EP3919161 - DISPOSITIF POUR L'ÉLIMINATION DE DIOXYDE DE CARBONE PAR ADSORPTION À MODULATION DE TEMPÉRATURE ET PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT À ATMOSPHÈRE CONTRÔLÉE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 11.07.2024 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 03.08.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 10.06.2022 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 05.11.2021 | Dernier événement Tooltip | 11.07.2024 | Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Thermo King LLC 314 West 90th Street Minneapolis, MN 55420 / US | [2023/18] |
Précédent [2021/49] | Pour tous les Etats désignés Thermo King Corporation 314 West 90th Street Minneapolis, MN 55420 / US | Inventeur(s) | 01 /
STAVOVA, Petra 26601 Beroun / CZ | 02 /
VOJIK, Martin 14300 Praha / CZ | 03 /
FERRER BLAS, Miguel Angel 08980 Barcelona / ES | 04 /
KOHOUTEK, Tomá 273 51 Cerveny Ujezd / CZ | 05 /
KOLDA, Michal 15000 Prague / CZ | [2021/49] | Mandataire(s) | Haseltine Lake Kempner LLP One Portwall Square Portwall Lane Bristol BS1 6BH / GB | [N/P] |
Précédent [2021/49] | Haseltine Lake Kempner LLP Redcliff Quay 120 Redcliff Street Bristol BS1 6HU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 20382472.7 | 02.06.2020 | [2021/49] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3919161 | Date: | 08.12.2021 | Langue: | EN | [2021/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.11.2020 | Classification | IPC: | B01D53/04, A23B7/148 | [2021/49] | CPC: |
B01D53/0462 (EP);
B01D53/10 (CN);
B01D53/0438 (US);
B01D53/0446 (US);
B01D53/0454 (US);
A23B7/04 (EP);
A23B7/148 (EP);
B01D2253/102 (EP,US);
B01D2257/504 (EP,CN,US);
B01D2259/40007 (EP);
B01D2259/40086 (US);
B01D2259/40088 (EP);
B01D2259/40096 (US);
B01D2259/401 (EP);
B01D2259/4525 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/28] |
Précédent [2021/49] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG ZUR ENTFERNUNG VON KOHLENDIOXID DURCH TEMPERATURWECHSELADSORPTION UND BETRIEBSVERFAHREN MIT KONTROLLIERTER ATMOSPHÄRE | [2021/49] | Anglais: | SCRUBBER APPARATUS FOR CARBON DIOXIDE REMOVAL BY TEMPERATURE SWING ADSORPTION AND CONTROLLED ATMOSPHERE OPERATING METHOD | [2021/49] | Français: | DISPOSITIF POUR L'ÉLIMINATION DE DIOXYDE DE CARBONE PAR ADSORPTION À MODULATION DE TEMPÉRATURE ET PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT À ATMOSPHÈRE CONTRÔLÉE | [2021/49] | Procédure d'examen | 08.06.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 08.06.2022 | Requête en examen déposée [2022/28] | 08.06.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 02.08.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 30.10.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.07.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.06.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.06.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 19.06.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US2010242728 (RADOSZ MACIEJ [US], et al); | [Y]WO2013012623 (CARRIER CORP [US], et al); | [A]US2014186255 (JADHAV RAJA A [US]); | [XYI]WO2016108952 (THERMO KING CORP [US]); | [A]WO2019092128 (CLIMEWORKS AG [CH]) |