EP3815963 - DISPOSITIF DE RÉGLAGE D'UNE POSITION ASSISE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 16.09.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 23.07.2021 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 03.04.2021 | Dernier événement Tooltip | 03.09.2024 | Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés GRAMMER AG Grammer-Allee 2 92289 Ursensollen / DE | [2021/18] | Inventeur(s) | 01 /
Haller, Erwin Reichenunholden 2 92262 Birgland / DE | [2021/18] | Mandataire(s) | Hannke Bittner & Partner mbB Regensburg Prüfeninger Straße 1 93049 Regensburg / DE | [N/P] |
Précédent [2021/18] | Hannke, Christian Hannke Bittner & Partner Patent- und Rechtsanwälte mbB Prüfeninger Straße 1 93049 Regensburg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 20203400.5 | 22.10.2020 | [2021/18] | Numéro de priorité, date | DE201910129162 | 29.10.2019 Format original publié: DE102019129162 | [2021/18] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3815963 | Date: | 05.05.2021 | Langue: | DE | [2021/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.03.2021 | Classification | IPC: | B60N2/16, B60N2/18 | [2021/18] | CPC: |
B60N2/1615 (EP,CN,US);
B60N2/04 (CN);
B60N2/02246 (US);
B60N2/12 (CN);
B60N2/162 (EP);
B60N2/1814 (EP);
B60N2/1853 (EP);
B60N2/1878 (EP);
B60N2/38 (CN);
B60N2/502 (US);
B60N2/505 (US);
B60N2/522 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/34] |
Précédent [2021/18] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG ZUR EINSTELLUNG EINER SITZPOSITION | [2021/18] | Anglais: | DEVICE FOR ADJUSTING A SITTING POSITION | [2021/18] | Français: | DISPOSITIF DE RÉGLAGE D'UNE POSITION ASSISE | [2021/18] | Procédure dexamen | 10.06.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 21.07.2021 | Requête en examen déposée [2021/34] | 21.07.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 19.09.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.01.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.09.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.10.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.10.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]US3917211 (DAUNDERER HEINZ, et al); | [XI]EP0882619 (LEAR CORP ITALIA SPA [IT]) |