EP4023144 - DISPOSITIF ET PROCÉDÉ DE NIRS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 12.05.2023 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 03.06.2022 | Dernier événement Tooltip | 12.05.2023 | Demande réputée retirée | publié le 14.06.2023 [2023/24] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NIRx Medizintechnik GmbH Gustav-Meyer-Allee 25 13355 Berlin / DE | [2022/27] | Inventeur(s) | 01 /
von LÜHMANN, Alexander 13355 Berlin / DE | 02 /
BRITZ, Patrick Gustav-Meyer-Allee 25 13355 Berlin / DE | [2022/27] | Mandataire(s) | Maikowski & Ninnemann Patentanwälte Partnerschaft mbB Postfach 15 09 20 10671 Berlin / DE | [2022/27] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20217768.9 | 30.12.2020 | [2022/27] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4023144 | Date: | 06.07.2022 | Langue: | EN | [2022/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 31.05.2021 | Classification | IPC: | A61B5/00, A61B5/1455 | [2022/27] | CPC: |
A61B5/0075 (EP);
A61B5/1455 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/27] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | NIRS-VORRICHTUNG UND VERFAHREN | [2022/27] | Anglais: | NIRS DEVICE AND METHOD | [2022/27] | Français: | DISPOSITIF ET PROCÉDÉ DE NIRS | [2022/27] | Procédure dexamen | 10.01.2023 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2023/24] | 31.01.2023 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2023/24] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2022 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US2009299675 (ISAACSON PHILIP O [US], et al) [X] 1-10,12-15 * the whole document *; | [X]US2011092824 (VEEN JEROEN [NL], et al) [X] 1-10,12-15 * the whole document *; | [X]US2019183364 (BASU AMAR S [US]) [X] 1-10,12-15 * paragraph [0006] - paragraph [0010] * * paragraph [0034] - paragraph [0038] * * paragraph [0054] - paragraph [0058] ** figures 1-19 *; | [X] - PINTI PAOLA ET AL, "A Review on the Use of Wearable Functional Near-Infrared Spectroscopy in Naturalistic Environments : Review of fNIRS measurements in naturalistic environments", JAPANESE PSYCHOLOGICAL RESEARCH, vol. 60, no. 4, doi:10.1111/jpr.12206, ISSN 0021-5368, (20180719), pages 347 - 373, URL: https://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fjpr.12206, XP055805137 [X] 1-11,13-15 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1111/jpr.12206 | par le demandeur | - SCHOLKMANN et al., "A review on continuous wave functional near-infrared spectroscopy and imaging instrumentation and methodology", Neurolmage, (20140000), vol. 85, doi:10.1016/j.neuroimage.2013.05.004, pages 6 - 27, XP028797489 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2013.05.004 | - SHERKAT et al., "SHADE: Absorption spectroscopy enhancement with ambient light estimation and narrow band detection", Optik, (20200000), vol. 220, page 165116 |