EP3815961 - DISPOSITIF DE RÉGLAGE D'UNE POSITION ASSISE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 28.04.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 20.05.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 23.02.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 24.09.2021 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 03.04.2021 | Dernier événement Tooltip | 05.07.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 07.08.2024 [2024/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés GRAMMER AG Grammer-Allee 2 92289 Ursensollen / DE | [2021/18] | Inventeur(s) | 01 /
Haller, Erwin Reichenunholden 2 92262 Birgland / DE | [2021/18] | Mandataire(s) | Hannke, Christian Hannke Bittner & Partner Patent- und Rechtsanwälte mbB Prüfeninger Straße 1 93049 Regensburg / DE | [2021/18] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20203397.3 | 22.10.2020 | [2021/18] | Numéro de priorité, date | DE201910129159 | 29.10.2019 Format original publié: DE102019129159 | [2021/18] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3815961 | Date: | 05.05.2021 | Langue: | DE | [2021/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3815961 | Date: | 22.06.2022 | Langue: | DE | [2022/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.03.2021 | Classification | IPC: | B60N2/16 | [2021/18] | CPC: |
B60N2/164 (EP);
B60N2/045 (CN);
B60N2/507 (US);
B60N2/06 (CN);
B60N2/161 (EP);
B60N2/1615 (EP,CN,US);
B60N2/162 (US);
B60N2/1695 (EP);
B60N2/38 (CN);
B60N2/502 (US);
B60N2/505 (US);
B60N2/508 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/43] |
Précédent [2021/18] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG ZUR EINSTELLUNG EINER SITZPOSITION | [2021/18] | Anglais: | DEVICE FOR ADJUSTING A SITTING POSITION | [2021/18] | Français: | DISPOSITIF DE RÉGLAGE D'UNE POSITION ASSISE | [2021/18] | Procédure d'examen | 10.06.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.09.2021 | Requête en examen déposée [2021/43] | 20.09.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 24.02.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.05.2022 | Taxe de délivrance payée | 16.05.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 16.05.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 23.03.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/22] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 22.10.2020 | AL | 22.06.2022 | CY | 22.06.2022 | CZ | 22.06.2022 | DK | 22.06.2022 | EE | 22.06.2022 | ES | 22.06.2022 | FI | 22.06.2022 | HR | 22.06.2022 | IT | 22.06.2022 | LT | 22.06.2022 | LV | 22.06.2022 | MC | 22.06.2022 | MK | 22.06.2022 | NL | 22.06.2022 | PL | 22.06.2022 | RO | 22.06.2022 | RS | 22.06.2022 | SE | 22.06.2022 | SI | 22.06.2022 | SK | 22.06.2022 | SM | 22.06.2022 | TR | 22.06.2022 | BG | 22.09.2022 | NO | 22.09.2022 | GR | 23.09.2022 | IE | 22.10.2022 | IS | 22.10.2022 | LU | 22.10.2022 | PT | 24.10.2022 | BE | 31.10.2022 | FR | 31.10.2022 | [2024/32] |
Précédent [2024/29] | AL | 22.06.2022 | |
CY | 22.06.2022 | ||
