EP3832095 - BOÎTE DE VITESSE FIABLE POUR MOTEUR DE TURBINE À GAZ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 29.04.2022 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 07.05.2021 | Dernier événement Tooltip | 29.04.2022 | Demande réputée retirée | publié le 01.06.2022 [2022/22] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Rolls-Royce plc Kings Place, 90 York Way London N1 9FX / GB | [N/P] |
Précédent [2021/23] | Pour tous les Etats désignés Rolls-Royce plc Kings Place 90 York Way London N1 9FX / GB | Inventeur(s) | 01 /
Spruce, Mark c/o Rolls-Royce plc PO Box 31 Derby, Derbyshire DE24 8BJ / GB | [2021/23] | Mandataire(s) | Rolls-Royce plc Moor Lane (ML-9) PO Box 31 Derby DE24 8BJ / GB | [N/P] |
Précédent [2021/23] | Rolls-Royce plc Intellectual Property Dept SinA-48 PO Box 31 Derby DE24 8BJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 20206475.4 | 09.11.2020 | [2021/23] | Numéro de priorité, date | GB20190017764 | 05.12.2019 Format original publié: GB 201917764 | [2021/23] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3832095 | Date: | 09.06.2021 | Langue: | EN | [2021/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.04.2021 | Classification | IPC: | F02C7/06, F02C7/20, F02C7/36, F02K3/06, F16H57/08 | [2021/23] | CPC: |
F16H57/082 (EP,US);
F16H1/32 (CN);
F02C7/36 (EP,CN,US);
B64D27/10 (CN);
F02C3/04 (CN);
F02C3/113 (US);
F02C7/06 (EP);
F02C7/20 (EP);
F02K3/06 (EP,CN,US);
F16H48/10 (CN);
F16H57/08 (EP,CN);
F05D2260/40311 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/23] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ZUVERLÄSSIGES GETRIEBE FÜR GASTURBINENTRIEBWERK | [2021/23] | Anglais: | RELIABLE GEARBOX FOR GAS TURBINE ENGINE | [2021/23] | Français: | BOÎTE DE VITESSE FIABLE POUR MOTEUR DE TURBINE À GAZ | [2021/23] | Procédure dexamen | 10.12.2021 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2022/22] | 17.01.2022 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2022/22] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [I]US2013336791 (MCCUNE MICHAEL E [US], et al) [I] 1-15 * figures 1-8 *; | [I]US2017342858 (MCCUNE MICHAEL E [US], et al) [I] 1-15 * figures 1-8 *; | [A]US2019316488 (MENCZYKALSKI STEFAN [DE], et al) [A] 5,6,9 * paragraph [0022] *; | [A]US10436035 (BARALON STEPHANE M M [GB], et al) [A] 12 * column 3, line 32 - line 41 * * column 5, line 4 - line 18 * * column 8, line 29 - line 42 * |