EP3805140 - CABINE D'ASCENSEUR ET PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UNE CABINE D'ASCENSEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 01.07.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 09.09.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 03.09.2021 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 12.03.2021 | Dernier événement Tooltip | 03.09.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hailo Wind Systems GmbH & Co. KG Kalteiche-Ring 18 35708 Haiger / DE | [2021/15] | Inventeur(s) | 01 /
Weg, Johannes Zu den Aspen 31 35685 Dillenburg / DE | 02 /
Kolb, Christian Flurstraße 13 35767 Breitscheid / DE | [2021/15] | Mandataire(s) | Andrejewski - Honke Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB An der Reichsbank 8 45127 Essen / DE | [2021/15] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20202032.7 | 17.09.2019 | [2021/15] | Numéro de priorité, date | EP20180195252 | 18.09.2018 Format original publié: EP 18195252 | [2021/15] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3805140 | Date: | 14.04.2021 | Langue: | DE | [2021/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.03.2021 | Classification | IPC: | B66B11/02, B66B9/187 | [2021/15] | CPC: |
B66B11/0226 (EP,CN,US);
B66B11/02 (EP);
B66B9/187 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/40] |
Précédent [2021/15] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | AUFZUGKABINE UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER AUFZUGKABINE | [2021/15] | Anglais: | ELEVATOR CAB AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME | [2021/15] | Français: | CABINE D'ASCENSEUR ET PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UNE CABINE D'ASCENSEUR | [2021/15] | Procédure d'examen | 08.06.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 01.09.2021 | Requête en examen déposée [2021/40] | 01.09.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 08.09.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.01.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.08.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.11.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.07.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP19197780.0 / EP3626670 | Taxes payées | Taxe annuelle | 05.08.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.11.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.08.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 03.09.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2022 | 04   M06   Taxe payée le   10.11.2022 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]US5199530 (BIALY LOUIS [US]); | [XA]JPH11343083 (TORAY INDUSTRIES); | [A]DE102009005000 (SCHIESE CHRISTOPHER [DE], et al); | [XA]JP2012136334 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP); | [XA]WO2015033017 (KONE CORP [FI]); | [XA]WO2017050539 (THYSSENKRUPP ELEVATOR AG [DE], et al) |