EP4015472 - AGENCEMENT, DISPOSITIF ET PROCÉDÉ DE FORMAGE DE L'ORIFICE D'UN PRÉCURSEUR DE VERRE EN FORME DE CORPS CREUX [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 16.12.2022 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 20.05.2022 | Dernier événement Tooltip | 26.02.2024 | Nouvelle entrée: surtaxe concernant la taxe annuelle: paiement de la taxe | 26.02.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA Hattenbergstraße 10 55122 Mainz / DE | Pour tous les Etats désignés SCHOTT Pharma Schweiz AG St. Josefen-Strasse 20 9000 St. Gallen / CH | [2023/40] |
Précédent [2023/04] | Pour tous les Etats désignés SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA Hattenbergstraße 10 55122 Mainz / DE | ||
Précédent [2022/25] | Pour tous les Etats désignés SCHOTT AG Hattenbergstraße 10 55122 Mainz / DE | Inventeur(s) | 01 /
Jud, Xaver 9217 Neukirch a.d. Thur / CH | 02 /
Oberhänsli, Roman 9000 St. Gallen / CH | 03 /
Kummer, Hanspeter 79379 Müllheim / DE | [2022/25] | Mandataire(s) | Ullrich & Naumann PartG mbB Schneidmühlstrasse 21 69115 Heidelberg / DE | [2022/25] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20214318.6 | 15.12.2020 | [2022/25] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4015472 | Date: | 22.06.2022 | Langue: | DE | [2022/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.06.2021 | Classification | IPC: | C03B23/09, C03B23/045, B65D1/00 | [2022/25] | CPC: |
C03B23/092 (EP);
C03B23/045 (EP);
B65D1/023 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/39] |
Précédent [2022/25] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | EINRICHTUNG, VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR FORMUNG DER MÜNDUNG EINES HOHLKÖRPERFÖRMIGEN VORPRODUKTES AUS GLAS | [2022/25] | Anglais: | DEVICE, APPARATUS AND METHOD FOR FORMING THE MOUTH OF A HOLLOW GLASS PREFORM | [2022/25] | Français: | AGENCEMENT, DISPOSITIF ET PROCÉDÉ DE FORMAGE DE L'ORIFICE D'UN PRÉCURSEUR DE VERRE EN FORME DE CORPS CREUX | [2022/25] | Procédure d'examen | 13.12.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.12.2022 | Requête en examen déposée [2023/03] | 13.12.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.12.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2023 | 04   M06   Taxe payée le   26.02.2024 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [IA]DE102017011991 (NIPRO CORP [JP]) [I] 14,15 * paragraph [0050]; figure 7 *[A] 1-13; | [XI]US2020354255 (GERBER MAURO [CH]) [X] 1-3,5,7,10-13 * paragraph [0069] - paragraph [0076]; figures 5b,5c * [I] 4,6,8,9,14,15 | par le demandeur | DE102015111993 | DE102015117422 |