EP3869811 - PROCÉDÉ D'AMÉLIORATION DE L'EXPÉRIENCE DE VISIONNAGE D'UN UTILISATEUR LORSQU'IL CONSOMME UNE SÉQUENCE DE CONTENU MULTIMÉDIA [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 23.03.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 23.07.2021 | Dernier événement Tooltip | 02.08.2024 | Changement - demandeur | publié le 04.09.2024 [2024/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Adeia Guides Inc. 3025 Orchard Parkway San Jose, CA 95134 / US | [2024/36] |
Précédent [2021/34] | Pour tous les Etats désignés Rovi Guides, Inc. 2160 Gold Street San Jose, CA 95002 / US | Inventeur(s) | 01 /
PATEL, Milan 1652 Hope Drive Apt. No. 1311 Santa Clara, CA 95054 / US | 02 /
PATTERSON, John 4 Frieth Road Marlow, Bucks SL7 2QT / GB | 03 /
DAWES, Charles 32 Moss Crescent Ryton, Tyne & Wear NE40 4XL / GB | 04 /
VENNERHOLM, Jerry 20 Clovelly Avenue Warlingham, Surrey CR6 9HZ / GB | 05 /
HUNTER, Andrew 9a Leighton Glove London, NW5 2RA / GB | 06 /
CLARKE, Gavin 62 Southborough Road London, E1 6EA / GB | [2021/34] | Mandataire(s) | Haley Guiliano International LLP 26-28 Bedford Row London WC1R 4HE / GB | [2021/34] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20217965.1 | 29.07.2016 | [2021/34] | Numéro de priorité, date | US201514815119 | 31.07.2015 Format original publié: US201514815119 | [2021/34] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP3869811 | Date: | 25.08.2021 | Langue: | EN | [2021/34] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP3869811 | Date: | 19.01.2022 | Langue: | EN | [2022/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.12.2021 | Classification | IPC: | H04N21/44, H04N21/454, H04N21/432, H04N21/433, H04N21/482 | [2022/03] | CPC: |
H04N21/4825 (EP);
H04N21/454 (US);
H04N21/432 (US);
H04N21/433 (US);
H04N21/44008 (EP,US);
H04N21/44204 (US);
H04N21/44218 (US);
H04N21/4532 (US);
H04N21/4542 (EP,US);
|
Précédent IPC [2021/34] | H04N21/44, H04N21/454 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/34] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR VERBESSERUNG EINER BENUTZERBETRACHTUNGSERFAHRUNG BEIM KONSUM EINER MEDIENSEQUENZ | [2021/34] | Anglais: | METHOD FOR ENHANCING A USER VIEWING EXPERIENCE WHEN CONSUMING A SEQUENCE OF MEDIA | [2021/34] | Français: | PROCÉDÉ D'AMÉLIORATION DE L'EXPÉRIENCE DE VISIONNAGE D'UN UTILISATEUR LORSQU'IL CONSOMME UNE SÉQUENCE DE CONTENU MULTIMÉDIA | [2021/34] | Procédure dexamen | 31.12.2020 | Requête en examen déposée [2021/34] | 30.06.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 22.03.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 02.10.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP16757998.6 / EP3329684 | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.12.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.12.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.12.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 15.07.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 26.07.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 25.07.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 25.07.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [IY]JP2009038547 (SHARP KK) [I] 1-6,8-13,15 * abstract * [Y] 7,14; | [A]US2010192106 (WATANABE SHUICHI [JP], et al) [A] 1-15* abstract *; | [Y]EP2552109 (COMCAST CABLE COMM LLC [US]) [Y] 7,14 * abstract * * paragraph [0067] *; | [Y]US2014099080 (CUDAK GARY D [US], et al) [Y] 7,14 * abstract * * paragraph [0033] - paragraph [0036] *; | [I]US2015163545 (FREED JAMES [US], et al) [I] 1-15 * abstract * * paragraph [0043] - paragraph [0061] * | par le demandeur | US6239794 | US6388714 | US2002174430 | US6564378 | US2003110499 | US6756997 | US2005251827 | US7165098 | US2010153885 | US7761892 | US8046801 |