EP3928349 - BÂTI CVD AVEC MOYENS DE MODIFICATION LOCALE DE LA TEMPÉRATURE DU SUPPORT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2021/52] | RÉACTEUR DE DÉPÔT CHIMIQUE EN PHASE VAPEUR COMPRENANT DES MOYENS PERMETTANT D'INFLUER LOCALEMENT SUR LA TEMPÉRATURE DU SUSCEPTEUR | ||
[2023/35] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 16.02.2024 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 07.09.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 26.11.2021 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 28.08.2020 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 24.02.2020 | Dernier événement Tooltip | 19.07.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): GR, HR, RS | publié le 21.08.2024 [2024/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Aixtron SE Dornkaulstrasse 2 52134 Herzogenrath / DE | [2021/52] | Inventeur(s) | 01 /
LAUFFER, Peter Sebald Rolandstr. 12 52070 Aachen / DE | [2024/12] |
Précédent [2021/52] | 01 /
LAUFFER, Peter Sebald 52070 Aachen / DE | Mandataire(s) | Grundmann, Dirk, et al Rieder & Partner mbB Patentanwälte - Rechtsanwalt Yale-Allee 26 42329 Wuppertal / DE | [2021/52] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20704519.6 | 10.02.2020 | [2021/52] | WO2020EP53289 | Numéro de priorité, date | DE201910104433 | 21.02.2019 Format original publié: DE102019104433 | [2021/52] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2020169385 | Date: | 27.08.2020 | Langue: | DE | [2020/35] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP3928349 | Date: | 29.12.2021 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 27.08.2020, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2021/52] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3928349 | Date: | 20.03.2024 | Langue: | DE | [2024/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 18.03.2021 | Classification | IPC: | H01L21/687, C23C16/458, H01L21/67, C23C16/46, // C23C16/455 | [2023/35] | CPC: |
H01L21/68764 (EP,KR);
C23C16/4586 (EP,KR);
C23C16/46 (CN,US);
C23C16/45508 (EP,KR);
C23C16/4584 (EP,KR,US);
C23C16/466 (EP,KR);
C23C16/52 (CN,US);
H01L21/67103 (EP,KR);
H01L21/67109 (EP,KR);
|
Précédent IPC [2021/52] | H01L21/687, C23C16/46, H01L21/67, C23C16/458 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/52] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | CVD-REAKTOR MIT MITTELN ZUR LOKALEN BEEINFLUSSUNG DER SUSZEPTORTEMPERATUR | [2021/52] | Anglais: | CVD REACTOR WITH MEANS FOR LOCALLY INFLUENCING THE SUSCEPTOR TEMPERATURE | [2023/35] | Français: | BÂTI CVD AVEC MOYENS DE MODIFICATION LOCALE DE LA TEMPÉRATURE DU SUPPORT | [2023/35] |
Précédent [2021/52] | CVD REACTOR HAVING MEANS FOR LOCALLY INFLUENCING THE SUSCEPTOR TEMPERATURE | ||
Précédent [2021/52] | RÉACTEUR DE DÉPÔT CHIMIQUE EN PHASE VAPEUR COMPRENANT DES MOYENS PERMETTANT D'INFLUER LOCALEMENT SUR LA TEMPÉRATURE DU SUSCEPTEUR | Entrée dans la phase régionale | 14.09.2021 | Taxe nationale de base payée | 14.09.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.09.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 14.09.2021 | Requête en examen déposée [2021/52] | 14.09.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 28.03.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 08.09.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.01.2024 | Taxe de délivrance payée | 08.01.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 08.01.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP24151152.6 / EP4328352 | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.02.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.02.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HR | 20.03.2024 | NO | 20.06.2024 | RS | 20.06.2024 | GR | 21.06.2024 | [2024/34] |
Précédent [2024/33] | NO | 20.06.2024 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US5155336 (GRONET CHRISTIAN M [US], et al); | [A]US6001183 (GURARY ALEXANDER I [US], et al); | [A]DE10064942 (AIXTRON AG [DE]); | [XA]DE102007026348 (AIXTRON AG [DE]); | [XD]DE102009044276 (AIXTRON AG [DE]); | [A]US2012003389 (BRIEN DANIEL [DE], et al); | [AD]US8249436 (ADERHOLD WOLFGANG R [US], et al); | [A]US2018002830 (YUDOVSKY JOSEPH [US], et al); | [A]DE102017105947 (AIXTRON SE [DE]) | par le demandeur | US5468299 | DE102005056536 | DE102009043960 | DE102009044276 | US8249436 | DE102011053498 | DE102011055061 | DE102013109155 | DE102014104218 | US2018182635 | DE102017105333 |