EP3958426 - GÉNÉRATEURS BASÉS SUR UN CONVERTISSEUR ET PROCÉDÉ D'ALIMENTATION EN PUISSANCE ÉLECTRIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2022/08] | GÉNÉRATEURS BASÉ SUR UN CONVERTISSEUR ET PROCÉDÉ D'ALIMENTATION EN PUISSANCE ÉLECTRIQUE | ||
[2023/15] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.08.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 08.09.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 20.03.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 26.08.2022 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 21.01.2022 | Dernier événement Tooltip | 15.08.2024 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 18.09.2024 [2024/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Wobben Properties GmbH Borsigstraße 26 26607 Aurich / DE | [2022/08] | Inventeur(s) | 01 /
BROMBACH, Johannes 13437 Berlin / DE | [2022/08] | Mandataire(s) | Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB Postfach 10 60 78 28060 Bremen / DE | [2022/08] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20192020.4 | 20.08.2020 | [2022/08] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3958426 | Date: | 23.02.2022 | Langue: | DE | [2022/08] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3958426 | Date: | 11.10.2023 | Langue: | DE | [2023/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.02.2021 | Classification | IPC: | H02J3/38, H02J3/46 | [2022/08] | CPC: |
H02J3/381 (EP,US);
H02J3/46 (EP);
H02J3/466 (US);
H02J2300/28 (EP,US);
Y02E10/76 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/39] |
Précédent [2022/08] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | UMRICHTERBASIERTE ERZEUGER UND VERFAHREN ZUM EINSPEISEN ELEKTRISCHER LEISTUNG | [2022/08] | Anglais: | CONVERTER BASED GENERATORS AND METHOD FOR SUPPLYING ELECTRICAL POWER | [2023/15] | Français: | GÉNÉRATEURS BASÉS SUR UN CONVERTISSEUR ET PROCÉDÉ D'ALIMENTATION EN PUISSANCE ÉLECTRIQUE | [2023/15] |
Précédent [2022/08] | CONVERTER BASED GENERATOR AND METHOD FOR SUPPLYING ELECTRICAL POWER | ||
Précédent [2022/08] | GÉNÉRATEURS BASÉ SUR UN CONVERTISSEUR ET PROCÉDÉ D'ALIMENTATION EN PUISSANCE ÉLECTRIQUE | Procédure d'examen | 05.07.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 23.08.2022 | Requête en examen déposée [2022/39] | 23.08.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 21.03.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.07.2023 | Taxe de délivrance payée | 13.07.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 13.07.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP23202455.4 / EP4297229 | Opposition(s) | 12.07.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/38] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.08.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.08.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CZ | 11.10.2023 | HR | 11.10.2023 | PL | 11.10.2023 | RO | 11.10.2023 | RS | 11.10.2023 | SK | 11.10.2023 | SM | 11.10.2023 | NO | 11.01.2024 | GR | 12.01.2024 | IS | 11.02.2024 | [2024/36] |
Précédent [2024/35] | CZ | 11.10.2023 | |
HR | 11.10.2023 | ||
PL | 11.10.2023 | ||
RO | 11.10.2023 | ||
RS | 11.10.2023 | ||
SM | 11.10.2023 | ||
NO | 11.01.2024 | ||
GR | 12.01.2024 | ||
IS | 11.02.2024 | ||
Précédent [2024/33] | HR | 11.10.2023 | |
PL | 11.10.2023 | ||
RS | 11.10.2023 | ||
SM | 11.10.2023 | ||
NO | 11.01.2024 | ||
GR | 12.01.2024 | ||
IS | 11.02.2024 | ||
Précédent [2024/26] | HR | 11.10.2023 | |
PL | 11.10.2023 | ||
RS | 11.10.2023 | ||
NO | 11.01.2024 | ||
GR | 12.01.2024 | ||
IS | 11.02.2024 | ||
Précédent [2024/20] | GR | 12.01.2024 | |
IS | 11.02.2024 | Citations: | Recherche | [X]DE102017113006 (WOBBEN PROPERTIES GMBH [DE]) [X] 1-16 * paragraphs [0014] - [0016] - [0077] - [0092] - [0101] - [0123]; figures 3,6 *; | [X]DE102017112944 (WOBBEN PROPERTIES GMBH [DE]) [X] 1,15* paragraphs [0003] - [0004] - [0010] - [0015] - [0025] - [0030]; figures 1,2,4-6 * | par le demandeur | US2020119560 |