EP3771553 - APPAREIL ET PROCÉDÉ DE TEINTURE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 15.12.2023 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 26.09.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 06.08.2021 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 01.01.2021 | Dernier événement Tooltip | 02.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): PL | publié le 04.09.2024 [2024/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nidek Co., Ltd. 34-14, Maehama Hiroishi-cho Gamagori-shi Aichi, 443-0038 / JP | Pour tous les Etats désignés Shizuoka Prefecture 9-6, Ote-machi Aoi-ku Shizuoka / JP | [2023/43] |
Précédent [2021/05] | Pour tous les Etats désignés Nidek Co., Ltd. 34-14, Maehama Hiroishi-cho Gamagori-shi Aichi, 443-0038 / JP | ||
Pour tous les Etats désignés Shizuoka Prefecture 9-6 Ohtemachi Aoi-ku Shizuoka-city Shizuoka 420-8601 / JP | Inventeur(s) | 01 /
INUZUKA, Minoru c/o NIDEK CO., LTD., 34-14, Maehama, Hiroishi-cho Gamagori, Aichi / JP | 02 /
ABE, Koji c/o NIDEK CO., LTD., 34-14, Maehama, Hiroishi-cho Gamagori, Aichi / JP | 03 /
SHIBATA, Ryoji c/o NIDEK CO., LTD., 34-14, Maehama, Hiroishi-cho Gamagori, Aichi / JP | 04 /
SHIBAMOTO, Takahisa c/o NIDEK CO., LTD., 34-14, Maehama, Hiroishi-cho Gamagori, Aichi / JP | 05 /
UETA, Hiroyasu c/o Industrial Research Institute of Shizuoka Prefecture Hamamatsu Technical Support Center 1-3-3, Shinmiyakoda, Kita-ku Hamamatsu, Shizuoka / JP | 06 /
NAGATSU, Yoshiyuki c/o Industrial Research Institute of Shizuoka Prefecture Hamamatsu Technical Support Center 1-3-3, Shinmiyakoda, Kita-ku Hamamatsu, Shizuoka / JP | [2021/05] | Mandataire(s) | Hoefer & Partner Patentanwälte mbB Pilgersheimer Straße 20 81543 München / DE | [2021/05] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20188556.3 | 30.07.2020 | [2021/05] | Numéro de priorité, date | JP20190140233 | 30.07.2019 Format original publié: JP 2019140233 | [2021/05] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3771553 | Date: | 03.02.2021 | Langue: | EN | [2021/05] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3771553 | Date: | 17.01.2024 | Langue: | EN | [2024/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.12.2020 | Classification | IPC: | B29D11/00, D06P5/20, D06P5/28, D06P5/00, B23K26/03, B23K26/082 | [2023/40] | CPC: |
B29D11/00951 (EP);
D06B19/0005 (CN);
B29D11/00009 (EP);
B29D11/00903 (EP);
D06P5/004 (EP);
D06P5/2005 (EP);
D06P5/2077 (EP)
(-)
|
Précédent IPC [2021/05] | B29D11/00, B23K26/03, B23K26/082, D06P5/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/36] |
Précédent [2021/05] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | FÄRBEVORRICHTUNG UND FÄRBEVERFAHREN | [2021/05] | Anglais: | DYEING APPARATUS AND DYEING METHOD | [2021/05] | Français: | APPAREIL ET PROCÉDÉ DE TEINTURE | [2021/05] | Procédure d'examen | 02.08.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 02.08.2021 | Requête en examen déposée [2021/36] | 02.08.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 27.09.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.12.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | 08.12.2023 | Taxe de délivrance payée | 08.12.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.07.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.07.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | ES | 17.01.2024 | HR | 17.01.2024 | PL | 17.01.2024 | NO | 17.04.2024 | RS | 17.04.2024 | GR | 18.04.2024 | IS | 17.05.2024 | [2024/36] |
Précédent [2024/35] | ES | 17.01.2024 | |
HR | 17.01.2024 | ||
NO | 17.04.2024 | ||
RS | 17.04.2024 | ||
GR | 18.04.2024 | ||
IS | 17.05.2024 | ||
Précédent [2024/34] | HR | 17.01.2024 | |
NO | 17.04.2024 | ||
RS | 17.04.2024 | ||
GR | 18.04.2024 | ||
IS | 17.05.2024 | ||
Précédent [2024/33] | NO | 17.04.2024 | |
IS | 17.05.2024 | ||
Précédent [2024/32] | IS | 17.05.2024 | Citations: | Recherche | [XA]US2011018175 (INUZUKA MINORU [JP], et al) [X] 1,7 * abstract * * figures 1-4 * * paragraphs [0020] - [0029] *[A] 2-6,8-12; | [X]US2018127918 (INUZUKA MINORU [JP], et al) [X] 1-12 * abstract * * figures 1-5 * * paragraphs [0022] - [0046] *; | [X]JP2018127722 (NIDEK KK, et al) [X] 1-12 * abstract * * figures 1-3 * * paragraphs [0025] - [0028] - [0033] - [0035] - [0037] - [0040] - [0043] - [0063] * | par le demandeur | JP2001215306 | JP2013015824 |