CZ | 22.06.2022 | ||
DK | 22.06.2022 | ||
EE | 22.06.2022 | ||
ES | 22.06.2022 | ||
FI | 22.06.2022 | ||
HR | 22.06.2022 | ||
IT | 22.06.2022 | ||
LT | 22.06.2022 | ||
LV | 22.06.2022 | ||
MC | 22.06.2022 | ||
MK | 22.06.2022 | ||
NL | 22.06.2022 | ||
PL | 22.06.2022 | ||
RO | 22.06.2022 | ||
RS | 22.06.2022 | ||
SE | 22.06.2022 | ||
SI | 22.06.2022 | ||
SK | 22.06.2022 | ||
SM | 22.06.2022 | ||
TR | 22.06.2022 | ||
BG | 22.09.2022 | ||
NO | 22.09.2022 | ||
GR | 23.09.2022 | ||
IE | 22.10.2022 | ||
IS | 22.10.2022 | ||
LU | 22.10.2022 | ||
PT | 24.10.2022 | ||
BE | 31.10.2022 | ||
FR | 31.10.2022 | ||
Précédent [2024/27] | AL | 22.06.2022 | |
CY | 22.06.2022 | ||
CZ | 22.06.2022 | ||
DK | 22.06.2022 | ||
EE | 22.06.2022 | ||
ES | 22.06.2022 | ||
FI | 22.06.2022 | ||
HR | 22.06.2022 | ||
IT | 22.06.2022 | ||
LT | 22.06.2022 | ||
LV | 22.06.2022 | ||
MC | 22.06.2022 | ||
MK | 22.06.2022 | ||
NL | 22.06.2022 | ||
PL | 22.06.2022 | ||
RO | 22.06.2022 | ||
RS | 22.06.2022 | ||
SE | 22.06.2022 | ||
SI | 22.06.2022 | ||
SK | 22.06.2022 | ||
SM | 22.06.2022 | ||
BG | 22.09.2022 | ||
NO | 22.09.2022 | ||
GR | 23.09.2022 | ||
IE | 22.10.2022 | ||
IS | 22.10.2022 | ||
LU | 22.10.2022 | ||
PT | 24.10.2022 | ||
BE | 31.10.2022 | ||
FR | 31.10.2022 | ||
Précédent [2024/21] | AL | 22.06.2022 | |
CY | 22.06.2022 | ||
CZ | 22.06.2022 | ||
DK | 22.06.2022 | ||
EE | 22.06.2022 | ||
ES | 22.06.2022 | ||
FI | 22.06.2022 | ||
HR | 22.06.2022 | ||
IT | 22.06.2022 | ||
LT | 22.06.2022 | ||
LV | 22.06.2022 | ||
MC | 22.06.2022 | ||
NL | 22.06.2022 | ||
PL | 22.06.2022 | ||
RO | 22.06.2022 | ||
RS | 22.06.2022 | ||
SE | 22.06.2022 | ||
SI | 22.06.2022 | ||
SK | 22.06.2022 | ||
SM | 22.06.2022 | ||
BG | 22.09.2022 | ||
NO | 22.09.2022 | ||
GR | 23.09.2022 | ||
IE | 22.10.2022 | ||
IS | 22.10.2022 | ||
LU | 22.10.2022 | ||
PT | 24.10.2022 | ||
BE | 31.10.2022 | ||
FR | 31.10.2022 | ||
Précédent [2024/11] | AL | 22.06.2022 | |
CZ | 22.06.2022 | ||
DK | 22.06.2022 | ||
EE | 22.06.2022 | ||
ES | 22.06.2022 | ||
FI | 22.06.2022 | ||
HR | 22.06.2022 | ||
IT | 22.06.2022 | ||
LT | 22.06.2022 | ||
LV | 22.06.2022 | ||
MC | 22.06.2022 | ||
NL | 22.06.2022 | ||
PL | 22.06.2022 | ||
RO | 22.06.2022 | ||
RS | 22.06.2022 | ||
SE | 22.06.2022 | ||
SI | 22.06.2022 | ||
SK | 22.06.2022 | ||
SM | 22.06.2022 | ||
BG | 22.09.2022 | ||
NO | 22.09.2022 | ||
GR | 23.09.2022 | ||
IE | 22.10.2022 | ||
IS | 22.10.2022 | ||
LU | 22.10.2022 | ||
PT | 24.10.2022 | ||
BE | 31.10.2022 | ||
FR | 31.10.2022 | ||
Précédent [2023/48] | AL | 22.06.2022 | |
CZ | 22.06.2022 | ||
DK | 22.06.2022 | ||
EE | 22.06.2022 | ||
ES | 22.06.2022 | ||
FI | 22.06.2022 | ||
HR | 22.06.2022 | ||
LT | 22.06.2022 | ||
LV | 22.06.2022 | ||
MC | 22.06.2022 | ||
NL | 22.06.2022 | ||
PL | 22.06.2022 | ||
RO | 22.06.2022 | ||
RS | 22.06.2022 | ||
SE | 22.06.2022 | ||
SI | 22.06.2022 | ||
SK | 22.06.2022 | ||
SM | 22.06.2022 | ||
BG | 22.09.2022 | ||
NO | 22.09.2022 | ||
GR | 23.09.2022 | ||
IE | 22.10.2022 | ||
IS | 22.10.2022 | ||
LU | 22.10.2022 | ||
PT | 24.10.2022 | ||
