Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
10.01.2024 | Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen | |
22.11.2023 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
01.09.2023 | Premier rapport d'examen | |
31.08.2023 | Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai | |
22.11.2022 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
26.11.2021 | La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie | |
26.11.2021 | Requête en examen présentée | publié le 29.12.2021 [2021/52] |
26.11.2021 | Changement - Etats désignés | publié le 29.12.2021 [2021/52] |
19.11.2021 | Modification par le demandeur | |
16.04.2021 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 19.05.2021 [2021/20] |
11.11.2020 | Changement - mandataire |