EP3819616 - AMÉLIORATION, DÉTECTION ET INDICATION DE LA STABILITÉ, DANS UN FOUR D'ÉTALONNEUR DE TEMPÉRATURE INDUSTRIEL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 16.02.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 26.11.2023 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 08.11.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 09.07.2023 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 28.10.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 19.11.2021 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 09.04.2021 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): NL | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Beamex Oy Ab Ristisuonraitti 10 68600 Pietarsaari / FI | [2021/19] | Inventeur(s) | 01 /
MAUNUMÄKI, Taija Beamex Oy Ab Ristisuonraitti 10 68600 Pietarsaari / FI | 02 /
BYGGMÄSTAR, Mats Beamex Oy Ab Ristisuonraitti 10 68600 Pietarsaari / FI | [2021/19] | Mandataire(s) | Berggren Oy P.O. Box 16 Eteläinen Rautatiekatu 10A 00101 Helsinki / FI | [2021/19] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20203751.1 | 26.10.2020 | [2021/19] | Numéro de priorité, date | FI20190005922 | 28.10.2019 Format original publié: FI 20195922 | [2021/19] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3819616 | Date: | 12.05.2021 | Langue: | EN | [2021/19] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3819616 | Date: | 20.03.2024 | Langue: | EN | [2024/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.04.2021 | Classification | IPC: | G01K15/00 | [2021/19] | CPC: |
G01K15/002 (EP);
G01K15/005 (FI,US);
G01D18/00 (FI);
G01R22/061 (US);
G05B23/02 (FI);
G05D23/19 (FI);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/51] |
Précédent [2021/19] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | VERBESSERUNG, ERKENNUNG UND ANZEIGE DER STABILITÄT IN EINEM INDUSTRIELLEN TEMPERATURTROCKENBLOCKKALIBRATOR | [2021/19] | Anglais: | IMPROVING, DETECTING AND INDICATING STABILITY IN AN INDUSTRIAL TEMPERATURE DRY BLOCK CALIBRATOR | [2021/19] | Français: | AMÉLIORATION, DÉTECTION ET INDICATION DE LA STABILITÉ, DANS UN FOUR D'ÉTALONNEUR DE TEMPÉRATURE INDUSTRIEL | [2021/19] | Procédure d'examen | 12.11.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 12.11.2021 | Requête en examen déposée [2021/51] | 12.11.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 28.10.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.02.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.07.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.11.2023 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 27.11.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.02.2024 | Taxe de délivrance payée | 07.02.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 07.02.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.10.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.10.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | BG | 20.03.2024 | FI | 20.03.2024 | HR | 20.03.2024 | LT | 20.03.2024 | LV | 20.03.2024 | NL | 20.03.2024 | SE | 20.03.2024 | NO | 20.06.2024 | RS | 20.06.2024 | GR | 21.06.2024 | [2024/41] |
Précédent [2024/37] | BG | 20.03.2024 | |
FI | 20.03.2024 | ||
HR | 20.03.2024 | ||
LT | 20.03.2024 | ||
LV | 20.03.2024 | ||
SE | 20.03.2024 | ||
NO | 20.06.2024 | ||
RS | 20.06.2024 | ||
GR | 21.06.2024 | ||
Précédent [2024/36] | BG | 20.03.2024 | |
FI | 20.03.2024 | ||
HR | 20.03.2024 | ||
LT | 20.03.2024 | ||
LV | 20.03.2024 | ||
NO | 20.06.2024 | ||
RS | 20.06.2024 | ||
GR | 21.06.2024 | ||
Précédent [2024/34] | BG | 20.03.2024 | |
FI | 20.03.2024 | ||
HR | 20.03.2024 | ||
LT | 20.03.2024 | ||
NO | 20.06.2024 | ||
RS | 20.06.2024 | ||
GR | 21.06.2024 | ||
Précédent [2024/33] | LT | 20.03.2024 | |
NO | 20.06.2024 | Citations: | Recherche | [A]US3686460 (LAMPARTER HANSRUEDI, et al) [A] 1-15 * column 1, lines 4-7 * * column 2, lines 49-52,57-58 * * column 3, lines 12-40 * * column 6, lines 47-56 *; | [IA]US2015338289 (FRIEDRICHS RENÉ [DE]) [I] 1-5,7-12,14,15 * paragraphs [0002] , [0010] - [0020] - [0028] - [0030] - [0032] , [0042] , [0046] , [0048] , [0053]; figure 1 * [A] 6,13; | [A]CN106205269 (STATE GRID CORP CHINA, et al) [A] 3,4,9,10* paragraphs [0010] , [0011] , [0040]; figure 1 *; | [A]CN110017915 (BEIJING CONST INSTRUMENTS TECH CO LTD) [A] 2 * paragraphs [0001] , [0006] , [0007] , [0009] , [0010] * |