BE | 31.10.2022 | ||
FR | 31.10.2022 | ||
Précédent [2023/42] | AL | 22.06.2022 | |
CZ | 22.06.2022 | ||
DK | 22.06.2022 | ||
EE | 22.06.2022 | ||
ES | 22.06.2022 | ||
FI | 22.06.2022 | ||
HR | 22.06.2022 | ||
LT | 22.06.2022 | ||
LV | 22.06.2022 | ||
MC | 22.06.2022 | ||
NL | 22.06.2022 | ||
PL | 22.06.2022 | ||
RO | 22.06.2022 | ||
RS | 22.06.2022 | ||
SE | 22.06.2022 | ||
SI | 22.06.2022 | ||
SK | 22.06.2022 | ||
SM | 22.06.2022 | ||
BG | 22.09.2022 | ||
NO | 22.09.2022 | ||
GR | 23.09.2022 | ||
IS | 22.10.2022 | ||
LU | 22.10.2022 | ||
PT | 24.10.2022 | ||
BE | 31.10.2022 | ||
FR | 31.10.2022 | ||
Précédent [2023/37] | AL | 22.06.2022 | |
CZ | 22.06.2022 | ||
DK | 22.06.2022 | ||
EE | 22.06.2022 | ||
ES | 22.06.2022 | ||
FI | 22.06.2022 | ||
HR | 22.06.2022 | ||
LT | 22.06.2022 | ||
LV | 22.06.2022 | ||
MC | 22.06.2022 | ||
NL | 22.06.2022 | ||
PL | 22.06.2022 | ||
RO | 22.06.2022 | ||
RS | 22.06.2022 | ||
SE | 22.06.2022 | ||
SI | 22.06.2022 | ||
SK | 22.06.2022 | ||
SM | 22.06.2022 | ||
BG | 22.09.2022 | ||
NO | 22.09.2022 | ||
GR | 23.09.2022 | ||
IS | 22.10.2022 | ||
LU | 22.10.2022 | ||
PT | 24.10.2022 | ||
FR | 31.10.2022 | ||
Précédent [2023/35] | AL | 22.06.2022 | |
CZ | 22.06.2022 | ||
DK | 22.06.2022 | ||
EE | 22.06.2022 | ||
ES | 22.06.2022 | ||
FI | 22.06.2022 | ||
HR | 22.06.2022 | ||
LT | 22.06.2022 | ||
LV | 22.06.2022 | ||
MC | 22.06.2022 | ||
NL | 22.06.2022 | ||
PL | 22.06.2022 | ||
RO | 22.06.2022 | ||
RS | 22.06.2022 | ||
SE | 22.06.2022 | ||
SK | 22.06.2022 | ||
SM | 22.06.2022 | ||
BG | 22.09.2022 | ||
NO | 22.09.2022 | ||
GR | 23.09.2022 | ||
IS | 22.10.2022 | ||
LU | 22.10.2022 | ||
PT | 24.10.2022 | ||
FR | 31.10.2022 | ||
Précédent [2023/30] | AL | 22.06.2022 | |
CZ | 22.06.2022 | ||
DK | 22.06.2022 | ||
EE | 22.06.2022 | ||
ES | 22.06.2022 | ||
FI | 22.06.2022 | ||
HR | 22.06.2022 | ||
LT | 22.06.2022 | ||
LV | 22.06.2022 | ||
MC | 22.06.2022 | ||
NL | 22.06.2022 | ||
PL | 22.06.2022 | ||
RO | 22.06.2022 | ||
RS | 22.06.2022 | ||
SE | 22.06.2022 | ||
SK | 22.06.2022 | ||
SM | 22.06.2022 | ||
BG | 22.09.2022 | ||
NO | 22.09.2022 | ||
GR | 23.09.2022 | ||
IS | 22.10.2022 | ||
LU | 22.10.2022 | ||
PT | 24.10.2022 | ||
Précédent [2023/25] | AL | 22.06.2022 | |
CZ | 22.06.2022 | ||
DK | 22.06.2022 | ||
EE | 22.06.2022 | ||
ES | 22.06.2022 | ||
FI | 22.06.2022 | ||
HR | 22.06.2022 | ||
LT | 22.06.2022 | ||
LV | 22.06.2022 | ||
MC | 22.06.2022 | ||
NL | 22.06.2022 | ||
PL | 22.06.2022 | ||
RO | 22.06.2022 | ||
RS | 22.06.2022 | ||
SE | 22.06.2022 | ||
SK | 22.06.2022 | ||
SM | 22.06.2022 | ||
BG | 22.09.2022 | ||
NO | 22.09.2022 | ||
GR | 23.09.2022 | ||
IS | 22.10.2022 | ||
PT | 24.10.2022 | ||
Précédent [2023/21] | AL | 22.06.2022 | |
CZ | 22.06.2022 | ||
DK | 22.06.2022 | ||
EE | 22.06.2022 | ||
ES | 22.06.2022 | ||
FI | 22.06.2022 | ||
HR | 22.06.2022 | ||
LT | 22.06.2022 | ||
LV | 22.06.2022 | ||
NL | 22.06.2022 | ||
PL | 22.06.2022 | ||
RO | 22.06.2022 | ||
RS | 22.06.2022 | ||
SE | 22.06.2022 | ||
SK | 22.06.2022 | ||
SM | 22.06.2022 | ||
