EP3945234 - DISPOSITIF D'AFFICHAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.04.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 28.04.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 19.04.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 05.08.2022 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 31.12.2021 | Dernier événement Tooltip | 12.07.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IE | publié le 14.08.2024 [2024/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa / TR | [2022/05] | Inventeur(s) | 01 /
ADALI, Ahmet Salih 45030 Manisa / TR | [2022/05] | Mandataire(s) | Page White Farrer Bedford House 21a John Street London WC1N 2BF / GB | [N/P] |
Précédent [2023/22] | Flint, Adam Page White & Farrer Limited Bedford House 21A John Street London WC1N 2BF / GB | ||
Précédent [2022/05] | Flint, Adam Page White & Farrer Bedford House John Street London WC1N 2BF / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 20188198.4 | 28.07.2020 | [2022/05] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3945234 | Date: | 02.02.2022 | Langue: | EN | [2022/05] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3945234 | Date: | 31.05.2023 | Langue: | EN | [2023/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.12.2020 | Classification | IPC: | F16M11/04, F16M13/02, H04N5/64 | [2022/05] | CPC: |
F16M13/02 (EP);
F16M11/04 (EP);
F16M2200/08 (EP);
H04N5/64 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/36] |
Précédent [2022/05] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | ANZEIGEVORRICHTUNG | [2022/05] | Anglais: | DISPLAY DEVICE | [2022/05] | Français: | DISPOSITIF D'AFFICHAGE | [2022/05] | Procédure d'examen | 01.08.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 01.08.2022 | Requête en examen déposée [2022/36] | 01.08.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 22.12.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.04.2023 | Taxe de délivrance payée | 19.04.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 19.04.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 01.03.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/19] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.05.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 31.05.2023 | CZ | 31.05.2023 | DK | 31.05.2023 | EE | 31.05.2023 | ES | 31.05.2023 | FI | 31.05.2023 | HR | 31.05.2023 | IT | 31.05.2023 | LT | 31.05.2023 | LV | 31.05.2023 | MC | 31.05.2023 | NL | 31.05.2023 | PL | 31.05.2023 | RO | 31.05.2023 | RS | 31.05.2023 | SE | 31.05.2023 | SI | 31.05.2023 | SK | 31.05.2023 | SM | 31.05.2023 | IE | 28.07.2023 | LU | 28.07.2023 | BE | 31.07.2023 | CH | 31.07.2023 | FR | 31.07.2023 | NO | 31.08.2023 | GR | 01.09.2023 | IS | 30.09.2023 | PT | 02.10.2023 | [2024/33] |
Précédent [2024/26] | AT | 31.05.2023 | |
CZ | 31.05.2023 | ||
DK | 31.05.2023 | ||
EE | 31.05.2023 | ||
ES | 31.05.2023 | ||
FI | 31.05.2023 | ||
HR | 31.05.2023 | ||
IT | 31.05.2023 | ||
LT | 31.05.2023 | ||
LV | 31.05.2023 | ||
MC | 31.05.2023 | ||
NL | 31.05.2023 | ||
PL | 31.05.2023 | ||
RO | 31.05.2023 | ||
RS | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
SI | 31.05.2023 | ||
SK | 31.05.2023 | ||
SM | 31.05.2023 | ||
LU | 28.07.2023 | ||
BE | 31.07.2023 | ||
CH | 31.07.2023 | ||
FR | 31.07.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
GR | 01.09.2023 | ||
IS | 30.09.2023 | ||
PT | 02.10.2023 | ||
Précédent [2024/18] | AT | 31.05.2023 | |
CZ | 31.05.2023 | ||
DK | 31.05.2023 | ||
EE | 31.05.2023 | ||
ES | 31.05.2023 | ||
FI | 31.05.2023 | ||
HR | 31.05.2023 | ||
LT | 31.05.2023 | ||
