EP3805024 - AGENCEMENT DU SUPPORT D'APPAREIL CHAUFFANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.05.2023 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 27.05.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 12.04.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 22.10.2021 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 12.03.2021 | Dernier événement Tooltip | 27.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 30.10.2024 [2024/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Eberspächer Climate Control Systems GmbH Eberspächer Straße 24 73730 Esslingen / DE | [2021/15] | Inventeur(s) | 01 /
Findeis, Thorsten Lenaustrasse 22 73095 Albershausen / DE | 02 /
Heybach, Dieter Wolfsbusch 22 73269 Hochdorf / DE | 03 /
Wecker, Robert Schubertstr. 5 73249 Wernau / DE | [2021/15] | Mandataire(s) | Ruttensperger Lachnit Trossin Gomoll Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Arnulfstraße 58 80335 München / DE | [2021/15] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20194747.0 | 07.09.2020 | [2021/15] | Numéro de priorité, date | DE201910127093 | 09.10.2019 Format original publié: DE102019127093 | [2021/15] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3805024 | Date: | 14.04.2021 | Langue: | DE | [2021/15] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3805024 | Date: | 29.06.2022 | Langue: | DE | [2022/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.02.2021 | Classification | IPC: | B60H1/22 | [2021/15] | CPC: |
B60H1/2209 (EP);
B60H1/22 (CN);
B60H2001/2278 (EP,CN)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/47] |
Précédent [2021/15] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | HEIZGERÄTETRÄGERANORDNUNG | [2021/15] | Anglais: | HEATING DEVICE SUPPORT ASSEMBLY | [2021/15] | Français: | AGENCEMENT DU SUPPORT D'APPAREIL CHAUFFANT | [2021/15] | Procédure d'examen | 06.10.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.10.2021 | Requête en examen déposée [2021/47] | 14.10.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 13.04.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.05.2022 | Taxe de délivrance payée | 23.05.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 23.05.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 30.03.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/23] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 07.09.2020 | AL | 29.06.2022 | CY | 29.06.2022 | DK | 29.06.2022 | EE | 29.06.2022 | ES | 29.06.2022 | HR | 29.06.2022 | IT | 29.06.2022 | LT | 29.06.2022 | LV | 29.06.2022 | MC | 29.06.2022 | MK | 29.06.2022 | MT | 29.06.2022 | NL | 29.06.2022 | RO | 29.06.2022 | RS | 29.06.2022 | SI | 29.06.2022 | SK | 29.06.2022 | SM | 29.06.2022 | TR | 29.06.2022 | IE | 07.09.2022 | LU | 07.09.2022 | BG | 29.09.2022 | NO | 29.09.2022 | BE | 30.09.2022 | GR | 30.09.2022 | IS | 29.10.2022 | PT | 31.10.2022 | [2024/44] |
Précédent [2024/29] | HU | 07.09.2020 | |
AL | 29.06.2022 | ||
CY | 29.06.2022 | ||
DK | 29.06.2022 | ||
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
IT | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
MC | 29.06.2022 | ||
MK | 29.06.2022 | ||
NL | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SI | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
TR | 29.06.2022 | ||
IE | 07.09.2022 | ||
LU | 07.09.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
BE | 30.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
IS | 29.10.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
Précédent [2024/27] | HU | 07.09.2020 | |
AL | 29.06.2022 | ||
CY | 29.06.2022 | ||
DK | 29.06.2022 | ||
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
IT | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
MC | 29.06.2022 | ||
MK | 29.06.2022 | ||
NL | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SI | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
IE | 07.09.2022 | ||
LU | 07.09.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
BE | 30.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
IS | 29.10.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
Précédent [2024/26] | HU | 07.09.2020 | |
AL | 29.06.2022 | ||
CY | 29.06.2022 | ||
DK | 29.06.2022 | ||
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
IT | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
MC | 29.06.2022 | ||
NL | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SI | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
IE | 07.09.2022 | ||
LU | 07.09.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
BE | 30.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
IS | 29.10.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
Précédent [2024/21] | AL | 29.06.2022 | |
CY | 29.06.2022 | ||
DK | 29.06.2022 | ||
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
IT | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
MC | 29.06.2022 | ||
NL | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SI | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
IE | 07.09.2022 | ||
LU | 07.09.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
BE | 30.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
IS | 29.10.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
Précédent [2024/11] | AL | 29.06.2022 | |
DK | 29.06.2022 | ||
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
IT | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
MC | 29.06.2022 | ||
NL | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SI | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
IE | 07.09.2022 | ||
LU | 07.09.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
BE | 30.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
IS | 29.10.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
Précédent [2023/42] | AL | 29.06.2022 | |
DK | 29.06.2022 | ||
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
MC | 29.06.2022 | ||
NL | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SI | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
IE | 07.09.2022 | ||
LU | 07.09.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
BE | 30.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
IS | 29.10.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
Précédent [2023/37] | AL | 29.06.2022 | |
DK | 29.06.2022 | ||
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
MC | 29.06.2022 | ||
NL | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SI | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
IE | 07.09.2022 | ||
LU | 07.09.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
IS | 29.10.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
Précédent [2023/33] | AL | 29.06.2022 | |
DK | 29.06.2022 | ||
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
MC | 29.06.2022 | ||
NL | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
IE | 07.09.2022 | ||
LU | 07.09.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
IS | 29.10.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
Précédent [2023/30] | AL | 29.06.2022 | |
DK | 29.06.2022 | ||
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
MC | 29.06.2022 | ||
NL | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
LU | 07.09.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
IS | 29.10.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
Précédent [2023/22] | AL | 29.06.2022 | |
DK | 29.06.2022 | ||
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
MC | 29.06.2022 | ||
NL | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
IS | 29.10.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
Précédent [2023/21] | AL | 29.06.2022 | |
DK | 29.06.2022 | ||
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
NL | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
IS | 29.10.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
Précédent [2023/17] | AL | 29.06.2022 | |
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
NL | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
IS | 29.10.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
Précédent [2023/12] | EE | 29.06.2022 | |
ES | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
NL | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
IS | 29.10.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
Précédent [2023/09] | EE | 29.06.2022 | |
ES | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
NL | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
Précédent [2023/08] | ES | 29.06.2022 | |
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
NL | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
Précédent [2023/02] | HR | 29.06.2022 | |
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
NL | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
Précédent [2022/50] | HR | 29.06.2022 | |
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
Précédent [2022/49] | HR | 29.06.2022 | |
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
Précédent [2022/47] | LT | 29.06.2022 | |
NO | 29.09.2022 | Citations: | Recherche | [XA]JPH01306316 (NIPPON DENSO CO) [X] 1,12,14 * the whole document * [A] 2-11,13,15; | [Y]DE29501064U (EBERSPAECHER J [DE]) [Y] 4-9 * the whole document *; | [X]JP2006131015 (NISSAN DIESEL MOTOR CO) [X] 1,12,14 * the whole document *; | [XY]JP2010228633 (NISSAN MOTOR) [X] 1-3,12,14 * the whole document * [Y] 4-9,13; | [Y]DE102010030033 (EBERSPAECHER J GMBH & CO [DE]) [Y] 13* the whole document * | par le demandeur | DE102013201988 | DE102017114762 |