EP3822209 - SYSTÈME D'ASCENSEUR DOTÉ D'UN RÉSEAU MAILLÉ AVEC ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR PROXY [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 31.08.2023 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 26.11.2021 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 16.04.2021 | Dernier événement Tooltip | 10.01.2024 | Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Carrier Corporation 13995 Pasteur Blvd. Palm Beach Gardens, FL 33418 / US | [2021/20] | Inventeur(s) | 01 /
KUENZI, Adam 4001 Fairview Industrial Dr. SE Salem, OR 97302-1142 / US | 02 /
KLOPFENSTEIN, Troy 4001 Fairview Industrial Dr. SE Salem, OR 97302-1142 / US | [2021/20] | Mandataire(s) | Dehns St. Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [2021/20] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20206972.0 | 11.11.2020 | [2021/20] | Numéro de priorité, date | US201962937210P | 18.11.2019 Format original publié: US 201962937210 P | [2021/20] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3822209 | Date: | 19.05.2021 | Langue: | EN | [2021/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.04.2021 | Classification | IPC: | B66B1/34, // B66B5/00 | [2021/20] | CPC: |
B66B1/3446 (EP);
B66B1/3461 (US);
B66B1/3453 (US);
B66B1/3492 (US);
B66B1/52 (US);
B66B3/008 (US);
H04W4/029 (US);
H04W4/80 (US);
B66B5/0087 (EP);
H04L67/12 (US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/52] |
Précédent [2021/20] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | AUFZUGSSYSTEM MIT MESH-NETZWERK MIT PROXY-SENDER-EMPFÄNGER | [2021/20] | Anglais: | ELEVATOR SYSTEM WITH MESH NETWORK HAVING PROXY-TRANSCEIVER | [2021/20] | Français: | SYSTÈME D'ASCENSEUR DOTÉ D'UN RÉSEAU MAILLÉ AVEC ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR PROXY | [2021/20] | Procédure dexamen | 18.11.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.11.2021 | Requête en examen déposée [2021/52] | 18.11.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 30.08.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.01.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.11.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.11.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP1103510 (HITACHI LTD [JP]) [A] 1-15 * the whole document *; | [A]WO2010012639 (INVENTIO AG [CH], et al) [A] 1-15* the whole document *; | [XAI]US2015251875 (LUSTENBERGER IVO [CH]) [X] 1-3,6,9-11,13,14 * paragraphs [0016] , [0 17] , [0 29] , [0 52] , [0 73] - [0078] * * figure 1 * [A] 5,7,8,12 [I] 4,15; | [XAI]US2019210837 (HERKEL PETER [DE], et al) [X] 1-3,9,10,13,14 * paragraphs [0033] - [0069] * * figure 1 * [A] 4-8,11,12 [I] 15 |