LV | 31.05.2023 | ||
MC | 31.05.2023 | ||
NL | 31.05.2023 | ||
PL | 31.05.2023 | ||
RO | 31.05.2023 | ||
RS | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
SK | 31.05.2023 | ||
SM | 31.05.2023 | ||
LU | 28.07.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
GR | 01.09.2023 | ||
IS | 30.09.2023 | ||
PT | 02.10.2023 | ||
Précédent [2024/14] | AT | 31.05.2023 | |
CZ | 31.05.2023 | ||
DK | 31.05.2023 | ||
EE | 31.05.2023 | ||
ES | 31.05.2023 | ||
FI | 31.05.2023 | ||
HR | 31.05.2023 | ||
LT | 31.05.2023 | ||
LV | 31.05.2023 | ||
MC | 31.05.2023 | ||
NL | 31.05.2023 | ||
PL | 31.05.2023 | ||
RO | 31.05.2023 | ||
RS | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
SK | 31.05.2023 | ||
SM | 31.05.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
GR | 01.09.2023 | ||
IS | 30.09.2023 | ||
PT | 02.10.2023 | ||
Précédent [2024/10] | AT | 31.05.2023 | |
CZ | 31.05.2023 | ||
DK | 31.05.2023 | ||
EE | 31.05.2023 | ||
ES | 31.05.2023 | ||
FI | 31.05.2023 | ||
HR | 31.05.2023 | ||
LT | 31.05.2023 | ||
LV | 31.05.2023 | ||
NL | 31.05.2023 | ||
PL | 31.05.2023 | ||
RO | 31.05.2023 | ||
RS | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
SK | 31.05.2023 | ||
SM | 31.05.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
GR | 01.09.2023 | ||
IS | 30.09.2023 | ||
PT | 02.10.2023 | ||
Précédent [2024/08] | AT | 31.05.2023 | |
ES | 31.05.2023 | ||
FI | 31.05.2023 | ||
HR | 31.05.2023 | ||
LT | 31.05.2023 | ||
LV | 31.05.2023 | ||
NL | 31.05.2023 | ||
PL | 31.05.2023 | ||
RS | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
SK | 31.05.2023 | ||
SM | 31.05.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
GR | 01.09.2023 | ||
IS | 30.09.2023 | ||
Précédent [2024/03] | AT | 31.05.2023 | |
ES | 31.05.2023 | ||
FI | 31.05.2023 | ||
HR | 31.05.2023 | ||
LT | 31.05.2023 | ||
LV | 31.05.2023 | ||
NL | 31.05.2023 | ||
PL | 31.05.2023 | ||
RS | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
GR | 01.09.2023 | ||
IS | 30.09.2023 | ||
Précédent [2024/01] | AT | 31.05.2023 | |
ES | 31.05.2023 | ||
HR | 31.05.2023 | ||
LT | 31.05.2023 | ||
LV | 31.05.2023 | ||
NL | 31.05.2023 | ||
PL | 31.05.2023 | ||
RS | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
GR | 01.09.2023 | ||
IS | 30.09.2023 | ||
Précédent [2023/52] | AT | 31.05.2023 | |
ES | 31.05.2023 | ||
HR | 31.05.2023 | ||
NL | 31.05.2023 | ||
PL | 31.05.2023 | ||
RS | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
GR | 01.09.2023 | ||
IS | 30.09.2023 | ||
Précédent [2023/51] | AT | 31.05.2023 | |
ES | 31.05.2023 | ||
HR | 31.05.2023 | ||
PL | 31.05.2023 | ||
RS | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
GR | 01.09.2023 | ||
IS | 30.09.2023 | ||
Précédent [2023/50] | AT | 31.05.2023 | |
ES | 31.05.2023 | ||
PL | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
GR | 01.09.2023 | ||
IS | 30.09.2023 | ||
Précédent [2023/48] | AT | 31.05.2023 | |
ES | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
Précédent [2023/46] | ES | 31.05.2023 | Citations: | Recherche | [XI]KR100777078B (DAEWOO ELECTRONICS CORP [KR]) [X] 1-3,5-7,12,13 * figures 1-10 * [I] 8-11; | [A]KR20080012663 (LG ELECTRONICS INC [KR]) [A] 1-13 * figures 1-8 *; | [XI]US2008087790 (TSENG LI TIEN [TW]) [X] 1-7,12,13 * paragraph [0032] - paragraph [0037]; figures 1-6b * [I] 8-11; | [X]TW201212651 (AU OPTRONICS CORP [TW]) [X] 1-13 * figures 1-12 *; | [A]CN102384348 (TPV DISPLAY TECHNOLOGY XIAMEN) [A] 1-13 * figures 1-5 *; | [A]US2016143160 (HUANG GUO-WEI [TW], et al) [A] 8-11 * figures 1-10 *; | [A]EP3081841 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) [A] 1* figures 1-20 * |