Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | US2023272610 | Dossier mondial | 31.08.2023 | A1 | Numéro de priorité | Date | EP20194136 | 02.09.2020 | WO2021EP73903 | 30.08.2021 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | JP2023540822 | Dossier mondial | 26.09.2023 | A | Numéro de priorité | Date | EP20194136 | 02.09.2020 | WO2021EP73903 | 30.08.2021 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | CN116113392 | Dossier mondial | 12.05.2023 | A | Numéro de priorité | Date | EP20194136 | 02.09.2020 | WO2021EP73903 | 30.08.2021 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | WO2022049035 | Dossier mondial | 10.03.2022 | A1 | Numéro de priorité | Date | EP20194136 | 02.09.2020 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | EP3964656 | Dossier mondial | 09.03.2022 | A1 | Numéro de priorité | Date | EP20194136 | 02.09.2020 |