EP3923717 - SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE PRÉDICTION DE RISQUE D'ATTAQUE D'INSECTES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 08.08.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 19.11.2021 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 22.08.2020 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 15.02.2020 | Dernier événement Tooltip | 08.08.2024 | Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai | 08.08.2024 | Premier rapport d'examen | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Agrorobotica S.r.l. Via Citerni 13 58020 Scarlino (GR) / IT | [2021/51] | Inventeur(s) | 01 /
SOZZI SABATINI, Andrea c/o AGROROBOTICA S.R.L. Via Citerni, 13 58020 Scarlino (GROSSETO) / IT | 02 /
BROTZU, Alessandra c/o AGROROBOTICA S.R.L. Via Citerni, 13 58020 Scarlino (GROSSETO) / IT | [N/P] |
Précédent [2021/51] | 01 /
SOZZI SABATINI, Andrea 58020 Scarlino (GROSSETO) / IT | ||
02 /
BROTZU, Alessandra 58020 Scarlino (GROSSETO) / IT | Mandataire(s) | Praxi Intellectual Property Milano Via Mario Pagano, 69/A 20145 Milano / IT | [N/P] |
Précédent [2021/51] | Postiglione, Ferruccio, et al Praxi Intellectual Property S.p.A. Via Mario Pagano, 69/A 20145 Milano / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 20703303.6 | 06.02.2020 | [2021/51] | WO2020IB50958 | Numéro de priorité, date | IT20190002249 | 15.02.2019 Format original publié: IT201900002249 | [2021/51] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2020165701 | Date: | 20.08.2020 | Langue: | EN | [2020/34] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3923717 | Date: | 22.12.2021 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 20.08.2020, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2021/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 20.08.2020 | Classification | IPC: | A01M7/00 | [2021/51] | CPC: |
A01M7/0089 (EP);
G06N5/02 (US);
A01M99/00 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/51] | Titre | Allemand: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUR VORHERSAGE DES RISIKOS VON INSEKTENANGRIFFEN | [2021/51] | Anglais: | INSECT ATTACK RISK PREDICTION SYSTEM AND METHOD | [2021/51] | Français: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE PRÉDICTION DE RISQUE D'ATTAQUE D'INSECTES | [2021/51] | Entrée dans la phase régionale | 27.05.2021 | Taxe nationale de base payée | 27.05.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.05.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 27.05.2021 | Requête en examen déposée [2021/51] | 27.05.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 11.03.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 07.08.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.02.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.02.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]WO2015132208 (AVIA GIS [BE]); | [XAYI]CN105850930 (UNIV SHANGHAI); | [Y]CN108244071 (GUANGZHOU INSTITUTE OF RAILWAY TECH) | par le demandeur | IT201800001753 |