BG | 22.09.2022 | ||
NO | 22.09.2022 | ||
GR | 23.09.2022 | ||
IS | 22.10.2022 | ||
PT | 24.10.2022 | ||
Précédent [2023/17] | AL | 22.06.2022 | |
CZ | 22.06.2022 | ||
EE | 22.06.2022 | ||
ES | 22.06.2022 | ||
FI | 22.06.2022 | ||
HR | 22.06.2022 | ||
LT | 22.06.2022 | ||
LV | 22.06.2022 | ||
NL | 22.06.2022 | ||
PL | 22.06.2022 | ||
RO | 22.06.2022 | ||
RS | 22.06.2022 | ||
SE | 22.06.2022 | ||
SK | 22.06.2022 | ||
SM | 22.06.2022 | ||
BG | 22.09.2022 | ||
NO | 22.09.2022 | ||
GR | 23.09.2022 | ||
IS | 22.10.2022 | ||
PT | 24.10.2022 | ||
Précédent [2023/12] | CZ | 22.06.2022 | |
EE | 22.06.2022 | ||
ES | 22.06.2022 | ||
FI | 22.06.2022 | ||
HR | 22.06.2022 | ||
LT | 22.06.2022 | ||
LV | 22.06.2022 | ||
NL | 22.06.2022 | ||
PL | 22.06.2022 | ||
RO | 22.06.2022 | ||
RS | 22.06.2022 | ||
SE | 22.06.2022 | ||
SK | 22.06.2022 | ||
SM | 22.06.2022 | ||
BG | 22.09.2022 | ||
NO | 22.09.2022 | ||
GR | 23.09.2022 | ||
IS | 22.10.2022 | ||
PT | 24.10.2022 | ||
Précédent [2023/11] | CZ | 22.06.2022 | |
EE | 22.06.2022 | ||
ES | 22.06.2022 | ||
FI | 22.06.2022 | ||
HR | 22.06.2022 | ||
LT | 22.06.2022 | ||
LV | 22.06.2022 | ||
NL | 22.06.2022 | ||
PL | 22.06.2022 | ||
RO | 22.06.2022 | ||
RS | 22.06.2022 | ||
SE | 22.06.2022 | ||
SK | 22.06.2022 | ||
SM | 22.06.2022 | ||
BG | 22.09.2022 | ||
NO | 22.09.2022 | ||
GR | 23.09.2022 | ||
PT | 24.10.2022 | ||
Précédent [2023/09] | CZ | 22.06.2022 | |
EE | 22.06.2022 | ||
ES | 22.06.2022 | ||
FI | 22.06.2022 | ||
HR | 22.06.2022 | ||
LT | 22.06.2022 | ||
LV | 22.06.2022 | ||
NL | 22.06.2022 | ||
RO | 22.06.2022 | ||
RS | 22.06.2022 | ||
SE | 22.06.2022 | ||
SK | 22.06.2022 | ||
SM | 22.06.2022 | ||
BG | 22.09.2022 | ||
NO | 22.09.2022 | ||
GR | 23.09.2022 | ||
PT | 24.10.2022 | ||
Précédent [2023/08] | ES | 22.06.2022 | |
FI | 22.06.2022 | ||
HR | 22.06.2022 | ||
LT | 22.06.2022 | ||
LV | 22.06.2022 | ||
NL | 22.06.2022 | ||
RS | 22.06.2022 | ||
SE | 22.06.2022 | ||
BG | 22.09.2022 | ||
NO | 22.09.2022 | ||
GR | 23.09.2022 | ||
Précédent [2023/02] | FI | 22.06.2022 | |
HR | 22.06.2022 | ||
LT | 22.06.2022 | ||
LV | 22.06.2022 | ||
NL | 22.06.2022 | ||
RS | 22.06.2022 | ||
SE | 22.06.2022 | ||
BG | 22.09.2022 | ||
NO | 22.09.2022 | ||
GR | 23.09.2022 | ||
Précédent [2022/50] | FI | 22.06.2022 | |
HR | 22.06.2022 | ||
LT | 22.06.2022 | ||
LV | 22.06.2022 | ||
RS | 22.06.2022 | ||
SE | 22.06.2022 | ||
BG | 22.09.2022 | ||
NO | 22.09.2022 | ||
GR | 23.09.2022 | ||
Précédent [2022/49] | FI | 22.06.2022 | |
HR | 22.06.2022 | ||
LT | 22.06.2022 | ||
LV | 22.06.2022 | ||
SE | 22.06.2022 | ||
BG | 22.09.2022 | ||
NO | 22.09.2022 | ||
GR | 23.09.2022 | ||
Précédent [2022/47] | FI | 22.06.2022 | |
LT | 22.06.2022 | ||
SE | 22.06.2022 | ||
NO | 22.09.2022 | Citations: | Recherche | [XI]GB1208051 (DALFIUME EUGENIO [IT]) [X] 1-9,11-13 * figure 2 *[I] 10,14; | [X]DE2306478 (GRAMMER WILLIBALD FA) [X] 1,3-8,12,13 * figure 1 *; | [XI]DE29824882U (FAURECIA AUTOSITZE GMBH & CO [DE]) [X] 1,3,11-13 * figures 2,3 * [I] 10 | Examen | DE102015201649 | WO2019059286 |