demandeur | US5698315 | US5919598 | US5997775 | US6514637 | US7351499 |