EP3820052 - COMMUNICATIONS SANS FIL POUR PROGRAMMER DES TRANSMISSIONS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 05.05.2023 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 19.11.2021 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 09.04.2021 | Dernier événement Tooltip | 27.11.2023 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Comcast Cable Communications LLC 1701 John F. Kennedy Blvd. Philadelphia, Pennsylvania 19103 / US | [2021/19] | Inventeur(s) | 01 /
CIRIK, Ali Cagatay c/o Comcast Cable Communications, LLC 1701 JFK Boulevard Philadelphia, PA Pennsylvania 19103 / US | 02 /
DINAN, Esmael c/o Comcast Cable Communications, LLC 1701 JFK Boulevard Philadelphia, PA Pennsylvania 19103 / US | 03 /
YI, Yunjung c/o Comcast Cable Communications, LLC 1701 JFK Boulevard Philadelphia, PA Pennsylvania 19103 / US | 04 /
ZHOU, Hua c/o Comcast Cable Communications, LLC 1701 JFK Boulevard Philadelphia, PA Pennsylvania 19103 / US | [2021/19] | Mandataire(s) | V.O. P.O. Box 87930 2508 DH Den Haag / NL | [2021/19] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20205972.1 | 05.11.2020 | [2021/19] | Numéro de priorité, date | US201962930803P | 05.11.2019 Format original publié: US 201962930803 P | [2021/19] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3820052 | Date: | 12.05.2021 | Langue: | EN | [2021/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.03.2021 | Classification | IPC: | H04B7/0408, H04B7/06, H04B7/08, // H04W72/04 | [2021/19] | CPC: |
H04L5/0091 (EP);
H04W72/1273 (US);
H04B7/0408 (EP);
H04B7/0695 (EP);
H04B7/088 (EP);
H04L1/08 (EP,US);
H04L1/189 (EP,US);
H04L5/0044 (EP);
H04L5/0053 (EP,US);
H04L5/0092 (US);
H04L5/0094 (US);
H04W72/231 (US);
H04W72/232 (US);
H04L1/1671 (EP);
H04L1/1896 (EP);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/51] |
Précédent [2021/19] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | DRAHTLOSE KOMMUNIKATIONEN ZUR PLANUNG VON ÜBERTRAGUNGEN | [2021/19] | Anglais: | WIRELESS COMMUNICATIONS FOR SCHEDULING TRANSMISSIONS | [2021/19] | Français: | COMMUNICATIONS SANS FIL POUR PROGRAMMER DES TRANSMISSIONS | [2021/19] | Procédure dexamen | 12.11.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 12.11.2021 | Requête en examen déposée [2021/51] | 12.11.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 10.05.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 13.11.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.11.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.11.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI] - HUAWEI ET AL, "Enhancements on multi-TRP/panel transmission", vol. RAN WG1, no. Chongqing, China; 20191014 - 20191020, (20191005), 3GPP DRAFT; R1-1910073, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, URL: https://ftp.3gpp.org/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_98b/Docs/R1-1910073.zip R1-1910073.doc, (20191005), XP051808411 [X] 1-5,8-11,13-15 * Sections 2.3 and 3.3 * [I] 6,7,12 |